王彥翔
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王彥翔的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是台寶精機股份有限公司, 統一編號是33824259.
董監事資料集 資料集的 王彥翔 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 王彥翔 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 762500 | 所代表法人: | 台寶精機股份有限公司 | 統一編號: 33824259 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1575000 | 所代表法人: | 台寶精機股份有限公司 | 統一編號: 33824259 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 762500 | 所代表法人: | 台寶精機股份有限公司 | 統一編號: 33824259 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1575000 | 所代表法人: | 台寶精機股份有限公司 | 統一編號: 33824259 |
[ 搜尋所有相關: 王彥翔 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 33824259 | 電話號碼: 02-29616865 | 新北市板橋區三民路2段31號13樓 |
統一編號: 33824259 | 電話號碼: 02-29616865 | 新北市板橋區三民路2段31號13樓 |
[ 搜尋所有相關: 王彥翔 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 292其他專用機械設備 | 統一編號: 33824259 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市新店區日興里安康路三段七九O號 |
主要產品: 292其他專用機械設備 | 統一編號: 33824259 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市新店區日興里安康路三段七九O號 |
[ 搜尋所有相關: 王彥翔 @ 登記工廠名錄 ]
| 產品中類: 29機械設備製造業 | 廠址: 新北市新店區日興里安康路三段七九O號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 292其他專用機械設備 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
產品中類: 29機械設備製造業 | 廠址: 新北市新店區日興里安康路三段七九O號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 292其他專用機械設備 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
[ 搜尋所有 台寶精機 ... ]
根據姓名 王彥翔 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王彥翔 ...) | | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 新聞發布單位: 行政院環境保護署空保處 | 新聞發布日期: 2021-12-07 11:37:00 | 新聞編號: 20211207114009 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 翔智有限公司 | 統一編號: 45147182 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 翔鵬肉品企業有限公司 | 統一編號: 95490490 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 廣質股份有限公司 | 統一編號: 13014273 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 系微股份有限公司 | 統一編號: 16627697 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 富嶽投資顧問股份有限公司 | 統一編號: 24236054 @ 董監事資料集 |
| 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
新聞發布單位: 行政院環境保護署空保處 | 新聞發布日期: 2021-12-07 11:37:00 | 新聞編號: 20211207114009 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 翔智有限公司 | 統一編號: 45147182 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 翔鵬肉品企業有限公司 | 統一編號: 95490490 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 廣質股份有限公司 | 統一編號: 13014273 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 系微股份有限公司 | 統一編號: 16627697 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 富嶽投資顧問股份有限公司 | 統一編號: 24236054 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 王彥翔 ... ]
台寶精機股份有限公司 | 地址: 新北市新店區安康路三段784號3樓 | 電話: 02-2215-2860 |
台寶精機股份有限公司 | 地址: 新北市新店區安康路三段790號 | 電話: 02-2215-2163 |
名稱 台寶精機 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 台寶精機)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
台寶精機股份有限公司 新北市板橋區三民路2段31號13樓 | 王郁婷 | 33824259 | 核准設立 |
台寶精機股份有限公司 登記地址: 新北市板橋區三民路2段31號13樓 | 負責人: 王郁婷 | 統編: 33824259 | 核准設立 |
姓名 王彥翔 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 王彥翔)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
翔智有限公司 臺中市東區東門里天乙街37巷20號 | 王彥翔 | 45147182 | 核准設立 |
名翔企業社 臺中市大雅區六寶里中清路四段492號1樓 | 王彥翔 | 72339620 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108605106) |
翔鵬肉品企業有限公司 新北市樹林區復興路373巷3弄11號2樓 | 王彥翔 | 95490490 | 核准設立 |
翔發工程行 臺中市沙鹿區竹林里七賢路72號1樓 | 王彥翔 | 45402090 | 核准設立 - 合夥 |
名翔企業社 臺中市大雅區二和里雅環路一段212號1樓 | 王彥翔 | 92248541 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110882160) |
東祐企業社 臺中市大雅區員林里中清路四段312巷52號1樓 | 王彥翔 | 10975661 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030707012) |
駩勝有限公司 新北市板橋區文聖街149巷16號9樓 | 王彥翔 | 24703613 | 解散 (核准解散日期: 2021-05-07) |
瑞冠五金有限公司 臺中市大里區瑞城里中興路一段92號1樓 | 王彥翔 | 28144318 | 核准設立 |
翔智有限公司 登記地址: 臺中市東區東門里天乙街37巷20號 | 負責人: 王彥翔 | 統編: 45147182 | 核准設立 |
名翔企業社 登記地址: 臺中市大雅區六寶里中清路四段492號1樓 | 負責人: 王彥翔 | 統編: 72339620 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108605106) |
翔鵬肉品企業有限公司 登記地址: 新北市樹林區復興路373巷3弄11號2樓 | 負責人: 王彥翔 | 統編: 95490490 | 核准設立 |
翔發工程行 登記地址: 臺中市沙鹿區竹林里七賢路72號1樓 | 負責人: 王彥翔 | 統編: 45402090 | 核准設立 - 合夥 |
名翔企業社 登記地址: 臺中市大雅區二和里雅環路一段212號1樓 | 負責人: 王彥翔 | 統編: 92248541 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110882160) |
東祐企業社 登記地址: 臺中市大雅區員林里中清路四段312巷52號1樓 | 負責人: 王彥翔 | 統編: 10975661 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030707012) |
駩勝有限公司 登記地址: 新北市板橋區文聖街149巷16號9樓 | 負責人: 王彥翔 | 統編: 24703613 | 解散 (核准解散日期: 2021-05-07) |
瑞冠五金有限公司 登記地址: 臺中市大里區瑞城里中興路一段92號1樓 | 負責人: 王彥翔 | 統編: 28144318 | 核准設立 |
[ 查詢所有 王彥翔 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2240 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明泰漁業股份有限公司 | 統一編號: 00146069 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 青山有限公司 | 統一編號: 00146074 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1166666 | 所代表法人: | 明泰報關有限公司 | 統一編號: 00146743 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 雨港報關有限公司 | 統一編號: 00146779 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 明東電業工程有限公司 | 統一編號: 00146791 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2240 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明泰漁業股份有限公司 | 統一編號: 00146069 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 青山有限公司 | 統一編號: 00146074 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1166666 | 所代表法人: | 明泰報關有限公司 | 統一編號: 00146743 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 雨港報關有限公司 | 統一編號: 00146779 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 明東電業工程有限公司 | 統一編號: 00146791 |
|