邱媛美
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名邱媛美的職稱是董事, 持有股份數是702439, 公司名稱是亦思科技股份有限公司, 統一編號是29127506.
董監事資料集 資料集的 邱媛美 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 邱媛美 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 702439 | 所代表法人: | 亦思科技股份有限公司 | 統一編號: 29127506 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 亦思科技股份有限公司 | 統一編號: 29127506 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 210731 | 所代表法人: | 亦思科技股份有限公司 | 統一編號: 29127506 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 702439 | 所代表法人: | 亦思科技股份有限公司 | 統一編號: 29127506 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 亦思科技股份有限公司 | 統一編號: 29127506 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 210731 | 所代表法人: | 亦思科技股份有限公司 | 統一編號: 29127506 |
[ 搜尋所有相關: 邱媛美 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 29127506 | 電話號碼: 03-5630345 | 新竹科學園區新竹市東區展業一路3號2樓 |
統一編號: 29127506 | 電話號碼: 03-5630345 | 新竹科學園區新竹市東區展業一路3號2樓 |
[ 搜尋所有相關: 邱媛美 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據識別碼 29127506 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 29127506 ...) | 統一編號: 29127506 | 公司狀態: 01 | 公司地址: 新竹市東區展業一路3號2樓 @ 3大科學園區公司資料集 |
| 統一編號: 29127506 | 公司狀態: 01 | 公司地址: 新竹科學園區新竹市東區展業一路3號2樓 @ 3大科學園區公司資料集 |
| 事業類別: 電腦及週邊 | 新竹科學園區新竹市東區展業一路3號2樓 | 統一編號: 29127506 | 基地別: 新竹科學園區 | 廠商代碼: A0915 @ 新竹科學園區已入區登記廠商資料 |
統一編號: 29127506 | 公司狀態: 01 | 公司地址: 新竹市東區展業一路3號2樓 @ 3大科學園區公司資料集 |
統一編號: 29127506 | 公司狀態: 01 | 公司地址: 新竹科學園區新竹市東區展業一路3號2樓 @ 3大科學園區公司資料集 |
事業類別: 電腦及週邊 | 新竹科學園區新竹市東區展業一路3號2樓 | 統一編號: 29127506 | 基地別: 新竹科學園區 | 廠商代碼: A0915 @ 新竹科學園區已入區登記廠商資料 |
[ 搜尋所有 29127506 ... ]
根據名稱 亦思科技 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 亦思科技 ...) | 活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-02-11 09:00:00 | 結束時間: 2023-05-06 16:00:00 | 地區縣市: 新竹市 | 活動地點: 新竹縣新豐鄉新興路1號 | 地點名稱: 明新科技大學 @ 新創圓夢網活動看板 |
| 活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-09-09 09:00:00 | 結束時間: 2023-10-28 16:00:00 | 地區縣市: 臺中市 | 活動地點: 台中市西屯區台灣大道四段1727號 | 地點名稱: 東海大學推廣部 @ 新創圓夢網活動看板 |
| 登錄日期: 1061109 | 勞工安全衛生管理員人數: 0 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: 亦思科技股份有限公司 | 思旅系統股份有限公司 | 統一編號: 83638744 @ 董監事資料集 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-02-11 09:00:00 | 結束時間: 2023-05-06 16:00:00 | 地區縣市: 新竹市 | 活動地點: 新竹縣新豐鄉新興路1號 | 地點名稱: 明新科技大學 @ 新創圓夢網活動看板 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-09-09 09:00:00 | 結束時間: 2023-10-28 16:00:00 | 地區縣市: 臺中市 | 活動地點: 台中市西屯區台灣大道四段1727號 | 地點名稱: 東海大學推廣部 @ 新創圓夢網活動看板 |
登錄日期: 1061109 | 勞工安全衛生管理員人數: 0 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: 亦思科技股份有限公司 | 思旅系統股份有限公司 | 統一編號: 83638744 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 亦思科技 ... ]
根據姓名 邱媛美 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 邱媛美 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 木色藝文股份有限公司 | 統一編號: 90698507 @ 董監事資料集 |
| 聯絡電話: (03)5630345 | 理事長: 邱媛美 | 成立日期: 1040523 | 新竹市延平路三段392巷20號 | 團體類別: 社會服務及慈善團體 @ 新竹市人民團體名冊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 木色藝文股份有限公司 | 統一編號: 90698507 @ 董監事資料集 |
聯絡電話: (03)5630345 | 理事長: 邱媛美 | 成立日期: 1040523 | 新竹市延平路三段392巷20號 | 團體類別: 社會服務及慈善團體 @ 新竹市人民團體名冊 |
[ 搜尋所有 邱媛美 ... ]
名稱 亦思科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 亦思科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
亦思科技股份有限公司 新竹科學園區新竹市東區展業一路3號2樓 | 江孟峰 | 29127506 | 核准設立 |
亦思科技股份有限公司 登記地址: 新竹科學園區新竹市東區展業一路3號2樓 | 負責人: 江孟峰 | 統編: 29127506 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2310000 | 所代表法人: | 全福計程汽車有限公司 | 統一編號: 00694950 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: | 震台工程有限公司 | 統一編號: 00696015 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2310000 | 所代表法人: | 全福計程汽車有限公司 | 統一編號: 00694950 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: | 震台工程有限公司 | 統一編號: 00696015 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
|