薛開雯
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名薛開雯的職稱是董事, 持有股份數是234600, 公司名稱是福倫交通股份有限公司, 統一編號是31095184.
董監事資料集 資料集的 薛開雯 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 薛開雯 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 966000 | 所代表法人: | 福倫交通股份有限公司 | 統一編號: 31095184 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 966000 | 所代表法人: 鴻伶投資有限公司 | 福倫交通股份有限公司 | 統一編號: 31095184 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 502500 | 所代表法人: | 福倫交通股份有限公司 | 統一編號: 31095184 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 966000 | 所代表法人: | 福倫交通股份有限公司 | 統一編號: 31095184 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 966000 | 所代表法人: 鴻伶投資有限公司 | 福倫交通股份有限公司 | 統一編號: 31095184 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 502500 | 所代表法人: | 福倫交通股份有限公司 | 統一編號: 31095184 |
[ 搜尋所有相關: 薛開雯 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 福倫交通 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 福倫交通 ...) | 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-27635888#18 | 機構負責人姓名: 吳俊德 | 機構代碼: BB0100001 | 機構種類: BA | 地址全址: 臺北市信義區松隆路337號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-27635888#18 | 機構負責人姓名: 吳俊德 | 機構代碼: BB0100001 | 機構種類: BA | 地址全址: 臺北市信義區松隆路337號1樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-27635888#18 | 機構負責人姓名: 吳俊德 | 機構代碼: BB0100001 | 機構種類: BA | 地址全址: 臺北市信義區松隆路337號1樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-27635888#18 | 機構負責人姓名: 吳俊德 | 機構代碼: BB0100001 | 機構種類: BA | 地址全址: 臺北市信義區松隆路337號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-27635888#18 | 機構負責人姓名: 吳俊德 | 機構代碼: BB0100001 | 機構種類: BA | 地址全址: 臺北市信義區松隆路337號1樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-27635888#18 | 機構負責人姓名: 吳俊德 | 機構代碼: BB0100001 | 機構種類: BA | 地址全址: 臺北市信義區松隆路337號1樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2020/03/23 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-27635888#18 | 機構負責人姓名: 吳俊德 | 機構代碼: BB0100001 | 機構種類: BA | 地址全址: 臺北市信義區松隆路337號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 02-27635888#18 | 機構負責人姓名: 吳俊德 | 機構代碼: BB0100001 | 機構種類: BA | 地址全址: 臺北市信義區松隆路337號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-27635888#18 | 機構負責人姓名: 吳俊德 | 機構代碼: BB0100001 | 機構種類: BA | 地址全址: 臺北市信義區松隆路337號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-27635888#18 | 機構負責人姓名: 吳俊德 | 機構代碼: BB0100001 | 機構種類: BA | 地址全址: 臺北市信義區松隆路337號1樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-27635888#18 | 機構負責人姓名: 吳俊德 | 機構代碼: BB0100001 | 機構種類: BA | 地址全址: 臺北市信義區松隆路337號1樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-27635888#18 | 機構負責人姓名: 吳俊德 | 機構代碼: BB0100001 | 機構種類: BA | 地址全址: 臺北市信義區松隆路337號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-27635888#18 | 機構負責人姓名: 吳俊德 | 機構代碼: BB0100001 | 機構種類: BA | 地址全址: 臺北市信義區松隆路337號1樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-27635888#18 | 機構負責人姓名: 吳俊德 | 機構代碼: BB0100001 | 機構種類: BA | 地址全址: 臺北市信義區松隆路337號1樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2020/03/23 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-27635888#18 | 機構負責人姓名: 吳俊德 | 機構代碼: BB0100001 | 機構種類: BA | 地址全址: 臺北市信義區松隆路337號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 02-27635888#18 | 機構負責人姓名: 吳俊德 | 機構代碼: BB0100001 | 機構種類: BA | 地址全址: 臺北市信義區松隆路337號1樓 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 福倫交通 ... ]
根據姓名 薛開雯 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 薛開雯 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 370000 | 所代表法人: | 吉一交通股份有限公司 | 統一編號: 04741553 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 昆明交通股份有限公司 | 統一編號: 20549511 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 順風交通企業股份有限公司 | 統一編號: 20640905 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 370000 | 所代表法人: | 吉二交通股份有限公司 | 統一編號: 20764460 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 332000 | 所代表法人: | 全一交通股份有限公司 | 統一編號: 20776867 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 370000 | 所代表法人: | 永二交通股份有限公司 | 統一編號: 20815123 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 370000 | 所代表法人: | 永三交通股份有限公司 | 統一編號: 20825810 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 370000 | 所代表法人: | 文一交通股份有限公司 | 統一編號: 20836751 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 370000 | 所代表法人: | 吉一交通股份有限公司 | 統一編號: 04741553 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 昆明交通股份有限公司 | 統一編號: 20549511 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 順風交通企業股份有限公司 | 統一編號: 20640905 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 370000 | 所代表法人: | 吉二交通股份有限公司 | 統一編號: 20764460 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 332000 | 所代表法人: | 全一交通股份有限公司 | 統一編號: 20776867 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 370000 | 所代表法人: | 永二交通股份有限公司 | 統一編號: 20815123 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 370000 | 所代表法人: | 永三交通股份有限公司 | 統一編號: 20825810 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 370000 | 所代表法人: | 文一交通股份有限公司 | 統一編號: 20836751 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 薛開雯 ... ]
福倫交通有限公司 | 地址: 台北市內湖區民權東路六段184號之1,1樓 | 電話: 02-2792-1734 |
名稱 福倫交通 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 福倫交通)
福倫交通股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區松隆路337號1樓 | 負責人: 吳俊德 | 統編: 31095184 | 核准設立 |
福倫交通股份有限公司新北市分公司 登記地址: 新北市永和區環河東路1段166號 | 負責人: 吳俊德 | 統編: 54324012 | 廢止 |
姓名 薛開雯 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 薛開雯)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
榮德投資股份有限公司 臺北市松山區光復北路11巷70號 | 薛開雯 | 42651996 | 核准設立 |
順風汽車商行 臺北市信義區松隆路337號1樓 | 薛開雯 | 17271391 | 核准設立 - 獨資 |
榮德投資股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區光復北路11巷70號 | 負責人: 薛開雯 | 統編: 42651996 | 核准設立 |
順風汽車商行 登記地址: 臺北市信義區松隆路337號1樓 | 負責人: 薛開雯 | 統編: 17271391 | 核准設立 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯大報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00459907 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2250000 | 所代表法人: | 聯成燊記船務代理有限公司 | 統一編號: 00460334 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5300 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10500 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 31300 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11700 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 顏氏有限公司 | 統一編號: 00468357 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯大報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00459907 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2250000 | 所代表法人: | 聯成燊記船務代理有限公司 | 統一編號: 00460334 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5300 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10500 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 31300 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11700 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 顏氏有限公司 | 統一編號: 00468357 |
|