吳淑玲 - 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署 姓名吳淑玲 的職稱是董事 , 持有股份數是3861300 , 公司名稱是垣慶貿易有限公司 , 統一編號是30825064 .
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8385300 | 所代表法人: | 垣慶貿易有限公司 | 統一編號: 30825064
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8385300 | 所代表法人: | 垣慶貿易有限公司 | 統一編號: 30825064
[ 搜尋所有相關: 吳淑玲 @ 董監事資料集 ]
統一編號: 30825064 | 電話號碼: 02-23656706-8 | 臺北市中正區羅斯福路3段50號9樓
統一編號: 30825064 | 電話號碼: 02-23656706-8 | 臺北市中正區羅斯福路3段50號9樓
[ 搜尋所有相關: 吳淑玲 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 垣慶貿易 找到的相關資料 (以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 垣慶貿易 ...)證書期限: 2021/01/02 | 商品名稱: CD 唱盤 | 證書狀態: 註銷 | 申請人: 垣慶貿易有限公司
@ 驗證登錄新發證書資料集 證書期限: 2021/12/20 | 商品名稱: 無線多合一播放器 | 證書狀態: 廢止 | 申請人: 垣慶貿易有限公司
@ 驗證登錄新發證書資料集 證書期限: 2021/06/07 | 商品名稱: CD 唱盤 | 證書狀態: 廢止 | 申請人: 垣慶貿易有限公司
@ 驗證登錄新發證書資料集 證書期限: 2021/06/10 | 商品名稱: 電源供應器 | 證書狀態: 廢止 | 申請人: 垣慶貿易有限公司
@ 驗證登錄新發證書資料集 證書期限: 2021/06/24 | 商品名稱: 電源供應器 | 證書狀態: 廢止 | 申請人: 垣慶貿易有限公司
@ 驗證登錄新發證書資料集 證書期限: 2018/04/02 | 商品名稱: 電源供應器 | 證書狀態: 期限到期失效 | 申請人: 垣慶貿易有限公司
@ 驗證登錄新發證書資料集
證書期限: 2021/01/02 | 商品名稱: CD 唱盤 | 證書狀態: 註銷 | 申請人: 垣慶貿易有限公司
@ 驗證登錄新發證書資料集 證書期限: 2021/12/20 | 商品名稱: 無線多合一播放器 | 證書狀態: 廢止 | 申請人: 垣慶貿易有限公司
@ 驗證登錄新發證書資料集 證書期限: 2021/06/07 | 商品名稱: CD 唱盤 | 證書狀態: 廢止 | 申請人: 垣慶貿易有限公司
@ 驗證登錄新發證書資料集 證書期限: 2021/06/10 | 商品名稱: 電源供應器 | 證書狀態: 廢止 | 申請人: 垣慶貿易有限公司
@ 驗證登錄新發證書資料集 證書期限: 2021/06/24 | 商品名稱: 電源供應器 | 證書狀態: 廢止 | 申請人: 垣慶貿易有限公司
@ 驗證登錄新發證書資料集 證書期限: 2018/04/02 | 商品名稱: 電源供應器 | 證書狀態: 期限到期失效 | 申請人: 垣慶貿易有限公司
@ 驗證登錄新發證書資料集
[ 搜尋所有 垣慶貿易 ... ]
根據姓名 吳淑玲 找到的相關資料 (以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳淑玲 ...) | 活動起始日期: 2024/06/12 | 活動結束日期: 2024/07/07 | 折扣資訊:
@ 展覽資訊 | 活動起始日期: 2024/06/12 | 活動結束日期: 2024/07/07 | 折扣資訊:
@ 藝文活動-所有類別 作者: 劉美玲 | 指導教授: 吳淑玲 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 109 | 論文名稱(外文): A Study of Private Brand Development Strategy - With the Perspective of Bricolage | 系所名稱: 兩岸高階主管經營管理境外碩士在職學位學程 | 學校名稱: 國立暨南國際大學
@ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 作者: 吳淑玲 | 指導教授: 何銘子 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 105 | 論文名稱(外文): Numerical Simulation of Induced Currents on Two Metal Cylinders under the Illumination of EM Pulse:S... | 系所名稱: 光機電暨材料研究所 | 學校名稱: 吳鳳科技大學
@ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 負責人: 吳淑玲 | 統一編號: 24437453 | 工廠現況: 生產中 | 高雄市林園區西溪里西溪路195號
@ 高雄市工廠登記清冊 作者: 孫揚光, 吳淑玲著 | 出版機構: 恩泉更新事工 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 108/07 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 300 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-96199-2-9 (精裝附光碟片, NT$300, 300面, 21公分)
@ 臺灣出版新書預告書訊 食品業者登錄字號: T-200069835-00000-9 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 34966213 | 屏東縣屏東市北興里公裕街258號1樓(阿波羅早餐店)
@ 食品業者登錄資料集 食品業者登錄字號: T-200069835-00001-0 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 34966213 | 屏東縣屏東市公裕街258號
@ 食品業者登錄資料集
| 活動起始日期: 2024/06/12 | 活動結束日期: 2024/07/07 | 折扣資訊:
@ 展覽資訊 | 活動起始日期: 2024/06/12 | 活動結束日期: 2024/07/07 | 折扣資訊:
@ 藝文活動-所有類別 作者: 劉美玲 | 指導教授: 吳淑玲 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 109 | 論文名稱(外文): A Study of Private Brand Development Strategy - With the Perspective of Bricolage | 系所名稱: 兩岸高階主管經營管理境外碩士在職學位學程 | 學校名稱: 國立暨南國際大學
@ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 作者: 吳淑玲 | 指導教授: 何銘子 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 105 | 論文名稱(外文): Numerical Simulation of Induced Currents on Two Metal Cylinders under the Illumination of EM Pulse:S... | 系所名稱: 光機電暨材料研究所 | 學校名稱: 吳鳳科技大學
@ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 負責人: 吳淑玲 | 統一編號: 24437453 | 工廠現況: 生產中 | 高雄市林園區西溪里西溪路195號
