陳暖玉
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳暖玉的職稱是監察人, 持有股份數是106006, 公司名稱是威瑞股份有限公司, 統一編號是30902694.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 143506 | 所代表法人: | 威瑞股份有限公司 | 統一編號: 30902694 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 143506 | 所代表法人: | 威瑞股份有限公司 | 統一編號: 30902694 |
[ 搜尋所有相關: 陳暖玉 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 威瑞 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 威瑞 ...) | 資料集識別碼: 7019 | 詮釋資料更新時間: 2024-08-16 14:45:38 | 品質檢測: 無(白名單) | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 僑務委員會 | 服務分類: 求學及進修 | 資料集描述: 本會為增進海外青年對中華民國發展現況及臺灣多元文化之瞭解,並促進海內外青年互動交流,於返回僑居地後,成為僑社新生力量,增進中華民國與當地國之交流聯繫,每年積極辦理海外青年臺灣觀摩團;本資料集內容包括歷... @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| OID: 2.16.886.110.90027.101582 | 電話: 0937-292592 | 地址: 臺中市南區忠明南路787號24樓B室 | DN: o=威瑞聯合會計師事務所,l=臺中市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 查處情形: 輔導結案 | 違規廠商名稱或負責人: 威瑞生物科技股份有限公司/ | 處分機關: | 處分日期: 06 8 2023 12:00AM | 刊播日期: 05 2 2023 12:00AM | 刊播媒體: 健康G力 @ 違規食品廣告資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 威瑞數位行銷股份有限公司 | 威瑞生物科技股份有限公司 | 統一編號: 13098358 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 威瑞數位行銷股份有限公司 | 威瑞生物科技股份有限公司 | 統一編號: 13098358 @ 董監事資料集 |
| 雅卓藝術 | 活動起始日期: 2024/02/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
| 雅卓藝術 | 活動起始日期: 2024/02/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| 雅卓藝術 | 活動起始日期: 2024/02/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
資料集識別碼: 7019 | 詮釋資料更新時間: 2024-08-16 14:45:38 | 品質檢測: 無(白名單) | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 僑務委員會 | 服務分類: 求學及進修 | 資料集描述: 本會為增進海外青年對中華民國發展現況及臺灣多元文化之瞭解,並促進海內外青年互動交流,於返回僑居地後,成為僑社新生力量,增進中華民國與當地國之交流聯繫,每年積極辦理海外青年臺灣觀摩團;本資料集內容包括歷... @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
OID: 2.16.886.110.90027.101582 | 電話: 0937-292592 | 地址: 臺中市南區忠明南路787號24樓B室 | DN: o=威瑞聯合會計師事務所,l=臺中市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
查處情形: 輔導結案 | 違規廠商名稱或負責人: 威瑞生物科技股份有限公司/ | 處分機關: | 處分日期: 06 8 2023 12:00AM | 刊播日期: 05 2 2023 12:00AM | 刊播媒體: 健康G力 @ 違規食品廣告資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 威瑞數位行銷股份有限公司 | 威瑞生物科技股份有限公司 | 統一編號: 13098358 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 威瑞數位行銷股份有限公司 | 威瑞生物科技股份有限公司 | 統一編號: 13098358 @ 董監事資料集 |
雅卓藝術 | 活動起始日期: 2024/02/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
雅卓藝術 | 活動起始日期: 2024/02/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
雅卓藝術 | 活動起始日期: 2024/02/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 威瑞 ... ]
無其他 陳暖玉 資料。
[ 搜尋所有 陳暖玉 ... ]
威瑞國際有限公司 | 地址: 台北市中山區中山北路三段31號4樓 | 電話: 02-2595-0261 |
威瑞國際股份有限公司 | 地址: 台北市中山區中山北路三段31號4樓 | 電話: 02-2596-1665 |
威瑞達維京洋行 | 地址: 台北市萬華區長順街14巷29弄8號 | 電話: 02-2308-9741 |
威瑞數位行銷股份有限公司 | 地址: 台北市大安區復興南路一段368號之1,2樓 | 電話: 02-2325-3559 |
威瑞科技企業社 | 地址: 高雄市左營區新庄仔路83號 | 電話: 07-341-7669 |
威瑞廣告科技有限公司 | 地址: 台中市豐原區豐社路245號之2 | 電話: 04-2528-6358 |
威瑞廣告有限公司 | 地址: 台中市豐原區豐原大道八段555號 | 電話: 04-2528-4292 |
威瑞廣告科技有限公司 | 地址: 台中市豐原區大社街50號 | 電話: 04-2528-7532 |
威瑞科技有限公司 | 地址: 新竹縣竹東鎮學府東路288巷1弄10號 | 電話: 03-583-4961 |
威瑞電腦資訊有限公司 | 地址: 桃園市觀音區大觀路二段196號1樓 | 電話: 03-483-6595 |
名稱 威瑞 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 威瑞)
威瑞貿易有限公司 登記地址: 彰化縣彰化市南興里中山路一段429號 | 負責人: 吳威廷 | 統編: 83295374 | 解散 (核准解散日期: 2023-07-11) |
威瑞國際股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區敦化南路2段98號2樓 | 負責人: 曾瑞霞 | 統編: 27324397 | 核准設立 |
泰威瑞國際有限公司 登記地址: 臺北市萬華區中華路2段332號4樓之34 | 負責人: 湯瑞萍 | 統編: 97466025 | 核准設立 |
威瑞數位行銷股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區信義路4段57號4樓 | 負責人: 魯依華 | 統編: 12951187 | 核准設立 |
威瑞奇股份有限公司 登記地址: 新北市新店區民權路88之1號5樓 | 負責人: 黃聿祥 | 統編: 12974935 | 核准設立 |
威瑞生物科技股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區信義路4段57號4樓 | 負責人: 魯依華 | 統編: 13098358 | 核准設立 |
威瑞實業股份有限公司 登記地址: 高雄市仁武區名湖街483巷20號 | 負責人: 蔡承霖 | 統編: 24511360 | 核准設立 |
威瑞國際實業有限公司 登記地址: 苗栗縣頭份市田寮里北田街100巷5號1樓 | 負責人: 黃煥全 | 統編: 24646141 | 核准設立 |
[ 查詢所有 威瑞 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 334 | 所代表法人: | 成隆船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00674526 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 協恒船舶器材股份有限公司 | 統一編號: 00674814 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 杰忠實業股份有限公司 | 統一編號: 00675216 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 宏駿營造股份有限公司 | 統一編號: 00675623 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 380000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 334 | 所代表法人: | 成隆船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00674526 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 協恒船舶器材股份有限公司 | 統一編號: 00674814 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 杰忠實業股份有限公司 | 統一編號: 00675216 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 宏駿營造股份有限公司 | 統一編號: 00675623 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 380000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
|