劉添財
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名劉添財的職稱是董事長, 持有股份數是1733333, 公司名稱是碩城科技股份有限公司, 統一編號是29187270.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 碩城科技股份有限公司 | 統一編號: 29187270 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 碩城科技股份有限公司 | 統一編號: 29187270 |
[ 搜尋所有相關: 劉添財 @ 董監事資料集 ]
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 碩城科技工程有限公司 | 統一編號: 82945293 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 碩城科技工程有限公司 | 統一編號: 82945293 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 碩城科技 ... ]
根據姓名 劉添財 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 劉添財 ...) | 統一編號: 74700289 | 工廠負責人姓名: 劉添財 | 工廠地址: 臺南市麻豆區南勢里南勢1之38號 | 主要產品: 083蔬果加工 @ 臨時工廠名錄 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/22 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3494408 | 機構負責人姓名: 劉添財 | 機構代碼: 2R1500003 | 機構種類: 2 | 地址全址: 高雄市三民區明誠一路20號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 小規模多機能服務 | 特約起日: 2019/03/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-3494408 | 機構負責人姓名: 劉添財 | 機構代碼: 2R1500003 | 機構種類: 2 | 地址全址: 高雄市三民區明誠一路20號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-3723189 | 機構負責人姓名: 劉添財 | 機構代碼: BE1500002 | 機構種類: BE | 地址全址: 高雄市三民區明誠一路20號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/11/13 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-3723189 | 機構負責人姓名: 劉添財 | 機構代碼: BE1500002 | 機構種類: BE | 地址全址: 高雄市仁武區仁武里仁樂街210號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/06/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 劉添財 | 機構代碼: BE1400051 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺南市白河區白河里康樂路1-91號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 小規模多機能服務 | 特約起日: 2018/09/11 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-6895383 | 機構負責人姓名: 劉添財 | 機構代碼: 2N1400003 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺南市白河區永安里大德街33號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-6859383 | 機構負責人姓名: 劉添財 | 機構代碼: BF1400132 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺南市後壁區後壁里後壁173-34號 @ 長照ABC據點 |
統一編號: 74700289 | 工廠負責人姓名: 劉添財 | 工廠地址: 臺南市麻豆區南勢里南勢1之38號 | 主要產品: 083蔬果加工 @ 臨時工廠名錄 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/22 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-3494408 | 機構負責人姓名: 劉添財 | 機構代碼: 2R1500003 | 機構種類: 2 | 地址全址: 高雄市三民區明誠一路20號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 小規模多機能服務 | 特約起日: 2019/03/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-3494408 | 機構負責人姓名: 劉添財 | 機構代碼: 2R1500003 | 機構種類: 2 | 地址全址: 高雄市三民區明誠一路20號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-3723189 | 機構負責人姓名: 劉添財 | 機構代碼: BE1500002 | 機構種類: BE | 地址全址: 高雄市三民區明誠一路20號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/11/13 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-3723189 | 機構負責人姓名: 劉添財 | 機構代碼: BE1500002 | 機構種類: BE | 地址全址: 高雄市仁武區仁武里仁樂街210號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/06/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 劉添財 | 機構代碼: BE1400051 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺南市白河區白河里康樂路1-91號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 小規模多機能服務 | 特約起日: 2018/09/11 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-6895383 | 機構負責人姓名: 劉添財 | 機構代碼: 2N1400003 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺南市白河區永安里大德街33號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-6859383 | 機構負責人姓名: 劉添財 | 機構代碼: BF1400132 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺南市後壁區後壁里後壁173-34號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 劉添財 ... ]
名稱 碩城科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 碩城科技)
碩城科技股份有限公司 登記地址: 高雄市三民區明誠一路20號 | 負責人: 劉添財 | 統編: 29187270 | 核准設立 |
碩城科技工程有限公司 登記地址: 臺南市安平區建平里建平八街92號1樓 | 負責人: 張仲愷 | 統編: 82945293 | 核准設立 |
姓名 劉添財 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 劉添財)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
受邑貿易股份有限公司 高雄市三民區明誠一路20號 | 劉添財 | 59286516 | 解散 (核准解散日期: 2019-03-05) |
不老林股份有限公司 高雄市三民區明誠一路20號 | 劉添財 | 54825374 | 核准設立 |
正財輪胎企業行 基隆市安樂區崇德路九六號之一六 | 劉添財 | 81808124 | 核准設立 - 獨資 |
振光電機行 新北市板橋區南雅南路2段稚暉巷16弄33號?0樓 | 劉添財 | 01909634 | 歇業 - 獨資 |
寶山生命科技股份有限公司台北分公司 臺北市中山區建國北路三段22巷17號1樓 | 劉添財 | 13838797 | 廢止 |
寶山生命科技股份有限公司 高雄市左營區富國路292號4樓之14 | 劉添財 | 16721665 | 核准設立 |
意立達企業社 嘉義市東區後庄里林森東路319巷24弄1號一樓 | 劉添財 | 18280003 | 歇業 - 獨資 |
受邑貿易股份有限公司 登記地址: 高雄市三民區明誠一路20號 | 負責人: 劉添財 | 統編: 59286516 | 解散 (核准解散日期: 2019-03-05) |
不老林股份有限公司 登記地址: 高雄市三民區明誠一路20號 | 負責人: 劉添財 | 統編: 54825374 | 核准設立 |
正財輪胎企業行 登記地址: 基隆市安樂區崇德路九六號之一六 | 負責人: 劉添財 | 統編: 81808124 | 核准設立 - 獨資 |
振光電機行 登記地址: 新北市板橋區南雅南路2段稚暉巷16弄33號?0樓 | 負責人: 劉添財 | 統編: 01909634 | 歇業 - 獨資 |
寶山生命科技股份有限公司台北分公司 登記地址: 臺北市中山區建國北路三段22巷17號1樓 | 負責人: 劉添財 | 統編: 13838797 | 廢止 |
寶山生命科技股份有限公司 登記地址: 高雄市左營區富國路292號4樓之14 | 負責人: 劉添財 | 統編: 16721665 | 核准設立 |
意立達企業社 登記地址: 嘉義市東區後庄里林森東路319巷24弄1號一樓 | 負責人: 劉添財 | 統編: 18280003 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 劉添財 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9000000 | 所代表法人: | 新三洋企業有限公司 | 統一編號: 00350596 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 14250 | 所代表法人: | 映騰通運股份有限公司 | 統一編號: 00355403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14250 | 所代表法人: | 映騰通運股份有限公司 | 統一編號: 00355403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 信成和有限公司 | 統一編號: 00358605 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 裕昌有限公司 | 統一編號: 00362208 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21920 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7210 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9000000 | 所代表法人: | 新三洋企業有限公司 | 統一編號: 00350596 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 14250 | 所代表法人: | 映騰通運股份有限公司 | 統一編號: 00355403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14250 | 所代表法人: | 映騰通運股份有限公司 | 統一編號: 00355403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 信成和有限公司 | 統一編號: 00358605 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 裕昌有限公司 | 統一編號: 00362208 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21920 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7210 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
|