@ 高雄市工廠登記清冊 作者: 孫揚光, 吳淑玲著 | 出版機構: 恩泉更新事工 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 108/07 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 300 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-96199-2-9 (精裝附光碟片, NT$300, 300面, 21公分)
@ 臺灣出版新書預告書訊 食品業者登錄字號: T-200069835-00000-9 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 34966213 | 屏東縣屏東市北興里公裕街258號1樓(阿波羅早餐店)
@ 食品業者登錄資料集 食品業者登錄字號: T-200069835-00001-0 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 34966213 | 屏東縣屏東市公裕街258號
@ 食品業者登錄資料集
[ 搜尋所有 吳淑玲 ... ]
垣慶貿易有限公司 | 地址: 台北市中正區羅斯福路三段50號9樓 | 電話: 02-2365-6706
名稱 垣慶貿易 找到的公司登記或商業登記 (以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 垣慶貿易 )公司地址 負責人 統一編號 狀態 垣慶貿易有限公司 臺北市中正區羅斯福路3段50號9樓 黃步垣 30825064 核准設立
垣慶貿易有限公司 登記地址: 臺北市中正區羅斯福路3段50號9樓 | 負責人: 黃步垣 | 統編: 30825064 | 核准設立
姓名 吳淑玲 找到的公司登記或商業登記 (以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 吳淑玲 )公司地址 負責人 統一編號 狀態 英屬蓋曼群島商環球科技控股有限公司 臺北市松山區敦化北路205號14樓 吳淑玲 NG Suk Ling 70787256 撤銷 (文號: 2009-11-23 經授商字 第09801271070號) 明玲農產行 雲林縣西螺鎮廣福里大同路一巷一號一樓 吳淑玲 45731234 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080002996) 裕昌有限公司 基隆市仁愛區孝一路五九號三樓 吳淑玲 00362208 核准設立 鼎豪板金廠 桃園市八德區瑞祥里介壽路二段1233巷6弄78號 吳淑玲 01362439 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1129011211) 泰順舊貨行 臺北市中正區重慶南路3段69號1樓 吳淑玲 01487141 歇業 - 獨資 正大器材行 宜蘭縣宜蘭市新民里中山路三段36號一樓 吳淑玲 02419375 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1110903759) 名雅服飾店 臺中市東勢區上新里三民街42號1樓 吳淑玲 05902817 核准設立 - 獨資 杉益行 臺中市豐原區東陽里東陽路151號1樓 吳淑玲 08304104 歇業 - 獨資
英屬蓋曼群島商環球科技控股有限公司 登記地址: 臺北市松山區敦化北路205號14樓 | 負責人: 吳淑玲 NG Suk Ling | 統編: 70787256 | 撤銷 (文號: 2009-11-23 經授商字 第09801271070號)
明玲農產行 登記地址: 雲林縣西螺鎮廣福里大同路一巷一號一樓 | 負責人: 吳淑玲 | 統編: 45731234 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080002996)
裕昌有限公司 登記地址: 基隆市仁愛區孝一路五九號三樓 | 負責人: 吳淑玲 | 統編: 00362208 | 核准設立
鼎豪板金廠 登記地址: 桃園市八德區瑞祥里介壽路二段1233巷6弄78號 | 負責人: 吳淑玲 | 統編: 01362439 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1129011211)
泰順舊貨行 登記地址: 臺北市中正區重慶南路3段69號1樓 | 負責人: 吳淑玲 | 統編: 01487141 | 歇業 - 獨資
正大器材行 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市新民里中山路三段36號一樓 | 負責人: 吳淑玲 | 統編: 02419375 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1110903759)
名雅服飾店 登記地址: 臺中市東勢區上新里三民街42號1樓 | 負責人: 吳淑玲 | 統編: 05902817 | 核准設立 - 獨資
杉益行 登記地址: 臺中市豐原區東陽里東陽路151號1樓 | 負責人: 吳淑玲 | 統編: 08304104 | 歇業 - 獨資
[ 查詢所有 吳淑玲 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
職稱: 董事長 | 持有股份數: 380000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329
職稱: 董事 | 持有股份數: 5250000 | 所代表法人: | 泰祥重機械有限公司 | 統一編號: 00676587
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 明達交通有限公司 | 統一編號: 00676714
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 台正船務代理有限公司 | 統一編號: 00676812
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 垂義通運有限公司 | 統一編號: 00677925
職稱: 董事長 | 持有股份數: 86000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023
職稱: 董事 | 持有股份數: 2505000 | 所代表法人: | 五隆計程汽車有限公司 | 統一編號: 00679085
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326
職稱: 董事長 | 持有股份數: 380000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329
職稱: 董事 | 持有股份數: 5250000 | 所代表法人: | 泰祥重機械有限公司 | 統一編號: 00676587
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 明達交通有限公司 | 統一編號: 00676714
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 台正船務代理有限公司 | 統一編號: 00676812
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 垂義通運有限公司 | 統一編號: 00677925
職稱: 董事長 | 持有股份數: 86000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023
職稱: 董事 | 持有股份數: 2505000 | 所代表法人: | 五隆計程汽車有限公司 | 統一編號: 00679085
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326
|