楊啟東
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名楊啟東的職稱是監察人, 持有股份數是100000, 公司名稱是洛亞敏科技股份有限公司, 統一編號是33788367.
無其他 洛亞敏科技 資料。
[ 搜尋所有 洛亞敏科技 ... ]
根據姓名 楊啟東 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 楊啟東 ...) | (中華民國)春秋美術會 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/05/01 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)春秋美術會 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/05/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)林輝堂會長及會員 | 活動起始日期: 2024/04/21 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)林輝堂會長及會員 | 活動起始日期: 2024/04/21 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)曾文吉 | 活動起始日期: 2024/05/21 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)曾文吉 | 活動起始日期: 2024/05/21 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 名稱: 黃吉正 | 開放時間: 週一至週五10:00~17:00 | 電話: 04-25285525 | 地址: 42049台中市豐原區圓環北路二段110號 @ 工藝中心臺灣工藝之家 |
| (中華民國)臺中市美術協會及中部美展得獎者 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/03/27 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)春秋美術會 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/05/01 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)春秋美術會 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/05/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)林輝堂會長及會員 | 活動起始日期: 2024/04/21 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)林輝堂會長及會員 | 活動起始日期: 2024/04/21 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)曾文吉 | 活動起始日期: 2024/05/21 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)曾文吉 | 活動起始日期: 2024/05/21 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
名稱: 黃吉正 | 開放時間: 週一至週五10:00~17:00 | 電話: 04-25285525 | 地址: 42049台中市豐原區圓環北路二段110號 @ 工藝中心臺灣工藝之家 |
(中華民國)臺中市美術協會及中部美展得獎者 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/03/27 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
[ 搜尋所有 楊啟東 ... ]
名稱 洛亞敏科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 洛亞敏科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
洛亞敏科技股份有限公司 臺北市中山區中山北路3段30號4樓之4 | | 33788367 | 廢止 (文號: 2009-8-24 府產業商字 第09837318300號) |
洛亞敏科技股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區中山北路3段30號4樓之4 | 統編: 33788367 | 廢止 (文號: 2009-8-24 府產業商字 第09837318300號) |
姓名 楊啟東 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 楊啟東)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
楊啟東自營計程車行 彰化縣埔心鄉新館村新館路131巷6號 | 楊啟東 | 60269732 | 核准設立 - 獨資 |
信東機車行 彰化縣田尾鄉仁里村中正路2段178巷8號 | 楊啟東 | 78153179 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1020822312) |
北億實業有限公司 臺北市大安區辛亥路2段199號4樓 | 楊啟東 | 04346758 | 核准設立 |
紅館通信行 臺中市西屯區何南里精誠路14號五樓之6 | 楊啟東 | 13416494 | 撤銷 - 獨資 |
大堃企業有限公司 桃園市中壢區內定里內定二十街175巷39號 | 楊啟東 | 43712789 | 核准設立 |
坤盟汽車商行 雲林縣虎尾鎮穎川里頂南15之33號1樓 | 楊啟東 | 72409337 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070003035) |
楊啟東自營計程車行 登記地址: 彰化縣埔心鄉新館村新館路131巷6號 | 負責人: 楊啟東 | 統編: 60269732 | 核准設立 - 獨資 |
信東機車行 登記地址: 彰化縣田尾鄉仁里村中正路2段178巷8號 | 負責人: 楊啟東 | 統編: 78153179 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1020822312) |
北億實業有限公司 登記地址: 臺北市大安區辛亥路2段199號4樓 | 負責人: 楊啟東 | 統編: 04346758 | 核准設立 |
紅館通信行 登記地址: 臺中市西屯區何南里精誠路14號五樓之6 | 負責人: 楊啟東 | 統編: 13416494 | 撤銷 - 獨資 |
大堃企業有限公司 登記地址: 桃園市中壢區內定里內定二十街175巷39號 | 負責人: 楊啟東 | 統編: 43712789 | 核准設立 |
坤盟汽車商行 登記地址: 雲林縣虎尾鎮穎川里頂南15之33號1樓 | 負責人: 楊啟東 | 統編: 72409337 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070003035) |
[ 查詢所有 楊啟東 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 38180 | 所代表法人: | 新裕發汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00389608 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 87500 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 208336 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 111111 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 67220 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 160000 | 所代表法人: | 遠東興塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 00402588 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 台灣宏星化學工業有限公司 | 統一編號: 00403278 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 38180 | 所代表法人: | 新裕發汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00389608 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 87500 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 208336 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 111111 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 67220 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 160000 | 所代表法人: | 遠東興塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 00402588 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 台灣宏星化學工業有限公司 | 統一編號: 00403278 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
|