林燕
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林燕的職稱是監察人, 持有股份數是700, 公司名稱是辰榕貿易股份有限公司, 統一編號是30951603.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 辰榕貿易股份有限公司 | 統一編號: 30951603 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 辰榕貿易股份有限公司 | 統一編號: 30951603 |
[ 搜尋所有相關: 林燕 @ 董監事資料集 ]
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「公司登記經理人資料集」中搜尋所有相關於 林燕 ...) | 公司名稱: 辰榕貿易股份有限公司 | 到職日期: 0710210 | 統一編號: 30951603 |
| 公司名稱: 辰榕貿易股份有限公司 | 到職日期: 0710210 | 統一編號: 30951603 |
公司名稱: 辰榕貿易股份有限公司 | 到職日期: 0710210 | 統一編號: 30951603 |
公司名稱: 辰榕貿易股份有限公司 | 到職日期: 0710210 | 統一編號: 30951603 |
[ 搜尋所有相關: 林燕 @ 公司登記經理人資料集 ]
無其他 辰榕貿易 資料。
[ 搜尋所有 辰榕貿易 ... ]
根據姓名 林燕 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林燕 ...) | 李佳芸 | 基隆市 | 場域: 學校 | 20251基隆市中正區新豐街100號(育英樓穿堂) @ 文化部公共藝術 |
| 事務所名稱: 林燕貞記帳士事務所 | 事務所地址: 臺北市士林區永平街46巷2號 | 電話: 02-28***686 | 記帳士證書字號: (96)台財稅證字第00070號 @ 財政部臺北國稅局記帳士名冊 |
| 事務所名稱: 林燕貞記帳士事務所 | 事務所地址: 臺北市士林區永平街46巷2號 | 電話: 02-28***686 | 記帳士證書字號: 096台財稅證字第00070號 @ 財政部臺北國稅局記帳士名冊 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-25254607 | 機構負責人姓名: 林燕玲 | 機構代碼: 1X0800024 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市豐原區南陽路123巷81弄13號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-25254607 | 機構負責人姓名: 林燕玲 | 機構代碼: 1X0800024 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市豐原區田心里4鄰育仁路186號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-25254607 | 機構負責人姓名: 林燕玲 | 機構代碼: 1X0800024 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市豐原區田心里4鄰育仁路186號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-25254607 | 機構負責人姓名: 林燕玲 | 機構代碼: 1X0800024 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市豐原區田心里4鄰育仁路186號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-25257872 | 機構負責人姓名: 林燕玲 | 機構代碼: B10800052 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺中市豐原區育仁路186號 @ 長照ABC據點 |
李佳芸 | 基隆市 | 場域: 學校 | 20251基隆市中正區新豐街100號(育英樓穿堂) @ 文化部公共藝術 |
事務所名稱: 林燕貞記帳士事務所 | 事務所地址: 臺北市士林區永平街46巷2號 | 電話: 02-28***686 | 記帳士證書字號: (96)台財稅證字第00070號 @ 財政部臺北國稅局記帳士名冊 |
事務所名稱: 林燕貞記帳士事務所 | 事務所地址: 臺北市士林區永平街46巷2號 | 電話: 02-28***686 | 記帳士證書字號: 096台財稅證字第00070號 @ 財政部臺北國稅局記帳士名冊 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-25254607 | 機構負責人姓名: 林燕玲 | 機構代碼: 1X0800024 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市豐原區南陽路123巷81弄13號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-25254607 | 機構負責人姓名: 林燕玲 | 機構代碼: 1X0800024 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市豐原區田心里4鄰育仁路186號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-25254607 | 機構負責人姓名: 林燕玲 | 機構代碼: 1X0800024 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市豐原區田心里4鄰育仁路186號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-25254607 | 機構負責人姓名: 林燕玲 | 機構代碼: 1X0800024 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市豐原區田心里4鄰育仁路186號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-25257872 | 機構負責人姓名: 林燕玲 | 機構代碼: B10800052 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺中市豐原區育仁路186號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 林燕 ... ]
