歐漢卿
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名歐漢卿的職稱是監察人, 持有股份數是546, 公司名稱是雙雄股份有限公司, 統一編號是33440198.
(以下顯示 4 筆) (或直接:在「公司登記經理人資料集」中搜尋所有相關於 歐漢卿 ...) | 公司名稱: 雙雄股份有限公司 | 到職日期: 0731208 | 統一編號: 33440198 |
| 公司名稱: 雙雄股份有限公司 | 到職日期: 0731208 | 統一編號: 33440198 |
| 公司名稱: 雙雄股份有限公司 | 到職日期: 0760823 | 統一編號: 33440198 |
| 公司名稱: 雙雄股份有限公司 | 到職日期: 0760823 | 統一編號: 33440198 |
公司名稱: 雙雄股份有限公司 | 到職日期: 0731208 | 統一編號: 33440198 |
公司名稱: 雙雄股份有限公司 | 到職日期: 0731208 | 統一編號: 33440198 |
公司名稱: 雙雄股份有限公司 | 到職日期: 0760823 | 統一編號: 33440198 |
公司名稱: 雙雄股份有限公司 | 到職日期: 0760823 | 統一編號: 33440198 |
[ 搜尋所有相關: 歐漢卿 @ 公司登記經理人資料集 ]
根據名稱 雙雄 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 雙雄 ...) | OID: 2.16.886.119.90003.101355 | 電話: 02-27207724 | 地址: 台北市信義區基隆路一段432號一樓 | DN: o=雙雄世貿大樓管理委員會,l=臺北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| (中華民國)此活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 電影 |
| (中華民國)此活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 作者: 黃正昌, 賴政昌作; 蕭淳介朗讀 | 出版機構: 尚儀數位學習 | 版次: | 預訂出版日: 112/10 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 約424分 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7277-55-3 (線上有聲書(MP3), NT$380, 約424分面) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| | 活動起始日期: 2024/04/21 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 電影 |
| | 活動起始日期: 2024/04/21 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 統一編號: 90058755 | 電話號碼: 07-3433099 | 高雄市三民區金陵街106巷10號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 275000 | 所代表法人: | 雙雄建設開發股份有限公司 | 統一編號: 20835351 @ 董監事資料集 |
OID: 2.16.886.119.90003.101355 | 電話: 02-27207724 | 地址: 台北市信義區基隆路一段432號一樓 | DN: o=雙雄世貿大樓管理委員會,l=臺北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
(中華民國)此活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 電影 |
(中華民國)此活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
作者: 黃正昌, 賴政昌作; 蕭淳介朗讀 | 出版機構: 尚儀數位學習 | 版次: | 預訂出版日: 112/10 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 約424分 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7277-55-3 (線上有聲書(MP3), NT$380, 約424分面) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 活動起始日期: 2024/04/21 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 電影 |
| 活動起始日期: 2024/04/21 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
統一編號: 90058755 | 電話號碼: 07-3433099 | 高雄市三民區金陵街106巷10號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 275000 | 所代表法人: | 雙雄建設開發股份有限公司 | 統一編號: 20835351 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 雙雄 ... ]
無其他 歐漢卿 資料。
[ 搜尋所有 歐漢卿 ... ]
雙雄汽車 | 地址: 新北市新店區建國路224號 | 電話: 02-2910-2596 |
雙雄名家刀品 | 地址: 台南市中西區民族路二段76號之11 | 電話: 06-226-9712 |
雙雄磨刀店 | 地址: 台南市北區公園南路11號 | 電話: 06-228-0295 |
名稱 雙雄 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 雙雄)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
雙雄科技有限公司 高雄市三民區金陵街106巷10號1樓 | 邱筱芸 | 90058755 | 核准設立 |
雙雄建設開發股份有限公司 臺北市信義區基隆路1段432號14樓之1 | 張敏雄 | 20835351 | 核准設立 |
雙雄企業社 桃園市龍潭區高原里高原路190巷86弄13號1樓 | 柯忠雄 | 82275316 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1119005714) |
雙雄工程行 新竹市香山區內湖里五福路一段1巷80號一樓 | 陳清雄 | 85412186 | 核准設立 - 獨資 |
雙雄商號 高雄市茄萣區崎漏里大發路67號1樓 | 楊方櫻花 | 18006168 | 核准設立 - 獨資 |
雙雄針織廠 新竹縣湖口鄉長安村九鄰南窩四十號 | 馮滿雄 | 02784703 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030300597) |
雙雄精密電子股份有限公司
| | 22101452 | 解散已清算完結 (095年12月13日 雄院隆民緯95司148字字 第62246號) |
雙雄企業有限公司 高雄市楠梓區朝明路30號 | | 22525682 | 解散 (076年07月24日 建二公字 第2211 號) |
雙雄科技有限公司 登記地址: 高雄市三民區金陵街106巷10號1樓 | 負責人: 邱筱芸 | 統編: 90058755 | 核准設立 |
雙雄建設開發股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區基隆路1段432號14樓之1 | 負責人: 張敏雄 | 統編: 20835351 | 核准設立 |
雙雄企業社 登記地址: 桃園市龍潭區高原里高原路190巷86弄13號1樓 | 負責人: 柯忠雄 | 統編: 82275316 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1119005714) |
雙雄工程行 登記地址: 新竹市香山區內湖里五福路一段1巷80號一樓 | 負責人: 陳清雄 | 統編: 85412186 | 核准設立 - 獨資 |
雙雄商號 登記地址: 高雄市茄萣區崎漏里大發路67號1樓 | 負責人: 楊方櫻花 | 統編: 18006168 | 核准設立 - 獨資 |
雙雄針織廠 登記地址: 新竹縣湖口鄉長安村九鄰南窩四十號 | 負責人: 馮滿雄 | 統編: 02784703 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030300597) |
雙雄精密電子股份有限公司 登記地址: | 統編: 22101452 | 解散已清算完結 (095年12月13日 雄院隆民緯95司148字字 第62246號) |
雙雄企業有限公司 登記地址: 高雄市楠梓區朝明路30號 | 統編: 22525682 | 解散 (076年07月24日 建二公字 第2211 號) |
[ 查詢所有 雙雄 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 炎隆鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00181804 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4 | 所代表法人: | 東陽物產股份有限公司 | 統一編號: 00181902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8335 | 所代表法人: | 金裕德貿易股份有限公司 | 統一編號: 00184302 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 協興隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00193409 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 炎隆鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00181804 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4 | 所代表法人: | 東陽物產股份有限公司 | 統一編號: 00181902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8335 | 所代表法人: | 金裕德貿易股份有限公司 | 統一編號: 00184302 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 協興隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00193409 |
|