黃小芳
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃小芳的職稱是監察人, 持有股份數是2750, 公司名稱是光華通運股份有限公司, 統一編號是29570660.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 27150 | 所代表法人: | 光華通運股份有限公司 | 統一編號: 29570660 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 27150 | 所代表法人: | 光華通運股份有限公司 | 統一編號: 29570660 |
[ 搜尋所有相關: 黃小芳 @ 董監事資料集 ]
| 違反法令: 空氣污染防制法第40條第3項 | 事業名稱: 光華通運股份有限公司 | 裁處金額: 2000 | 主旨: 罰鍰新臺幣2000元整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 移動污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2024-06-26 | 違反時間: 2024-03-26 @ 列管事業污染源裁處資料 |
違反法令: 空氣污染防制法第40條第3項 | 事業名稱: 光華通運股份有限公司 | 裁處金額: 2000 | 主旨: 罰鍰新臺幣2000元整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 移動污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2024-06-26 | 違反時間: 2024-03-26 @ 列管事業污染源裁處資料 |
[ 搜尋所有 29570660 ... ]
根據名稱 光華通運 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 光華通運 ...) | 公司名稱: 光華通運股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/13 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20070206 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 公司名稱: 光華通運股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/4 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20070206 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 公司名稱: 光華通運股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/0 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20101109 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 公司名稱: 光華通運股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/3 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20070206 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 公司名稱: 光華通運股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/0 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20101109 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 公司名稱: 光華通運股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/1 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20070206 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 公司名稱: 光華通運股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/2 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20210812 @ 遊覽車駕駛資料 |
公司名稱: 光華通運股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/13 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20070206 @ 遊覽車駕駛資料 |
公司名稱: 光華通運股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/4 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20070206 @ 遊覽車駕駛資料 |
公司名稱: 光華通運股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/0 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20101109 @ 遊覽車駕駛資料 |
公司名稱: 光華通運股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/3 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20070206 @ 遊覽車駕駛資料 |
公司名稱: 光華通運股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/0 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20101109 @ 遊覽車駕駛資料 |
公司名稱: 光華通運股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/1 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20070206 @ 遊覽車駕駛資料 |
公司名稱: 光華通運股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/2 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20210812 @ 遊覽車駕駛資料 |
[ 搜尋所有 光華通運 ... ]
根據姓名 黃小芳 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 黃小芳 ...) | 作者: Elliot Essey, Keith Beckett, 黃小芳, 卜秀芳, 陳昭玲, 田悅帨, 項光裕, 葉瑀潔, 楊威庭, 彭銘儀作 | 出版機構: 何嘉仁 | 版次: 第二版 | 預訂出版日: 111/11 | 適讀對象: 兒童(6-12) | 頁數: 364 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7179-15-4 (平裝, 364面, 26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 主要產品: 292其他專用機械設備 | 統一編號: 36029255 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市龜山區龍壽里龍校街121巷2弄6號 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 頡宇營造有限公司 | 統一編號: 16643583 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 永懋精機工業有限公司 | 統一編號: 36029255 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 輝元建設股份有限公司 | 統一編號: 86612198 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 松梅企業有限公司 | 統一編號: 89774718 @ 董監事資料集 |
| 公司名稱: 特億企業有限公司 | 到職日期: 0760316 | 統一編號: 22524620 @ 公司登記經理人資料集 |
