張勝哲
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張勝哲的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是亦思科技股份有限公司, 統一編號是29127506.
董監事資料集 資料集的 張勝哲 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 張勝哲 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 702439 | 所代表法人: | 亦思科技股份有限公司 | 統一編號: 29127506 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 702439 | 所代表法人: | 亦思科技股份有限公司 | 統一編號: 29127506 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 210731 | 所代表法人: | 亦思科技股份有限公司 | 統一編號: 29127506 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 702439 | 所代表法人: | 亦思科技股份有限公司 | 統一編號: 29127506 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 702439 | 所代表法人: | 亦思科技股份有限公司 | 統一編號: 29127506 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 210731 | 所代表法人: | 亦思科技股份有限公司 | 統一編號: 29127506 |
[ 搜尋所有相關: 張勝哲 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 29127506 | 電話號碼: 03-5630345 | 新竹科學園區新竹市東區展業一路3號2樓 |
統一編號: 29127506 | 電話號碼: 03-5630345 | 新竹科學園區新竹市東區展業一路3號2樓 |
[ 搜尋所有相關: 張勝哲 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據識別碼 29127506 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 29127506 ...) | 統一編號: 29127506 | 公司狀態: 01 | 公司地址: 新竹市東區展業一路3號2樓 @ 3大科學園區公司資料集 |
| 統一編號: 29127506 | 公司狀態: 01 | 公司地址: 新竹科學園區新竹市東區展業一路3號2樓 @ 3大科學園區公司資料集 |
| 事業類別: 電腦及週邊 | 新竹科學園區新竹市東區展業一路3號2樓 | 統一編號: 29127506 | 基地別: 新竹科學園區 | 廠商代碼: A0915 @ 新竹科學園區已入區登記廠商資料 |
統一編號: 29127506 | 公司狀態: 01 | 公司地址: 新竹市東區展業一路3號2樓 @ 3大科學園區公司資料集 |
統一編號: 29127506 | 公司狀態: 01 | 公司地址: 新竹科學園區新竹市東區展業一路3號2樓 @ 3大科學園區公司資料集 |
事業類別: 電腦及週邊 | 新竹科學園區新竹市東區展業一路3號2樓 | 統一編號: 29127506 | 基地別: 新竹科學園區 | 廠商代碼: A0915 @ 新竹科學園區已入區登記廠商資料 |
[ 搜尋所有 29127506 ... ]
根據名稱 亦思科技 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 亦思科技 ...) | 活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-02-11 09:00:00 | 結束時間: 2023-05-06 16:00:00 | 地區縣市: 新竹市 | 活動地點: 新竹縣新豐鄉新興路1號 | 地點名稱: 明新科技大學 @ 新創圓夢網活動看板 |
| 活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-09-09 09:00:00 | 結束時間: 2023-10-28 16:00:00 | 地區縣市: 臺中市 | 活動地點: 台中市西屯區台灣大道四段1727號 | 地點名稱: 東海大學推廣部 @ 新創圓夢網活動看板 |
| 登錄日期: 1061109 | 勞工安全衛生管理員人數: 0 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: 亦思科技股份有限公司 | 思旅系統股份有限公司 | 統一編號: 83638744 @ 董監事資料集 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-02-11 09:00:00 | 結束時間: 2023-05-06 16:00:00 | 地區縣市: 新竹市 | 活動地點: 新竹縣新豐鄉新興路1號 | 地點名稱: 明新科技大學 @ 新創圓夢網活動看板 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-09-09 09:00:00 | 結束時間: 2023-10-28 16:00:00 | 地區縣市: 臺中市 | 活動地點: 台中市西屯區台灣大道四段1727號 | 地點名稱: 東海大學推廣部 @ 新創圓夢網活動看板 |
登錄日期: 1061109 | 勞工安全衛生管理員人數: 0 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: 亦思科技股份有限公司 | 思旅系統股份有限公司 | 統一編號: 83638744 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 亦思科技 ... ]
根據姓名 張勝哲 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 張勝哲 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 823636 | 所代表法人: | 彘家養國際股份有限公司 | 統一編號: 42602031 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6140000 | 所代表法人: | 沃畝股份有限公司 | 統一編號: 42868398 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 823636 | 所代表法人: | 彘家養國際股份有限公司 | 統一編號: 42602031 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6140000 | 所代表法人: | 沃畝股份有限公司 | 統一編號: 42868398 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 張勝哲 ... ]
名稱 亦思科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 亦思科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
亦思科技股份有限公司 新竹科學園區新竹市東區展業一路3號2樓 | 江孟峰 | 29127506 | 核准設立 |
亦思科技股份有限公司 登記地址: 新竹科學園區新竹市東區展業一路3號2樓 | 負責人: 江孟峰 | 統編: 29127506 | 核准設立 |
姓名 張勝哲 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 張勝哲)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
乾真堂開運社 臺中市南區南門里明德街8號1樓 | 張勝哲 | 38862891 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030718228) |
彘家養國際股份有限公司 彰化縣北斗鎮西安里文子巷20-27號1樓 | 張勝哲 | 42602031 | 核准設立 |
一易元國際有限公司 臺中市南區南門里明德街8號 | 張勝哲 | 82786437 | 核准設立 |
乾真堂開運社 登記地址: 臺中市南區南門里明德街8號1樓 | 負責人: 張勝哲 | 統編: 38862891 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030718228) |
彘家養國際股份有限公司 登記地址: 彰化縣北斗鎮西安里文子巷20-27號1樓 | 負責人: 張勝哲 | 統編: 42602031 | 核准設立 |
一易元國際有限公司 登記地址: 臺中市南區南門里明德街8號 | 負責人: 張勝哲 | 統編: 82786437 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
|