李昇峰
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李昇峰的職稱是董事, 持有股份數是974181, 公司名稱是野獸國股份有限公司, 統一編號是29133182.
董監事資料集 資料集的 李昇峰 相關資料
(以下顯示 5 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 李昇峰 ...) | 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 野獸國股份有限公司 | 統一編號: 29133182 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1833609 | 所代表法人: | 野獸國股份有限公司 | 統一編號: 29133182 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 野獸國股份有限公司 | 統一編號: 29133182 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 野獸國股份有限公司 | 統一編號: 29133182 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 759937 | 所代表法人: | 野獸國股份有限公司 | 統一編號: 29133182 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 野獸國股份有限公司 | 統一編號: 29133182 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1833609 | 所代表法人: | 野獸國股份有限公司 | 統一編號: 29133182 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 野獸國股份有限公司 | 統一編號: 29133182 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 野獸國股份有限公司 | 統一編號: 29133182 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 759937 | 所代表法人: | 野獸國股份有限公司 | 統一編號: 29133182 |
[ 搜尋所有相關: 李昇峰 @ 董監事資料集 ]
| 總機電話: 02-8953-2388 | 公司代號: 6995 | 住址: 新北市板橋區三民路一段210號12樓 | 成立日期: 20100120 | 野獸國股份有限公司 |
總機電話: 02-8953-2388 | 公司代號: 6995 | 住址: 新北市板橋區三民路一段210號12樓 | 成立日期: 20100120 | 野獸國股份有限公司 |
[ 搜尋所有相關: 李昇峰 @ 公開發行公司基本資料 ]
| 統一編號: 29133182 | 電話號碼: 02-89532388 | 新北市板橋區三民路1段210號12樓 |
統一編號: 29133182 | 電話號碼: 02-89532388 | 新北市板橋區三民路1段210號12樓 |
[ 搜尋所有相關: 李昇峰 @ 出進口廠商登記資料 ]
(以下顯示 8 筆) (或直接:在「食品業者登錄資料集」中搜尋所有相關於 李昇峰 ...) | 食品業者登錄字號: A-129133182-00002-9 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 29133182 | 台北市中正區市民大道3段2號6樓(三創) |
| 食品業者登錄字號: B-129133182-00007-5 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 29133182 | 台中市后里區台中市后里區福容路8號(熊大小鎮) |
| 食品業者登錄字號: A-129133182-00001-8 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 29133182 | 台北市大同區民生西路底(大稻埕碼頭市集) |
| 食品業者登錄字號: B-129133182-00006-4 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 29133182 | 台中市西屯區福星路401號1樓 |
| 食品業者登錄字號: F-129133182-00000-2 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 29133182 | 新北市板橋區三民路1段210號12樓 |
| 食品業者登錄字號: H-129133182-00004-8 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 29133182 | 桃園市中壢區春德路169號(華泰名品城櫃位458號) |
| 食品業者登錄字號: D-129133182-00005-5 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 29133182 | 台南市東區中華東路一段366號4F(南紡) |
| 食品業者登錄字號: A-129133182-00003-0 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 29133182 | 台北市萬華區武昌街2段77號B1(誠品) |
食品業者登錄字號: A-129133182-00002-9 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 29133182 | 台北市中正區市民大道3段2號6樓(三創) |
食品業者登錄字號: B-129133182-00007-5 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 29133182 | 台中市后里區台中市后里區福容路8號(熊大小鎮) |
食品業者登錄字號: A-129133182-00001-8 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 29133182 | 台北市大同區民生西路底(大稻埕碼頭市集) |
食品業者登錄字號: B-129133182-00006-4 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 29133182 | 台中市西屯區福星路401號1樓 |
食品業者登錄字號: F-129133182-00000-2 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 29133182 | 新北市板橋區三民路1段210號12樓 |
食品業者登錄字號: H-129133182-00004-8 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 29133182 | 桃園市中壢區春德路169號(華泰名品城櫃位458號) |
食品業者登錄字號: D-129133182-00005-5 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 29133182 | 台南市東區中華東路一段366號4F(南紡) |
食品業者登錄字號: A-129133182-00003-0 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 29133182 | 台北市萬華區武昌街2段77號B1(誠品) |
[ 搜尋所有相關: 李昇峰 @ 食品業者登錄資料集 ]
根據名稱 野獸國 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 野獸國 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: 野獸國股份有限公司 | 野獸國創意股份有限公司 | 統一編號: 42735980 @ 董監事資料集 |
