謝美玉
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名謝美玉的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是盟邦資訊股份有限公司, 統一編號是29175871.
無其他 盟邦資訊 資料。
[ 搜尋所有 盟邦資訊 ... ]
根據姓名 謝美玉 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 謝美玉 ...) | 主要產品: 259其他金屬製品、293通用機械設備 | 統一編號: 97343875 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市北屯區松安里崇德六路一段31巷22號 @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 259其他金屬製品、293通用機械設備 | 統一編號: 73786267 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市汐止區環河里環河街一九0號 @ 登記工廠名錄 |
| 產品中類: 25金屬製品製造業
29機械設備製造業 | 廠址: 新北市汐止區環河里環河街一九0號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 259其他金屬製品
293通用機械設備 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 特定寵物種類: 狗、貓 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2025/4/7 上午 12:00:00 | 高雄市小港區漢民路299號1樓及2樓 @ 合法特定寵物業名單 |
| (中華民國)謝美玉 | 活動起始日期: 2024/03/25 | 活動結束日期: 2024/05/13 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)謝美玉 | 活動起始日期: 2024/03/25 | 活動結束日期: 2024/05/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 立源企業股份有限公司 | 統一編號: 04388193 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1220000 | 所代表法人: | 昭富實業股份有限公司 | 統一編號: 04673350 @ 董監事資料集 |
主要產品: 259其他金屬製品、293通用機械設備 | 統一編號: 97343875 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市北屯區松安里崇德六路一段31巷22號 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 259其他金屬製品、293通用機械設備 | 統一編號: 73786267 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市汐止區環河里環河街一九0號 @ 登記工廠名錄 |
產品中類: 25金屬製品製造業
29機械設備製造業 | 廠址: 新北市汐止區環河里環河街一九0號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 259其他金屬製品
293通用機械設備 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
特定寵物種類: 狗、貓 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2025/4/7 上午 12:00:00 | 高雄市小港區漢民路299號1樓及2樓 @ 合法特定寵物業名單 |
(中華民國)謝美玉 | 活動起始日期: 2024/03/25 | 活動結束日期: 2024/05/13 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)謝美玉 | 活動起始日期: 2024/03/25 | 活動結束日期: 2024/05/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 立源企業股份有限公司 | 統一編號: 04388193 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1220000 | 所代表法人: | 昭富實業股份有限公司 | 統一編號: 04673350 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 謝美玉 ... ]
名稱 盟邦資訊 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 盟邦資訊)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
盟邦資訊股份有限公司 新北市板橋區華江里民生路2段239號3樓 | 劉建祥 | 29175871 | 解散 (核准解散日期: 2023-08-31) |
盟邦資訊股份有限公司 登記地址: 新北市板橋區華江里民生路2段239號3樓 | 負責人: 劉建祥 | 統編: 29175871 | 解散 (核准解散日期: 2023-08-31) |
姓名 謝美玉 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 謝美玉)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
金能汽車 花蓮縣玉里鎮大禹里酸柑路八八號 | 謝美玉 | 08169711 | 核准設立 - 獨資 |
智慧運算資產管理股份有限公司 高雄市苓雅區青年二路47號5樓之1 | 謝美玉 | 89162604 | 核准設立 |
玉器工程行 高雄市大寮區大寮里大寮路181巷37號1樓 | 謝美玉 | 08505926 | 歇業 - 獨資 |
湘玉行 苗栗縣後龍鎮大庄里一六鄰中山路一九一號 | 謝美玉 | 83354582 | 歇業 - 獨資 |
尚美企業社 桃園市楊梅區永寧里環南路九九巷三號三樓 | 謝美玉 | 34812365 | 歇業 - 獨資 |
群和塑膠工廠 彰化縣和美鎮雅溝里鹿和路五段二六四巷二號 | 呂謝美玉 | 58008819 | 歇業 - 獨資 |
雅韻復健器材 彰化縣和美鎮和東里忠勇路二八號 | 謝美玉 | 78154141 | 歇業 - 獨資 |
尚美力有限公司 高雄市苓雅區青年二路47號12樓之1 | 謝美玉 | 89744335 | 核准設立 |
金能汽車 登記地址: 花蓮縣玉里鎮大禹里酸柑路八八號 | 負責人: 謝美玉 | 統編: 08169711 | 核准設立 - 獨資 |
智慧運算資產管理股份有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區青年二路47號5樓之1 | 負責人: 謝美玉 | 統編: 89162604 | 核准設立 |
玉器工程行 登記地址: 高雄市大寮區大寮里大寮路181巷37號1樓 | 負責人: 謝美玉 | 統編: 08505926 | 歇業 - 獨資 |
湘玉行 登記地址: 苗栗縣後龍鎮大庄里一六鄰中山路一九一號 | 負責人: 謝美玉 | 統編: 83354582 | 歇業 - 獨資 |
尚美企業社 登記地址: 桃園市楊梅區永寧里環南路九九巷三號三樓 | 負責人: 謝美玉 | 統編: 34812365 | 歇業 - 獨資 |
群和塑膠工廠 登記地址: 彰化縣和美鎮雅溝里鹿和路五段二六四巷二號 | 負責人: 呂謝美玉 | 統編: 58008819 | 歇業 - 獨資 |
雅韻復健器材 登記地址: 彰化縣和美鎮和東里忠勇路二八號 | 負責人: 謝美玉 | 統編: 78154141 | 歇業 - 獨資 |
尚美力有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區青年二路47號12樓之1 | 負責人: 謝美玉 | 統編: 89744335 | 核准設立 |
[ 查詢所有 謝美玉 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 國泰製藥企業股份有限公司 | 統一編號: 00259627 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 啟隆煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00260671 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 捷豐企業有限公司 | 統一編號: 00260687 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金鴻輪船股份有限公司 | 統一編號: 00261377 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3400000 | 所代表法人: | 國隆輪胎實業有限公司 | 統一編號: 00261525 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 國泰合記報關股份有限公司 | 統一編號: 00261551 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 國泰製藥企業股份有限公司 | 統一編號: 00259627 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 啟隆煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00260671 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 捷豐企業有限公司 | 統一編號: 00260687 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金鴻輪船股份有限公司 | 統一編號: 00261377 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3400000 | 所代表法人: | 國隆輪胎實業有限公司 | 統一編號: 00261525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 國泰合記報關股份有限公司 | 統一編號: 00261551 |
|