林俊欽
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林俊欽的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是喬佳光學股份有限公司, 統一編號是31282692.
無其他 喬佳光學 資料。
[ 搜尋所有 喬佳光學 ... ]
根據姓名 林俊欽 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林俊欽 ...) | 姓名: 林俊欽 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 86777739 | 新北市林口區信義路362號 @ 地政士開業資料 |
| 電話: 02-86778069 | 行動電話: 0922-877077 | 姓名: 林俊欽 | 事務所地址: 新北市林口區信義路362號 @ 新北市合法地政士開業名冊 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0921-372056 | 機構負責人姓名: 林俊欽 | 機構代碼: BF1700045 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市七張里七張路537號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0921-372056 | 機構負責人姓名: 林俊欽 | 機構代碼: BF1700045 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市七張里七張路537號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0921-372056 | 機構負責人姓名: 林俊欽 | 機構代碼: BF1700045 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市七張里七張路537號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20190101 | 特約迄日: 20191231 | 機構電話: 0921-372056 | 機構負責人姓名: 林俊欽 | 機構代碼: BF1700045 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市七張里七張路537號 @ 長照ABC據點 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 247000 | 所代表法人: | 天鑫股份有限公司 | 統一編號: 42973595 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 亦合光有限公司 | 統一編號: 54281061 @ 董監事資料集 |
姓名: 林俊欽 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 86777739 | 新北市林口區信義路362號 @ 地政士開業資料 |
電話: 02-86778069 | 行動電話: 0922-877077 | 姓名: 林俊欽 | 事務所地址: 新北市林口區信義路362號 @ 新北市合法地政士開業名冊 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0921-372056 | 機構負責人姓名: 林俊欽 | 機構代碼: BF1700045 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市七張里七張路537號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0921-372056 | 機構負責人姓名: 林俊欽 | 機構代碼: BF1700045 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市七張里七張路537號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0921-372056 | 機構負責人姓名: 林俊欽 | 機構代碼: BF1700045 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市七張里七張路537號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20190101 | 特約迄日: 20191231 | 機構電話: 0921-372056 | 機構負責人姓名: 林俊欽 | 機構代碼: BF1700045 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市七張里七張路537號 @ 長照ABC據點 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 247000 | 所代表法人: | 天鑫股份有限公司 | 統一編號: 42973595 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 亦合光有限公司 | 統一編號: 54281061 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 林俊欽 ... ]
名稱 喬佳光學 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 喬佳光學)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
喬佳光學股份有限公司 臺北市中山區中山北路2段112號3樓6室 | | 31282692 | 解散 (文號: 1997-5-24 建一字 第86296865號) |
喬佳光學股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區中山北路2段112號3樓6室 | 統編: 31282692 | 解散 (文號: 1997-5-24 建一字 第86296865號) |
姓名 林俊欽 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 林俊欽)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
亞南企業社 臺南市中西區淺草里國華街3段26號C6室 | 林俊欽 | 10852112 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110030740) |
天鑫股份有限公司 屏東縣新園鄉南龍村南興路187號1樓 | 林俊欽 | 42973595 | 核准設立 |
吉立鑫工程有限公司 新北市土城區青仁路35號7樓 | 林俊欽 | 53337897 | 解散 (核准解散日期: 2020-10-12) |
亦合光有限公司 新北市蘆洲區中山二路226號(1樓) | 林俊欽 | 54281061 | 核准設立 |
亞南企業社 登記地址: 臺南市中西區淺草里國華街3段26號C6室 | 負責人: 林俊欽 | 統編: 10852112 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110030740) |
天鑫股份有限公司 登記地址: 屏東縣新園鄉南龍村南興路187號1樓 | 負責人: 林俊欽 | 統編: 42973595 | 核准設立 |
吉立鑫工程有限公司 登記地址: 新北市土城區青仁路35號7樓 | 負責人: 林俊欽 | 統編: 53337897 | 解散 (核准解散日期: 2020-10-12) |
亦合光有限公司 登記地址: 新北市蘆洲區中山二路226號(1樓) | 負責人: 林俊欽 | 統編: 54281061 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9300 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 永昌通運股份有限公司 | 統一編號: 00080502 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 正義公證股份有限公司 | 統一編號: 00092704 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 永興船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00092802 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9300 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 永昌通運股份有限公司 | 統一編號: 00080502 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 正義公證股份有限公司 | 統一編號: 00092704 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 永興船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00092802 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
|