陳秀玉
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳秀玉的職稱是董事, 持有股份數是300000, 公司名稱是秀玉人管理顧問有限公司, 統一編號是29180972.
無其他 秀玉人管理顧問 資料。
[ 搜尋所有 秀玉人管理顧問 ... ]
根據姓名 陳秀玉 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳秀玉 ...) | (中華民國)杜進成 陳志聲 張自強 林懋盛 紀肇聲 陳榮章 李子慶 吳錫當 林欽三 李榮鈞 彭維船 林冬松 王適秋 陳世澤 胡潤英 莊讚德;(中華民國)許慎明 張献樟 陳誼芝 蘇美燕 白秀綢 吳春惠 ... | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)杜進成 陳志聲 張自強 林懋盛 紀肇聲 陳榮章 李子慶 吳錫當 林欽三 李榮鈞 彭維船 林冬松 王適秋 陳世澤 胡潤英 莊讚德;(中華民國)許慎明 張献樟 陳誼芝 蘇美燕 白秀綢 吳春惠 ... | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)參山國家風景區管理處 | 活動起始日期: 2024/03/30 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)參山國家風景區管理處 | 活動起始日期: 2024/03/30 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 姓名: 陳秀玉 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 03-5950891 | 新竹縣竹東鎮鎮敦睦街1巷12號 @ 地政士開業資料 |
| 職稱: 訴訟代理人及非訴訟代理人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大陸商深圳市洪秀玉貿易有限公司 | 統一編號: 54376518 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 俊秀股份有限公司 | 統一編號: 27734408 @ 董監事資料集 |
| 事務所名稱: 乾玉記帳士事務所 | 事務所地址: 新北市三重區三和路4段145巷191號 | 執行業務區域: 臺北市、臺中市、基隆市、臺南市、高雄市、新北市、宜蘭縣、桃園市、嘉義市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、彰化縣、新竹市、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣、澎湖縣、連江縣 | 參加之記帳士公會: 新北市記帳士公會 | 記帳士證書字號: (103)台財稅證字第00163號 @ 財政部北區國稅局記帳士名冊 |
(中華民國)杜進成 陳志聲 張自強 林懋盛 紀肇聲 陳榮章 李子慶 吳錫當 林欽三 李榮鈞 彭維船 林冬松 王適秋 陳世澤 胡潤英 莊讚德;(中華民國)許慎明 張献樟 陳誼芝 蘇美燕 白秀綢 吳春惠 ... | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)杜進成 陳志聲 張自強 林懋盛 紀肇聲 陳榮章 李子慶 吳錫當 林欽三 李榮鈞 彭維船 林冬松 王適秋 陳世澤 胡潤英 莊讚德;(中華民國)許慎明 張献樟 陳誼芝 蘇美燕 白秀綢 吳春惠 ... | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)參山國家風景區管理處 | 活動起始日期: 2024/03/30 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)參山國家風景區管理處 | 活動起始日期: 2024/03/30 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
姓名: 陳秀玉 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 03-5950891 | 新竹縣竹東鎮鎮敦睦街1巷12號 @ 地政士開業資料 |
職稱: 訴訟代理人及非訴訟代理人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大陸商深圳市洪秀玉貿易有限公司 | 統一編號: 54376518 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 俊秀股份有限公司 | 統一編號: 27734408 @ 董監事資料集 |
事務所名稱: 乾玉記帳士事務所 | 事務所地址: 新北市三重區三和路4段145巷191號 | 執行業務區域: 臺北市、臺中市、基隆市、臺南市、高雄市、新北市、宜蘭縣、桃園市、嘉義市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、彰化縣、新竹市、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣、澎湖縣、連江縣 | 參加之記帳士公會: 新北市記帳士公會 | 記帳士證書字號: (103)台財稅證字第00163號 @ 財政部北區國稅局記帳士名冊 |
[ 搜尋所有 陳秀玉 ... ]
名稱 秀玉人管理顧問 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 秀玉人管理顧問)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
秀玉人管理顧問有限公司 新北市三重區三和路4段145巷191號(2樓) | 陳秀玉 | 29180972 | 核准設立 |
秀玉人管理顧問有限公司 登記地址: 新北市三重區三和路4段145巷191號(2樓) | 負責人: 陳秀玉 | 統編: 29180972 | 核准設立 |
姓名 陳秀玉 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 陳秀玉)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
陳秀玉美容室 新北市永和區永和路1段40號10樓之2 | 陳秀玉 | 37868361 | 核准設立 - 獨資 |
秀玉尚好髮廊 臺南市北區文元里文賢路1190號1樓 | 陳秀玉 | 99291487 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100039859) |
秀玉商行 高雄市左營區新光里新庄仔路89巷22號 | 陳秀玉 | 06762103 | 歇業 - 獨資 |
大陸商深圳市洪秀玉貿易有限公司 高雄市林園區五福路165巷19之3號5樓 | 陳秀玉 | 54376518 | 撤銷許可 |
秀玉理髮廳 花蓮縣花蓮市化道路二一四號 | 陳秀玉 | 94822599 | 歇業 - 獨資 |
秀郁科技實業商行 新北市三重區三和路4段145巷191號(1樓) | 陳秀玉 | 72650919 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1078115184) |
秀手創工坊 臺中市霧峰區坑口里新生路116號 | 陳秀玉 | 87106183 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090871904) |
陳秀玉美容室 登記地址: 新北市永和區永和路1段40號10樓之2 | 負責人: 陳秀玉 | 統編: 37868361 | 核准設立 - 獨資 |
秀玉尚好髮廊 登記地址: 臺南市北區文元里文賢路1190號1樓 | 負責人: 陳秀玉 | 統編: 99291487 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100039859) |
秀玉商行 登記地址: 高雄市左營區新光里新庄仔路89巷22號 | 負責人: 陳秀玉 | 統編: 06762103 | 歇業 - 獨資 |
大陸商深圳市洪秀玉貿易有限公司 登記地址: 高雄市林園區五福路165巷19之3號5樓 | 負責人: 陳秀玉 | 統編: 54376518 | 撤銷許可 |
秀玉理髮廳 登記地址: 花蓮縣花蓮市化道路二一四號 | 負責人: 陳秀玉 | 統編: 94822599 | 歇業 - 獨資 |
秀郁科技實業商行 登記地址: 新北市三重區三和路4段145巷191號(1樓) | 負責人: 陳秀玉 | 統編: 72650919 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1078115184) |
秀手創工坊 登記地址: 臺中市霧峰區坑口里新生路116號 | 負責人: 陳秀玉 | 統編: 87106183 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090871904) |
[ 查詢所有 陳秀玉 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 625 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 187 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 188 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 45 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4700 | 所代表法人: | 坤金交通股份有限公司 | 統一編號: 00160104 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 46000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 625 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 187 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 188 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 45 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4700 | 所代表法人: | 坤金交通股份有限公司 | 統一編號: 00160104 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 46000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
|