作者: Elliot Essey, Keith Beckett, 黃小芳, 卜秀芳, 陳昭玲, 田悅帨, 項光裕, 葉瑀潔, 楊威庭, 彭銘儀作 | 出版機構: 何嘉仁 | 版次: 第二版 | 預訂出版日: 111/11 | 適讀對象: 兒童(6-12) | 頁數: 364 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7179-15-4 (平裝, 364面, 26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
主要產品: 292其他專用機械設備 | 統一編號: 36029255 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市龜山區龍壽里龍校街121巷2弄6號 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 頡宇營造有限公司 | 統一編號: 16643583 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 永懋精機工業有限公司 | 統一編號: 36029255 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 輝元建設股份有限公司 | 統一編號: 86612198 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 松梅企業有限公司 | 統一編號: 89774718 @ 董監事資料集 |
公司名稱: 特億企業有限公司 | 到職日期: 0760316 | 統一編號: 22524620 @ 公司登記經理人資料集 |
[ 搜尋所有 黃小芳 ... ]
光華通運股份有限公司 | 地址: 台北市文山區興隆路二段154巷3號1樓 | 電話: 02-2931-7521 |
名稱 光華通運 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 光華通運)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
光華通運股份有限公司 臺北市大同區承德路1段105號7樓之3 | 施燦輝 | 29570660 | 核准設立 |
光華通運股份有限公司 登記地址: 臺北市大同區承德路1段105號7樓之3 | 負責人: 施燦輝 | 統編: 29570660 | 核准設立 |
姓名 黃小芳 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃小芳)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
大瑩企業社 嘉義縣新港鄉板頭村灣子內39之2號1樓 | 黃小芳 | 09599979 | 歇業 - 獨資 |
頡宇營造有限公司 臺中市沙鹿區福至路30巷112號1樓 | 黃小芳 | 16643583 | 核准設立 |
榮丹商行 臺南市歸仁區媽廟里中正北路三段138號1樓 | 黃小芳 | 21680030 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040934806) |
菲菲服飾 嘉義縣民雄鄉福樂村埤角90號 | 黃小芳 | 34959780 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1039301195) |
永懋精機工業有限公司 桃園市龜山區龍壽里龍校街121巷2弄6號 | 黃小芳 | 36029255 | 核准設立 |
大瑩企業社 嘉義縣新港鄉板頭村灣子內39-2號一樓 | 黃小芳 | 40918528 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1109301985) |
合人有限公司 新北市淡水區商工路159號2樓 | 黃小芳 | 53209485 | 解散 (核准解散日期: 2024-04-10) |
雲荷園行銷有限公司 屏東縣屏東市華夏路8號 | 黃小芳 | 61827854 | 解散 (核准解散日期: 2021-09-01) |
大瑩企業社 登記地址: 嘉義縣新港鄉板頭村灣子內39之2號1樓 | 負責人: 黃小芳 | 統編: 09599979 | 歇業 - 獨資 |
頡宇營造有限公司 登記地址: 臺中市沙鹿區福至路30巷112號1樓 | 負責人: 黃小芳 | 統編: 16643583 | 核准設立 |
榮丹商行 登記地址: 臺南市歸仁區媽廟里中正北路三段138號1樓 | 負責人: 黃小芳 | 統編: 21680030 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040934806) |
菲菲服飾 登記地址: 嘉義縣民雄鄉福樂村埤角90號 | 負責人: 黃小芳 | 統編: 34959780 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1039301195) |
永懋精機工業有限公司 登記地址: 桃園市龜山區龍壽里龍校街121巷2弄6號 | 負責人: 黃小芳 | 統編: 36029255 | 核准設立 |
大瑩企業社 登記地址: 嘉義縣新港鄉板頭村灣子內39-2號一樓 | 負責人: 黃小芳 | 統編: 40918528 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1109301985) |
合人有限公司 登記地址: 新北市淡水區商工路159號2樓 | 負責人: 黃小芳 | 統編: 53209485 | 解散 (核准解散日期: 2024-04-10) |
雲荷園行銷有限公司 登記地址: 屏東縣屏東市華夏路8號 | 負責人: 黃小芳 | 統編: 61827854 | 解散 (核准解散日期: 2021-09-01) |
[ 查詢所有 黃小芳 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 正福煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00094007 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6150 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5900 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2950 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4200 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 正德交通企業有限公司 | 統一編號: 00094702 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 永興隆實業有限公司 | 統一編號: 00096808 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 37800 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 54400 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18600 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 正福煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00094007 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6150 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5900 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2950 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4200 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 正德交通企業有限公司 | 統一編號: 00094702 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 永興隆實業有限公司 | 統一編號: 00096808 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 37800 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 54400 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18600 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
|