蘇惠英
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蘇惠英的職稱是董事, 持有股份數是2100000, 公司名稱是果嶺鞋業有限公司, 統一編號是29125330.
| 統一編號: 29125330 | 電話號碼: 04-25722037 | 臺中市豐原區朴子里豐勢路2段1199號 |
統一編號: 29125330 | 電話號碼: 04-25722037 | 臺中市豐原區朴子里豐勢路2段1199號 |
[ 搜尋所有相關: 蘇惠英 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 果嶺鞋業 資料。
[ 搜尋所有 果嶺鞋業 ... ]
根據姓名 蘇惠英 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 蘇惠英 ...) | 聘書
職級: 副教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 應用英語系 | 學校名稱: 朝陽科技大學 | 教師專長: 英語教學理論與實務、專業英文 @ 大學校院教師學術專長彙整表 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 089-358600 | 機構負責人姓名: 蘇惠英 | 機構代碼: B11900018 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣臺東市中華路3段103號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 089-358600 | 機構負責人姓名: 蘇惠英 | 機構代碼: B11900021 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣臺東市中華路3段103號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/03/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 089-358500 | 機構負責人姓名: 蘇惠英 | 機構代碼: B11900022 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣臺東市中華路3段103號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 089-358600 | 機構負責人姓名: 蘇惠英 | 機構代碼: B11900018 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣臺東市中華路3段103號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 089-358600 | 機構負責人姓名: 蘇惠英 | 機構代碼: B11900021 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣臺東市中華路3段103號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/03/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 089-358500 | 機構負責人姓名: 蘇惠英 | 機構代碼: B11900022 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣臺東市中華路3段103號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 089-358600 | 機構負責人姓名: 蘇惠英 | 機構代碼: B11900018 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣臺東市中華路3段103號 @ 長照B據點 |
聘書
職級: 副教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 應用英語系 | 學校名稱: 朝陽科技大學 | 教師專長: 英語教學理論與實務、專業英文 @ 大學校院教師學術專長彙整表 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 089-358600 | 機構負責人姓名: 蘇惠英 | 機構代碼: B11900018 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣臺東市中華路3段103號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 089-358600 | 機構負責人姓名: 蘇惠英 | 機構代碼: B11900021 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣臺東市中華路3段103號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/03/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 089-358500 | 機構負責人姓名: 蘇惠英 | 機構代碼: B11900022 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣臺東市中華路3段103號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 089-358600 | 機構負責人姓名: 蘇惠英 | 機構代碼: B11900018 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣臺東市中華路3段103號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 089-358600 | 機構負責人姓名: 蘇惠英 | 機構代碼: B11900021 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣臺東市中華路3段103號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/03/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 089-358500 | 機構負責人姓名: 蘇惠英 | 機構代碼: B11900022 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣臺東市中華路3段103號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 089-358600 | 機構負責人姓名: 蘇惠英 | 機構代碼: B11900018 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣臺東市中華路3段103號 @ 長照B據點 |
[ 搜尋所有 蘇惠英 ... ]
名稱 果嶺鞋業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 果嶺鞋業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
果嶺鞋業有限公司 臺中市豐原區朴子里豐勢路2段1199號 | 蘇惠英 | 29125330 | 核准設立 |
果嶺鞋業有限公司 登記地址: 臺中市豐原區朴子里豐勢路2段1199號 | 負責人: 蘇惠英 | 統編: 29125330 | 核准設立 |
姓名 蘇惠英 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 蘇惠英)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
花之田茶室 桃園縣桃園市民生里廣文街10號1、2樓 | 蘇惠英 | 13557515 | 歇業 - 獨資 |
金沺飲料店 桃園縣桃園市民生里廣文街10號1樓 | 蘇惠英 | 14946458 | 歇業 - 獨資 |
大德行 臺南市中西區赤嵌里民族路2段184號1樓 | 蘇惠英 | 68065009 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040006352) |
龍巧小吃店 苗栗縣頭份鎮頭份里八鄰中正路一九八號 | 蘇惠英 | 76926396 | 歇業 - 獨資 |
意利飲食店 臺南市中西區民族路2段184號1樓 | 蘇惠英 | 78677252 | 歇業 - 獨資 |
木颯舞創藝空間 新竹縣竹北市國華街16巷18號 | 蘇惠英 | 91373957 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110301541) |
花之田茶室 登記地址: 桃園縣桃園市民生里廣文街10號1、2樓 | 負責人: 蘇惠英 | 統編: 13557515 | 歇業 - 獨資 |
金沺飲料店 登記地址: 桃園縣桃園市民生里廣文街10號1樓 | 負責人: 蘇惠英 | 統編: 14946458 | 歇業 - 獨資 |
大德行 登記地址: 臺南市中西區赤嵌里民族路2段184號1樓 | 負責人: 蘇惠英 | 統編: 68065009 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040006352) |
龍巧小吃店 登記地址: 苗栗縣頭份鎮頭份里八鄰中正路一九八號 | 負責人: 蘇惠英 | 統編: 76926396 | 歇業 - 獨資 |
意利飲食店 登記地址: 臺南市中西區民族路2段184號1樓 | 負責人: 蘇惠英 | 統編: 78677252 | 歇業 - 獨資 |
木颯舞創藝空間 登記地址: 新竹縣竹北市國華街16巷18號 | 負責人: 蘇惠英 | 統編: 91373957 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110301541) |
[ 查詢所有 蘇惠英 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 907 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 625 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 187 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 188 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 45 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4700 | 所代表法人: | 坤金交通股份有限公司 | 統一編號: 00160104 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 907 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 625 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 187 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 188 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 45 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4700 | 所代表法人: | 坤金交通股份有限公司 | 統一編號: 00160104 |
|