魏麗莉
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名魏麗莉的職稱是董事, 持有股份數是3000000, 公司名稱是太倉規劃顧問有限公司, 統一編號是33840693.
根據名稱 太倉規劃顧問 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 太倉規劃顧問 ...) | 組織識別碼: EB33840693 | 狀態碼: T | 更新時間: 2023-09-11 15:14:28 @ 公文電子交換系統地址簿 |
| 地址: 臺北市大安區信義路2段230號10樓之1 | 電子交換: 否 | 發文方式: 郵寄 | 單位代碼: | 機關代碼: EB33840693 @ Web版公文製作之全國通訊錄 |
組織識別碼: EB33840693 | 狀態碼: T | 更新時間: 2023-09-11 15:14:28 @ 公文電子交換系統地址簿 |
地址: 臺北市大安區信義路2段230號10樓之1 | 電子交換: 否 | 發文方式: 郵寄 | 單位代碼: | 機關代碼: EB33840693 @ Web版公文製作之全國通訊錄 |
[ 搜尋所有 太倉規劃顧問 ... ]
根據姓名 魏麗莉 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 魏麗莉 ...) | 作者: 曹正, 魏麗莉編著 | 出版機構: 環保署 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 108/12 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 102 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-5438-06-7 (平裝, 102面, 30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 暉弘通運股份有限公司 | 統一編號: 75966601 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 780 | 所代表法人: | 啟宏通運股份有限公司 | 統一編號: 84444181 @ 董監事資料集 |
| 主事務所聯絡電話: 2239406740 | 董事長姓名: 曹正 | 主事務所所在地: 106 臺北市大安區臺北市安區信義路2段230號10樓之1 | 設立許可日期: 1997/11/21 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: 一、推動環境及資源永續利用之認知:
(一)推動學校對﹁永續發展﹂專業之研究及教學,包括設立獎助學金、培養永續發展之青年人才、鼓勵教師之專業研究等。
(二)推動永續發展之社會教育。
二、實踐永續發... | 基金會狀態: 正常 @ 教育部主管教育財團法人基本資料 |
| (中華民國)賀桂英;(中華民國)莊寶竦;(中華民國)黃淑靜 | 活動起始日期: 2024/09/20 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)賀桂英;(中華民國)莊寶竦;(中華民國)黃淑靜 | 活動起始日期: 2024/09/20 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
作者: 曹正, 魏麗莉編著 | 出版機構: 環保署 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 108/12 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 102 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-5438-06-7 (平裝, 102面, 30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 暉弘通運股份有限公司 | 統一編號: 75966601 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 780 | 所代表法人: | 啟宏通運股份有限公司 | 統一編號: 84444181 @ 董監事資料集 |
主事務所聯絡電話: 2239406740 | 董事長姓名: 曹正 | 主事務所所在地: 106 臺北市大安區臺北市安區信義路2段230號10樓之1 | 設立許可日期: 1997/11/21 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: 一、推動環境及資源永續利用之認知:
(一)推動學校對﹁永續發展﹂專業之研究及教學,包括設立獎助學金、培養永續發展之青年人才、鼓勵教師之專業研究等。
(二)推動永續發展之社會教育。
二、實踐永續發... | 基金會狀態: 正常 @ 教育部主管教育財團法人基本資料 |
(中華民國)賀桂英;(中華民國)莊寶竦;(中華民國)黃淑靜 | 活動起始日期: 2024/09/20 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)賀桂英;(中華民國)莊寶竦;(中華民國)黃淑靜 | 活動起始日期: 2024/09/20 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 魏麗莉 ... ]
太倉規劃顧問有限公司 | 地址: 台北市大安區信義路二段230號10樓之2 | 電話: 02-2394-0674 |
名稱 太倉規劃顧問 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 太倉規劃顧問)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
太倉規劃顧問有限公司 臺北市大安區信義路2段230號10樓之1 | 魏麗莉 | 33840693 | 核准設立 |
太倉規劃顧問有限公司 登記地址: 臺北市大安區信義路2段230號10樓之1 | 負責人: 魏麗莉 | 統編: 33840693 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: 全威投資股份有限公司 | 建裕實業股份有限公司 | 統一編號: 11592070 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: 全威投資股份有限公司 | 建裕實業股份有限公司 | 統一編號: 11592070 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 35000 | 所代表法人: | 裕國包裝印刷股份有限公司 | 統一編號: 11699762 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 葉財記工程股份有限公司 | 統一編號: 11776704 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1185000 | 所代表法人: | 台北貿易股份有限公司 | 統一編號: 11828007 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 38874000 | 所代表法人: 英商 3M Asia Pacific UK Holding Ltd | 台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司 | 統一編號: 11833655 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 129917726 | 所代表法人: 嘉新國際股份有限公司 | 嘉新水泥股份有限公司 | 統一編號: 11892801 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 460000 | 所代表法人: 日商 Astellas Pharma Inc. | 台灣安斯泰來製藥股份有限公司 | 統一編號: 11919506 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 460000 | 所代表法人: 日商 Astellas Pharma Inc. | 台灣安斯泰來製藥股份有限公司 | 統一編號: 11919506 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 輝達企業有限公司 | 統一編號: 11937526 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1968882 | 所代表法人: | 震豐股份有限公司 | 統一編號: 11941057 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1293487 | 所代表法人: | 震豐股份有限公司 | 統一編號: 11941057 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 震豐股份有限公司 | 統一編號: 11941057 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 565141 | 所代表法人: | 震豐股份有限公司 | 統一編號: 11941057 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1192572 | 所代表法人: | 震豐股份有限公司 | 統一編號: 11941057 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: 全威投資股份有限公司 | 建裕實業股份有限公司 | 統一編號: 11592070 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: 全威投資股份有限公司 | 建裕實業股份有限公司 | 統一編號: 11592070 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 35000 | 所代表法人: | 裕國包裝印刷股份有限公司 | 統一編號: 11699762 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 葉財記工程股份有限公司 | 統一編號: 11776704 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1185000 | 所代表法人: | 台北貿易股份有限公司 | 統一編號: 11828007 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 38874000 | 所代表法人: 英商 3M Asia Pacific UK Holding Ltd | 台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司 | 統一編號: 11833655 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 129917726 | 所代表法人: 嘉新國際股份有限公司 | 嘉新水泥股份有限公司 | 統一編號: 11892801 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 460000 | 所代表法人: 日商 Astellas Pharma Inc. | 台灣安斯泰來製藥股份有限公司 | 統一編號: 11919506 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 460000 | 所代表法人: 日商 Astellas Pharma Inc. | 台灣安斯泰來製藥股份有限公司 | 統一編號: 11919506 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 輝達企業有限公司 | 統一編號: 11937526 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1968882 | 所代表法人: | 震豐股份有限公司 | 統一編號: 11941057 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1293487 | 所代表法人: | 震豐股份有限公司 | 統一編號: 11941057 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 震豐股份有限公司 | 統一編號: 11941057 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 565141 | 所代表法人: | 震豐股份有限公司 | 統一編號: 11941057 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1192572 | 所代表法人: | 震豐股份有限公司 | 統一編號: 11941057 |
|