張光瑤
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張光瑤的職稱是監察人, 持有股份數是200000, 公司名稱是南資股份有限公司, 統一編號是30979433.
| 公司名稱: 南資股份有限公司 | 到職日期: 0750725 | 統一編號: 30979433 |
公司名稱: 南資股份有限公司 | 到職日期: 0750725 | 統一編號: 30979433 |
[ 搜尋所有相關: 張光瑤 @ 公司登記經理人資料集 ]
根據名稱 南資 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 南資 ...) | 資料集識別碼: 80793 | 詮釋資料更新時間: 2023-08-25 09:29:52 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV;CSV | 編碼格式: UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 中央銀行 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 1.出口所得外匯最終係由所公布國家匯回國內指定銀行者(出口外匯收入),始列入本統計。
2.支付進口之外匯依客戶指示由國內指定銀行匯往所公布國家者(進口外匯支出),始列入本統計。
3.依東協國家(汶... @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 資料集識別碼: 169770 | 詮釋資料更新時間: 2024-07-30 17:14:00 | 品質檢測: 無(未做品檢) | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 新北市政府經濟發展局 | 服務分類: 交通及通訊 | 資料集描述: 提供本市加油站營業主體、加油站站名、地址等資料。(指南資產管理股份有限公司) @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 聯絡方式: (02)2545-0075 分機 23 | 是否收費: Y | 活動地點: 中正區徐州路2號201廳(臺大醫院國際會議中心201廳) | 開始日期: 20231012 | 結束日期: 20231012 | 發起單位: 游小姐 | 主辦單位: tvca中華民國創業投資商業同業公會、 AIA台灣人工智慧學校 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
| (中華民國)晨園琴箏社、台江社大單簧管班 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/04 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)晨園琴箏社、台江社大單簧管班 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)晨園琴箏社、台江社大單簧管班 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/04 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 聘書
職級: 副教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 資訊管理系 | 學校名稱: 中臺科技大學 | 教師專長: 資訊隱藏、影像處理、資訊安全 @ 大學校院教師學術專長彙整表 |
| 聘書
職級: 講師 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 資訊科技應用系 | 學校名稱: 醒吾學校財團法人醒吾科技大學 | 教師專長: 資料庫,程式設計,科技管理 @ 大學校院教師學術專長彙整表 |
資料集識別碼: 80793 | 詮釋資料更新時間: 2023-08-25 09:29:52 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV;CSV | 編碼格式: UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 中央銀行 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 1.出口所得外匯最終係由所公布國家匯回國內指定銀行者(出口外匯收入),始列入本統計。
2.支付進口之外匯依客戶指示由國內指定銀行匯往所公布國家者(進口外匯支出),始列入本統計。
3.依東協國家(汶... @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
資料集識別碼: 169770 | 詮釋資料更新時間: 2024-07-30 17:14:00 | 品質檢測: 無(未做品檢) | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 新北市政府經濟發展局 | 服務分類: 交通及通訊 | 資料集描述: 提供本市加油站營業主體、加油站站名、地址等資料。(指南資產管理股份有限公司) @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
聯絡方式: (02)2545-0075 分機 23 | 是否收費: Y | 活動地點: 中正區徐州路2號201廳(臺大醫院國際會議中心201廳) | 開始日期: 20231012 | 結束日期: 20231012 | 發起單位: 游小姐 | 主辦單位: tvca中華民國創業投資商業同業公會、 AIA台灣人工智慧學校 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
(中華民國)晨園琴箏社、台江社大單簧管班 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/04 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)晨園琴箏社、台江社大單簧管班 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)晨園琴箏社、台江社大單簧管班 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/04 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
聘書
職級: 副教授 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 資訊管理系 | 學校名稱: 中臺科技大學 | 教師專長: 資訊隱藏、影像處理、資訊安全 @ 大學校院教師學術專長彙整表 |
聘書
職級: 講師 | 專兼任: 專任 | 單位名稱: 資訊科技應用系 | 學校名稱: 醒吾學校財團法人醒吾科技大學 | 教師專長: 資料庫,程式設計,科技管理 @ 大學校院教師學術專長彙整表 |
[ 搜尋所有 南資 ... ]
根據姓名 張光瑤 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張光瑤 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 光纖電腦科技股份有限公司 | 統一編號: 52756034 @ 董監事資料集 |
| 開始時間: 2016/10/12 | 結束時間: 2016/10/14 | 電話: 886-4-22289111 | 台中市 | 地點: 大台中國際會展中心 | 地址: 臺中市414高鐵五路161號 | 參與者: 一般民眾 | 停車資訊: | 描述: 2016台灣五金展10月12日至14日將在台中烏日大台中國際會展中心盛大展出,涵蓋工具暨配件、鎖類、緊固件暨扣件類等8大專區,廠商成長至400家、展區規模達1萬7,571平方公尺,創歷史新高。副市長張... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 達方電子股份有限公司 | 統一編號: 16081507 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 力成科技股份有限公司 | 統一編號: 16082267 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 承鼎企業股份有限公司 | 統一編號: 20945792 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1 | 所代表法人: | 合鼎開發股份有限公司 | 統一編號: 30988931 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 大東樹脂化學股份有限公司 | 統一編號: 51008069 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺鎧科技股份有限公司 | 統一編號: 86667046 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 光纖電腦科技股份有限公司 | 統一編號: 52756034 @ 董監事資料集 |
