賴美如
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名賴美如的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是福井開發股份有限公司, 統一編號是29153089.
董監事資料集 資料集的 賴美如 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 賴美如 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 450000 | 所代表法人: | 福井開發股份有限公司 | 統一編號: 29153089 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 福井開發股份有限公司 | 統一編號: 29153089 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 450000 | 所代表法人: | 福井開發股份有限公司 | 統一編號: 29153089 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 福井開發股份有限公司 | 統一編號: 29153089 |
[ 搜尋所有相關: 賴美如 @ 董監事資料集 ]
無其他 福井開發 資料。
[ 搜尋所有 福井開發 ... ]
根據姓名 賴美如 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 賴美如 ...) | | 活動起始日期: 2024/09/03 | 活動結束日期: 2024/12/17 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/09/03 | 活動結束日期: 2024/12/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/09/03 | 活動結束日期: 2024/12/17 | 折扣資訊: @ 經緯度查詢附近未過期活動 |
| 事務所名稱: 賴美如記帳報稅事務所 | 事務所地址: 臺中市霧峰區吉峰路46巷15號 | 是否具執業資格註記: N | 執行業務區域: 臺中市,臺北市,南投縣,彰化縣,苗栗縣 | 登錄字號: 中區國稅登字第1667號 @ 財政部中區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| 集芳藝術舞踊 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/06 | 折扣資訊: @ 舞蹈表演資訊 |
| 集芳藝術舞踊 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 食品業者登錄字號: B-200092565-00000-7 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 台中市西屯區重慶路180號 @ 食品業者登錄資料集 |
| 食品業者登錄字號: B-200092565-00001-8 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: | 台中市西屯區重慶路180號 @ 食品業者登錄資料集 |
| 活動起始日期: 2024/09/03 | 活動結束日期: 2024/12/17 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 活動起始日期: 2024/09/03 | 活動結束日期: 2024/12/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/09/03 | 活動結束日期: 2024/12/17 | 折扣資訊: @ 經緯度查詢附近未過期活動 |
事務所名稱: 賴美如記帳報稅事務所 | 事務所地址: 臺中市霧峰區吉峰路46巷15號 | 是否具執業資格註記: N | 執行業務區域: 臺中市,臺北市,南投縣,彰化縣,苗栗縣 | 登錄字號: 中區國稅登字第1667號 @ 財政部中區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
集芳藝術舞踊 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/06 | 折扣資訊: @ 舞蹈表演資訊 |
集芳藝術舞踊 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
食品業者登錄字號: B-200092565-00000-7 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 台中市西屯區重慶路180號 @ 食品業者登錄資料集 |
食品業者登錄字號: B-200092565-00001-8 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: | 台中市西屯區重慶路180號 @ 食品業者登錄資料集 |
[ 搜尋所有 賴美如 ... ]
名稱 福井開發 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 福井開發)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
福井開發股份有限公司 新北市板橋區中山路1段156號4樓 | 劉秀霞 | 29153089 | 核准設立 |
福井開發股份有限公司 登記地址: 新北市板橋區中山路1段156號4樓 | 負責人: 劉秀霞 | 統編: 29153089 | 核准設立 |
姓名 賴美如 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 賴美如)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
蓮欣企業社 花蓮縣花蓮市主權里中華路416巷3弄2號 | 賴美如 | 72844887 | 停業 - 獨資 |
知名髮造型沙龍坊 臺北市南港區福德街373巷61號2樓 | 賴美如 | 14729419 | 歇業 - 獨資 |
牛媽咪精品雜貨舖 桃園市龜山區兔坑里幸美九街13號1樓 | 賴美如 | 41437843 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1109009137) |
騰霈行銷有限公司 桃園市龜山區兔坑里29鄰幸美九街13號 | 賴美如 | 90625879 | 解散 (核准解散日期: 2023-11-29) |
飛鴻企業社 桃園縣桃園市長安里愛十街19號1樓 | 賴美如 | 02488816 | 撤銷 - 獨資 |
世勤企業社 臺中市西屯區何安里四川西二街13之2號 | 賴美如 | 10972778 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110876103) |
古董服飾 南投縣草屯鎮和平里育英街129號 | 賴美如 | 14607561 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070000624) |
吉祥鐵板燒 嘉義市西區車店里興業西路368號一樓 | 賴美如 | 34979316 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060171830) |
蓮欣企業社 登記地址: 花蓮縣花蓮市主權里中華路416巷3弄2號 | 負責人: 賴美如 | 統編: 72844887 | 停業 - 獨資 |
知名髮造型沙龍坊 登記地址: 臺北市南港區福德街373巷61號2樓 | 負責人: 賴美如 | 統編: 14729419 | 歇業 - 獨資 |
牛媽咪精品雜貨舖 登記地址: 桃園市龜山區兔坑里幸美九街13號1樓 | 負責人: 賴美如 | 統編: 41437843 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1109009137) |
騰霈行銷有限公司 登記地址: 桃園市龜山區兔坑里29鄰幸美九街13號 | 負責人: 賴美如 | 統編: 90625879 | 解散 (核准解散日期: 2023-11-29) |
飛鴻企業社 登記地址: 桃園縣桃園市長安里愛十街19號1樓 | 負責人: 賴美如 | 統編: 02488816 | 撤銷 - 獨資 |
世勤企業社 登記地址: 臺中市西屯區何安里四川西二街13之2號 | 負責人: 賴美如 | 統編: 10972778 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110876103) |
古董服飾 登記地址: 南投縣草屯鎮和平里育英街129號 | 負責人: 賴美如 | 統編: 14607561 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070000624) |
吉祥鐵板燒 登記地址: 嘉義市西區車店里興業西路368號一樓 | 負責人: 賴美如 | 統編: 34979316 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060171830) |
[ 查詢所有 賴美如 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: | 震台工程有限公司 | 統一編號: 00696015 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鴻揚建設股份有限公司 | 統一編號: 00696182 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 信孚報關有限公司 | 統一編號: 00696726 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 鐿光交通企業有限公司 | 統一編號: 00696818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 合利交通企業有限公司 | 統一編號: 00696824 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25862500 | 所代表法人: | 大才營造有限公司 | 統一編號: 00697035 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: | 震台工程有限公司 | 統一編號: 00696015 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鴻揚建設股份有限公司 | 統一編號: 00696182 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 信孚報關有限公司 | 統一編號: 00696726 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 鐿光交通企業有限公司 | 統一編號: 00696818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 合利交通企業有限公司 | 統一編號: 00696824 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25862500 | 所代表法人: | 大才營造有限公司 | 統一編號: 00697035 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
|