李宗霖
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李宗霖的職稱是董事長, 持有股份數是1888000, 公司名稱是昶賀建設股份有限公司, 統一編號是29134149.
董監事資料集 資料集的 李宗霖 相關資料
(以下顯示 4 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 李宗霖 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 320000 | 所代表法人: | 昶賀建設股份有限公司 | 統一編號: 29134149 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 256000 | 所代表法人: | 昶賀建設股份有限公司 | 統一編號: 29134149 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 416000 | 所代表法人: | 昶賀建設股份有限公司 | 統一編號: 29134149 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 320000 | 所代表法人: | 昶賀建設股份有限公司 | 統一編號: 29134149 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 320000 | 所代表法人: | 昶賀建設股份有限公司 | 統一編號: 29134149 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 256000 | 所代表法人: | 昶賀建設股份有限公司 | 統一編號: 29134149 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 416000 | 所代表法人: | 昶賀建設股份有限公司 | 統一編號: 29134149 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 320000 | 所代表法人: | 昶賀建設股份有限公司 | 統一編號: 29134149 |
[ 搜尋所有相關: 李宗霖 @ 董監事資料集 ]
無其他 昶賀建設 資料。
[ 搜尋所有 昶賀建設 ... ]
根據姓名 李宗霖 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李宗霖 ...) | (中華民國)李宗霖 | 活動起始日期: 2024/09/16 | 活動結束日期: 2024/09/16 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)李宗霖 | 活動起始日期: 2024/09/16 | 活動結束日期: 2024/09/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)李宗霖 | 活動起始日期: 2024/09/16 | 活動結束日期: 2024/09/16 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)李宗霖 | 活動起始日期: 2024/09/16 | 活動結束日期: 2024/09/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)李文武、李宗霖 | 活動起始日期: 2024/06/07 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)李文武、李宗霖 | 活動起始日期: 2024/06/07 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)李文武、李宗霖 | 活動起始日期: 2024/06/07 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)李文武、李宗霖 | 活動起始日期: 2024/06/07 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)李宗霖 | 活動起始日期: 2024/09/16 | 活動結束日期: 2024/09/16 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)李宗霖 | 活動起始日期: 2024/09/16 | 活動結束日期: 2024/09/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)李宗霖 | 活動起始日期: 2024/09/16 | 活動結束日期: 2024/09/16 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)李宗霖 | 活動起始日期: 2024/09/16 | 活動結束日期: 2024/09/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)李文武、李宗霖 | 活動起始日期: 2024/06/07 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)李文武、李宗霖 | 活動起始日期: 2024/06/07 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)李文武、李宗霖 | 活動起始日期: 2024/06/07 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)李文武、李宗霖 | 活動起始日期: 2024/06/07 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 李宗霖 ... ]
名稱 昶賀建設 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 昶賀建設)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
昶賀建設股份有限公司 新北市新店區中正路510號3樓 | 李宗霖 | 29134149 | 核准設立 |
昶賀建設股份有限公司 登記地址: 新北市新店區中正路510號3樓 | 負責人: 李宗霖 | 統編: 29134149 | 核准設立 |
姓名 李宗霖 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李宗霖)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
李宗霖自營計程車行 高雄市左營區新上里新下街7巷36弄37號 | 李宗霖 | 06764952 | 核准設立 - 獨資 |
宗霖鐵材有限公司 彰化縣花壇鄉金墩村金福街30號 | 李宗霖 | 53159751 | 核准設立 |
霖駿運動顧問有限公司 新北市板橋區民生路2段232號1樓之20 | 李宗霖 | 50856634 | 核准設立 |
弘宗益精密實業股份有限公司 新北市蘆洲區民族路422巷48弄10號3樓 | 李宗霖 | 66381043 | 解散 (核准解散日期: 2024-06-03) |
宗來茶飲商行 新北市新店區安民街357號(1樓) | 李宗霖 | 87505365 | 核准設立 - 獨資 |
宗淶茶飲商行 新北市中和區員山路150之13號 | 李宗霖 | 92700199 | 核准設立 - 獨資 |
李記食堂 苗栗縣竹南鎮照南里光復路253之1號 | 李宗霖 | 87152025 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1121001880) |
李鄭工作室 高雄市小港區宏平路318號1樓 | 李宗霖 | 88020184 | 核准設立 - 合夥 |
李宗霖自營計程車行 登記地址: 高雄市左營區新上里新下街7巷36弄37號 | 負責人: 李宗霖 | 統編: 06764952 | 核准設立 - 獨資 |
宗霖鐵材有限公司 登記地址: 彰化縣花壇鄉金墩村金福街30號 | 負責人: 李宗霖 | 統編: 53159751 | 核准設立 |
霖駿運動顧問有限公司 登記地址: 新北市板橋區民生路2段232號1樓之20 | 負責人: 李宗霖 | 統編: 50856634 | 核准設立 |
弘宗益精密實業股份有限公司 登記地址: 新北市蘆洲區民族路422巷48弄10號3樓 | 負責人: 李宗霖 | 統編: 66381043 | 解散 (核准解散日期: 2024-06-03) |
宗來茶飲商行 登記地址: 新北市新店區安民街357號(1樓) | 負責人: 李宗霖 | 統編: 87505365 | 核准設立 - 獨資 |
宗淶茶飲商行 登記地址: 新北市中和區員山路150之13號 | 負責人: 李宗霖 | 統編: 92700199 | 核准設立 - 獨資 |
李記食堂 登記地址: 苗栗縣竹南鎮照南里光復路253之1號 | 負責人: 李宗霖 | 統編: 87152025 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1121001880) |
李鄭工作室 登記地址: 高雄市小港區宏平路318號1樓 | 負責人: 李宗霖 | 統編: 88020184 | 核准設立 - 合夥 |
[ 查詢所有 李宗霖 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 聯洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00350097 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9000000 | 所代表法人: | 新三洋企業有限公司 | 統一編號: 00350596 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 14250 | 所代表法人: | 映騰通運股份有限公司 | 統一編號: 00355403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14250 | 所代表法人: | 映騰通運股份有限公司 | 統一編號: 00355403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 信成和有限公司 | 統一編號: 00358605 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 裕昌有限公司 | 統一編號: 00362208 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21920 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 聯洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00350097 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9000000 | 所代表法人: | 新三洋企業有限公司 | 統一編號: 00350596 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 14250 | 所代表法人: | 映騰通運股份有限公司 | 統一編號: 00355403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14250 | 所代表法人: | 映騰通運股份有限公司 | 統一編號: 00355403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 信成和有限公司 | 統一編號: 00358605 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 裕昌有限公司 | 統一編號: 00362208 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21920 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
|