開始時間: 2016/10/12 | 結束時間: 2016/10/14 | 電話: 886-4-22289111 | 台中市 | 地點: 大台中國際會展中心 | 地址: 臺中市414高鐵五路161號 | 參與者: 一般民眾 | 停車資訊: | 描述: 2016台灣五金展10月12日至14日將在台中烏日大台中國際會展中心盛大展出,涵蓋工具暨配件、鎖類、緊固件暨扣件類等8大專區,廠商成長至400家、展區規模達1萬7,571平方公尺,創歷史新高。副市長張... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 達方電子股份有限公司 | 統一編號: 16081507 @ 董監事資料集 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 力成科技股份有限公司 | 統一編號: 16082267 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 承鼎企業股份有限公司 | 統一編號: 20945792 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1 | 所代表法人: | 合鼎開發股份有限公司 | 統一編號: 30988931 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 大東樹脂化學股份有限公司 | 統一編號: 51008069 @ 董監事資料集 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺鎧科技股份有限公司 | 統一編號: 86667046 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 張光瑤 ... ]
光南資訊股份有限公司 | 地址: 台南市新營區三民路142號之1 | 電話: 06-632-4333 |
台灣東南資材有限公司 | 地址: 桃園市中壢區普忠路211巷18號1樓 | 電話: 03-451-9994 |
湖南資興同鄉會 | 地址: 台北市文山區興隆路二段233巷6弄6號之1、2樓 | 電話: 02-2931-3447 |
名稱 南資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 南資)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
敦南資本股份有限公司 臺北市松山區敦化南路1段7號2樓之1 | 楊吳宜碩 | 50896586 | 核准設立 |
迦南資訊有限公司 臺北市大安區光復南路102號8樓 | 葉翠玲 | 24341197 | 核准設立 |
正南資源回收 臺南市北區和順里西門路3段47巷59號1樓 | 蔡壽銘 | 47953979 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
新南資訊社 臺北市大安區新生南路3段106之1號1樓 | 蕭慶沛 | 26349336 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1104114243) |
敦南資產顧問有限公司 臺北市大安區敦化南路1段216號9樓 | 馮宜婷 | 24959467 | 核准設立 |
昱南資訊有限公司 新北市土城區學成路74之2號 | | 28315804 | 核准設立 |
東南資源回收企業社 花蓮縣鳳林鎮林榮里永康路116號1樓 | 吳淑芬 | 49984647 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100118198) |
台灣東南資材有限公司 桃園市中壢區普忠里普忠路211巷18號 | 羅偉 | 53034970 | 核准設立 |
敦南資本股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區敦化南路1段7號2樓之1 | 負責人: 楊吳宜碩 | 統編: 50896586 | 核准設立 |
迦南資訊有限公司 登記地址: 臺北市大安區光復南路102號8樓 | 負責人: 葉翠玲 | 統編: 24341197 | 核准設立 |
正南資源回收 登記地址: 臺南市北區和順里西門路3段47巷59號1樓 | 負責人: 蔡壽銘 | 統編: 47953979 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
新南資訊社 登記地址: 臺北市大安區新生南路3段106之1號1樓 | 負責人: 蕭慶沛 | 統編: 26349336 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1104114243) |
敦南資產顧問有限公司 登記地址: 臺北市大安區敦化南路1段216號9樓 | 負責人: 馮宜婷 | 統編: 24959467 | 核准設立 |
昱南資訊有限公司 登記地址: 新北市土城區學成路74之2號 | 統編: 28315804 | 核准設立 |
東南資源回收企業社 登記地址: 花蓮縣鳳林鎮林榮里永康路116號1樓 | 負責人: 吳淑芬 | 統編: 49984647 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100118198) |
台灣東南資材有限公司 登記地址: 桃園市中壢區普忠里普忠路211巷18號 | 負責人: 羅偉 | 統編: 53034970 | 核准設立 |
[ 查詢所有 南資 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4700 | 所代表法人: | 坤金交通股份有限公司 | 統一編號: 00160104 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 46000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 兩洋船務報關有限公司 | 統一編號: 00166402 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 和泰建設企業有限公司 | 統一編號: 00168529 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 炎隆鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00181804 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4 | 所代表法人: | 東陽物產股份有限公司 | 統一編號: 00181902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4700 | 所代表法人: | 坤金交通股份有限公司 | 統一編號: 00160104 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 46000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 兩洋船務報關有限公司 | 統一編號: 00166402 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 和泰建設企業有限公司 | 統一編號: 00168529 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 炎隆鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00181804 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4 | 所代表法人: | 東陽物產股份有限公司 | 統一編號: 00181902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
|