| (中華民國)吳阿森;(中華民國)葉忱;(中華民國)吳淑琨;(中華民國)邱淑慎 | 活動起始日期: 2024/05/05 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)吳阿森;(中華民國)葉忱;(中華民國)吳淑琨;(中華民國)邱淑慎 | 活動起始日期: 2024/05/05 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: 野獸國股份有限公司 | 野獸國創意股份有限公司 | 統一編號: 42735980 @ 董監事資料集 |
(中華民國)吳阿森;(中華民國)葉忱;(中華民國)吳淑琨;(中華民國)邱淑慎 | 活動起始日期: 2024/05/05 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)吳阿森;(中華民國)葉忱;(中華民國)吳淑琨;(中華民國)邱淑慎 | 活動起始日期: 2024/05/05 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 野獸國 ... ]
根據姓名 李昇峰 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 李昇峰 ...) | 團體會址: 彰化縣溪州鄉潮洋村陸軍路1段271號 | 成立日期: 1051126 | 理事長: 李昇峰 @ 全國性人民團體名冊 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 銀采生技事業股份有限公司 | 統一編號: 50778103 @ 董監事資料集 |
| 負責人: 李昇峰 | 設立時間: 1051126 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
| 處分日期: 20220223 | 處分金額或滯納金: 864 | 公告日期: 20220411 | 處分字號: 保退一字第11169911025號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
團體會址: 彰化縣溪州鄉潮洋村陸軍路1段271號 | 成立日期: 1051126 | 理事長: 李昇峰 @ 全國性人民團體名冊 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 銀采生技事業股份有限公司 | 統一編號: 50778103 @ 董監事資料集 |
負責人: 李昇峰 | 設立時間: 1051126 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
處分日期: 20220223 | 處分金額或滯納金: 864 | 公告日期: 20220411 | 處分字號: 保退一字第11169911025號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
[ 搜尋所有 李昇峰 ... ]
野獸國 | 地址: 新北市板橋區新民街7巷6號 | 電話: 02-8953-2388 |
名稱 野獸國 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 野獸國)
野獸國股份有限公司 登記地址: 新北市板橋區三民路1段210號12樓 | 負責人: 楊詠喨 | 統編: 29133182 | 核准設立 |
野獸國創意股份有限公司 登記地址: 新北市板橋區三民路一段210號12樓 | 負責人: 楊詠喨 | 統編: 42735980 | 核准設立 |
野獸國股份有限公司台中店 登記地址: 臺中市西屯區西平里福星路401號 | 統編: 38775427 |
野獸國股份有限公司忠孝店 登記地址: 臺北市大安區建安里忠孝東路4段181巷27號 | 統編: 31810997 |
姓名 李昇峰 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 李昇峰)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
良友登山行 臺北市大同區重慶北路3段278號之9、1樓 | 李昇峰 | 07669718 | 歇業 - 獨資 |
旺築營造有限公司 臺北市中山區民權東路2段135巷30弄4號 | 李昇峰 | 23411363 | 核准設立 |
仕敦企業有限公司 新北市樹林區 | 李昇峰 | 34478333 | 解散已清算完結 (107年07月04日 新北院輝民事德107年度司司字 第203號) |
樸實企業社 臺北市中正區信義路2段213號9樓 | 李昇峰 | 42358070 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1064204420) |
樸實企業社 臺北市中正區信義路2段213號9樓之1 | 李昇峰 | 42434149 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
大欣廣告社 雲林縣斗南鎮田頭里後庄路八之一號 | 李昇峰 | 88830641 | 歇業 - 獨資 |
良友登山行 登記地址: 臺北市大同區重慶北路3段278號之9、1樓 | 負責人: 李昇峰 | 統編: 07669718 | 歇業 - 獨資 |
旺築營造有限公司 登記地址: 臺北市中山區民權東路2段135巷30弄4號 | 負責人: 李昇峰 | 統編: 23411363 | 核准設立 |
仕敦企業有限公司 登記地址: 新北市樹林區 | 負責人: 李昇峰 | 統編: 34478333 | 解散已清算完結 (107年07月04日 新北院輝民事德107年度司司字 第203號) |
樸實企業社 登記地址: 臺北市中正區信義路2段213號9樓 | 負責人: 李昇峰 | 統編: 42358070 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1064204420) |
樸實企業社 登記地址: 臺北市中正區信義路2段213號9樓之1 | 負責人: 李昇峰 | 統編: 42434149 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
大欣廣告社 登記地址: 雲林縣斗南鎮田頭里後庄路八之一號 | 負責人: 李昇峰 | 統編: 88830641 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 李昇峰 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6227 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 223 | 所代表法人: | 隆豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00656800 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 盛利漁業股份有限公司 | 統一編號: 00656870 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新源煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00657337 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6227 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 223 | 所代表法人: | 隆豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00656800 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 盛利漁業股份有限公司 | 統一編號: 00656870 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新源煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00657337 |
|