名稱 辰榕貿易 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 辰榕貿易)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
辰榕貿易股份有限公司 臺北市資料空白 | | 30951603 | 撤銷 (文號: 1993-12-17 建一字 第號) |
辰榕貿易股份有限公司 登記地址: 臺北市資料空白 | 統編: 30951603 | 撤銷 (文號: 1993-12-17 建一字 第號) |
姓名 林燕 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林燕)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
員林燕燕百貨行 彰化縣員林鎮光明里中正路三六八號 | 陳林燕喜 | 59079925 | 歇業 - 獨資 |
燕妮便當店 高雄市林園區中芸二路26號 | 林燕妮 | 82670793 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10960179200) |
燕津工作室 臺北市士林區德行西路36號3樓之8 | 林燕津 | 88194620 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1114101060) |
燕燕服飾店 雲林縣虎尾鎮東仁里光復路三二六號一樓 | 陳林燕喜 | 99654558 | 歇業 - 獨資 |
燕輝企業行 高雄市林園區林家里林家一路61巷3號 | 林燕輝 | 85965118 | 歇業 - 獨資 |
燕林工程行 新北市樹林區太須街96巷16弄1號 | 楊林燕 | 17278394 | 歇業 - 獨資 |
昇揚視聽社 高雄市燕巢區西燕里中北路135號一樓 | 林燕平 | 07933793 | 歇業 - 獨資 |
大成企業行 高雄市燕巢區東燕里中華路133號1樓 | 林燕青 | 15528396 | 歇業 - 獨資 |
員林燕燕百貨行 登記地址: 彰化縣員林鎮光明里中正路三六八號 | 負責人: 陳林燕喜 | 統編: 59079925 | 歇業 - 獨資 |
燕妮便當店 登記地址: 高雄市林園區中芸二路26號 | 負責人: 林燕妮 | 統編: 82670793 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10960179200) |
燕津工作室 登記地址: 臺北市士林區德行西路36號3樓之8 | 負責人: 林燕津 | 統編: 88194620 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1114101060) |
燕燕服飾店 登記地址: 雲林縣虎尾鎮東仁里光復路三二六號一樓 | 負責人: 陳林燕喜 | 統編: 99654558 | 歇業 - 獨資 |
燕輝企業行 登記地址: 高雄市林園區林家里林家一路61巷3號 | 負責人: 林燕輝 | 統編: 85965118 | 歇業 - 獨資 |
燕林工程行 登記地址: 新北市樹林區太須街96巷16弄1號 | 負責人: 楊林燕 | 統編: 17278394 | 歇業 - 獨資 |
昇揚視聽社 登記地址: 高雄市燕巢區西燕里中北路135號一樓 | 負責人: 林燕平 | 統編: 07933793 | 歇業 - 獨資 |
大成企業行 登記地址: 高雄市燕巢區東燕里中華路133號1樓 | 負責人: 林燕青 | 統編: 15528396 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 林燕 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 鐿光交通企業有限公司 | 統一編號: 00696818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 合利交通企業有限公司 | 統一編號: 00696824 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25862500 | 所代表法人: | 大才營造有限公司 | 統一編號: 00697035 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3025 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 達擴國際有限公司 | 國際百貨股份有限公司 | 統一編號: 00697675 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 宏駿機電工程有限公司 | 統一編號: 00697844 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 福順計程汽車有限公司 | 統一編號: 00698323 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 正健機械工程有限公司 | 統一編號: 00698914 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 鐿光交通企業有限公司 | 統一編號: 00696818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 合利交通企業有限公司 | 統一編號: 00696824 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25862500 | 所代表法人: | 大才營造有限公司 | 統一編號: 00697035 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3025 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 達擴國際有限公司 | 國際百貨股份有限公司 | 統一編號: 00697675 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 宏駿機電工程有限公司 | 統一編號: 00697844 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 福順計程汽車有限公司 | 統一編號: 00698323 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 正健機械工程有限公司 | 統一編號: 00698914 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
|