廖子瑩
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名廖子瑩的職稱是董事, 持有股份數是80000, 所代表法人是阡翊投資股份有限公司, 公司名稱是昇承投資股份有限公司, 統一編號是29047460.
董監事資料集 資料集的 廖子瑩 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 廖子瑩 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 昇承投資股份有限公司 | 統一編號: 29047460 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 719111 | 所代表法人: | 昇承投資股份有限公司 | 統一編號: 29047460 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 昇承投資股份有限公司 | 統一編號: 29047460 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 昇承投資股份有限公司 | 統一編號: 29047460 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 719111 | 所代表法人: | 昇承投資股份有限公司 | 統一編號: 29047460 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 昇承投資股份有限公司 | 統一編號: 29047460 |
[ 搜尋所有相關: 廖子瑩 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 昇承投資 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 昇承投資 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: 昇承投資股份有限公司 | 阡翊投資股份有限公司 | 統一編號: 24531366 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4727778 | 所代表法人: 昇承投資股份有限公司 | 佳林創業投資股份有限公司 | 統一編號: 43670839 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: 昇承投資股份有限公司 | 本地風光電影股份有限公司 | 統一編號: 24481669 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: 昇承投資股份有限公司 | 阡翊投資股份有限公司 | 統一編號: 24531366 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4727778 | 所代表法人: 昇承投資股份有限公司 | 佳林創業投資股份有限公司 | 統一編號: 43670839 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: 昇承投資股份有限公司 | 本地風光電影股份有限公司 | 統一編號: 24481669 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 昇承投資 ... ]
根據姓名 廖子瑩 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 廖子瑩 ...) | 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-23366145 | 機構負責人姓名: 廖子瑩 | 機構代碼: B10800007 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺中市烏日區三和里三榮六路86號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0986-199759 | 機構負責人姓名: 廖子瑩 | 機構代碼: B10800053 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺中市烏日區三和里13鄰中山路3段403巷6弄33號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-23366145 | 機構負責人姓名: 廖子瑩 | 機構代碼: B10800007 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺中市烏日區榮泉里三榮十五路22號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0986-199759 | 機構負責人姓名: 廖子瑩 | 機構代碼: B10800053 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺中市烏日區三和里13鄰中山路3段403巷6弄33號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-23366145 | 機構負責人姓名: 廖子瑩 | 機構代碼: B10800007 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺中市烏日區榮泉里三榮十五路22號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0986-199759 | 機構負責人姓名: 廖子瑩 | 機構代碼: B10800053 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺中市烏日區三和里13鄰中山路3段403巷6弄33號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0986-199759 | 機構負責人姓名: 廖子瑩 | 機構代碼: B10800053 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺中市烏日區三和里中山路3段403巷6弄33號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/06/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 23366145 | 機構負責人姓名: 廖子瑩 | 機構代碼: B10800104 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺中市龍井區福田里茄投路福頭崙巷13號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-23366145 | 機構負責人姓名: 廖子瑩 | 機構代碼: B10800007 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺中市烏日區三和里三榮六路86號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0986-199759 | 機構負責人姓名: 廖子瑩 | 機構代碼: B10800053 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺中市烏日區三和里13鄰中山路3段403巷6弄33號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-23366145 | 機構負責人姓名: 廖子瑩 | 機構代碼: B10800007 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺中市烏日區榮泉里三榮十五路22號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0986-199759 | 機構負責人姓名: 廖子瑩 | 機構代碼: B10800053 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺中市烏日區三和里13鄰中山路3段403巷6弄33號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-23366145 | 機構負責人姓名: 廖子瑩 | 機構代碼: B10800007 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺中市烏日區榮泉里三榮十五路22號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0986-199759 | 機構負責人姓名: 廖子瑩 | 機構代碼: B10800053 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺中市烏日區三和里13鄰中山路3段403巷6弄33號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0986-199759 | 機構負責人姓名: 廖子瑩 | 機構代碼: B10800053 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺中市烏日區三和里中山路3段403巷6弄33號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/06/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 23366145 | 機構負責人姓名: 廖子瑩 | 機構代碼: B10800104 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺中市龍井區福田里茄投路福頭崙巷13號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 廖子瑩 ... ]
名稱 昇承投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 昇承投資)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
昇承投資股份有限公司 臺北市松山區民生東路5段151之15號1樓 | 廖世芳 | 29047460 | 核准設立 |
昇承投資股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區民生東路5段151之15號1樓 | 負責人: 廖世芳 | 統編: 29047460 | 核准設立 |
姓名 廖子瑩 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 廖子瑩)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
奧立國際企業有限公司 臺北市中山區五常街21號1樓 | 廖子瑩 | 52402949 | 核准設立 |
樂成長管理顧問有限公司 臺北市中山區五常街21號1樓 | 廖子瑩 | 82857349 | 核准設立 |
笛笛鬆餅屋 臺中市豐原區豐北街278巷26之1號4樓之2 | 廖子瑩 | 80075386 | 核准設立 - 獨資 |
崵笙有限公司 臺中市大雅區三和里建興路201巷46號 | 廖子瑩 | 89190566 | 核准設立 |
長春健康事業有限公司 臺中市烏日區三榮六路86號1樓 | 廖子瑩 | 90896176 | 核准設立 |
偉誠冰品 高雄市楠梓區清豐二路148號1樓 | 廖子瑩 | 91934705 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11161150500) |
奧立國際企業有限公司 登記地址: 臺北市中山區五常街21號1樓 | 負責人: 廖子瑩 | 統編: 52402949 | 核准設立 |
樂成長管理顧問有限公司 登記地址: 臺北市中山區五常街21號1樓 | 負責人: 廖子瑩 | 統編: 82857349 | 核准設立 |
笛笛鬆餅屋 登記地址: 臺中市豐原區豐北街278巷26之1號4樓之2 | 負責人: 廖子瑩 | 統編: 80075386 | 核准設立 - 獨資 |
崵笙有限公司 登記地址: 臺中市大雅區三和里建興路201巷46號 | 負責人: 廖子瑩 | 統編: 89190566 | 核准設立 |
長春健康事業有限公司 登記地址: 臺中市烏日區三榮六路86號1樓 | 負責人: 廖子瑩 | 統編: 90896176 | 核准設立 |
偉誠冰品 登記地址: 高雄市楠梓區清豐二路148號1樓 | 負責人: 廖子瑩 | 統編: 91934705 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11161150500) |
[ 查詢所有 廖子瑩 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 廣興計程汽車有限公司 | 統一編號: 00448901 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 興和船務代理有限公司 | 統一編號: 00451362 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 綠野農牧股份有限公司 | 統一編號: 00451449 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 龍宇企業有限公司 | 統一編號: 00451525 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1075 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯大報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00459907 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 廣興計程汽車有限公司 | 統一編號: 00448901 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 興和船務代理有限公司 | 統一編號: 00451362 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 綠野農牧股份有限公司 | 統一編號: 00451449 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 龍宇企業有限公司 | 統一編號: 00451525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1075 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯大報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00459907 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
|