余建華
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名余建華的職稱是董事, 持有股份數是7500000, 公司名稱是浩漢企業有限公司, 統一編號是33846459.
| 統一編號: 33846459 | 電話號碼: 02-29140091 | 新北市新店區中興路3段136號3樓之7 |
統一編號: 33846459 | 電話號碼: 02-29140091 | 新北市新店區中興路3段136號3樓之7 |
[ 搜尋所有相關: 余建華 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 浩漢企業 資料。
[ 搜尋所有 浩漢企業 ... ]
根據姓名 余建華 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 余建華 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 敏華貿易有限公司 | 統一編號: 05018789 @ 董監事資料集 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/03/16 | 特約迄日: 2018/03/16 | 機構電話: 02-25372586 | 機構負責人姓名: 余建華 | 機構代碼: B10100024 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺北市中山區松江路50號3樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/01/01 | 機構電話: 02-25372586 | 機構負責人姓名: 余建華 | 機構代碼: B10100024 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺北市中山區松江路50號3樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/21 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-25372586 | 機構負責人姓名: 余建華 | 機構代碼: 1X0100003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市中山區松江路50號3樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/21 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-25372586 | 機構負責人姓名: 余建華 | 機構代碼: 1X0100003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市中山區松江路50號3樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-25372586 | 機構負責人姓名: 余建華 | 機構代碼: 1X0100003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市中山區松江路50號3樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/03/16 | 特約迄日: 2018/03/16 | 機構電話: 02-25372586 | 機構負責人姓名: 余建華 | 機構代碼: B10100024 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺北市中山區松江路50號3樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/01/01 | 機構電話: 02-25372586 | 機構負責人姓名: 余建華 | 機構代碼: B10100024 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺北市中山區松江路50號3樓 @ 長照C據點 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 敏華貿易有限公司 | 統一編號: 05018789 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/03/16 | 特約迄日: 2018/03/16 | 機構電話: 02-25372586 | 機構負責人姓名: 余建華 | 機構代碼: B10100024 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺北市中山區松江路50號3樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/01/01 | 機構電話: 02-25372586 | 機構負責人姓名: 余建華 | 機構代碼: B10100024 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺北市中山區松江路50號3樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/21 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-25372586 | 機構負責人姓名: 余建華 | 機構代碼: 1X0100003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市中山區松江路50號3樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/21 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-25372586 | 機構負責人姓名: 余建華 | 機構代碼: 1X0100003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市中山區松江路50號3樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-25372586 | 機構負責人姓名: 余建華 | 機構代碼: 1X0100003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市中山區松江路50號3樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/03/16 | 特約迄日: 2018/03/16 | 機構電話: 02-25372586 | 機構負責人姓名: 余建華 | 機構代碼: B10100024 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺北市中山區松江路50號3樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/01/01 | 機構電話: 02-25372586 | 機構負責人姓名: 余建華 | 機構代碼: B10100024 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺北市中山區松江路50號3樓 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 余建華 ... ]
浩漢企業有限公司 | 地址: 新北市新店區中興路二段25號8樓之1 | 電話: 02-2914-0091 |
名稱 浩漢企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 浩漢企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
浩漢企業有限公司 新北市新店區中興路3段136號3樓之7 | 余建華 | 33846459 | 核准設立 |
浩漢企業社 桃園縣楊梅市富岡里信義街20號1樓 | 江增浩 | 21564659 | 歇業 - 獨資 |
浩漢企業有限公司 登記地址: 新北市新店區中興路3段136號3樓之7 | 負責人: 余建華 | 統編: 33846459 | 核准設立 |
浩漢企業社 登記地址: 桃園縣楊梅市富岡里信義街20號1樓 | 負責人: 江增浩 | 統編: 21564659 | 歇業 - 獨資 |
姓名 余建華 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 余建華)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
敏華貿易有限公司 臺北市中山區南京東路1段25號10樓之2 | 余建華 | 05018789 | 核准設立 |
里昂企業社 臺東縣海端鄉廣原村錦屏75號 | 余建華 | 85797078 | 核准設立 - 獨資 |
康佳實業社 臺中市中區中山路26號一樓 | 余建華 | 14276422 | 歇業 - 獨資 |
連吉興水產股份有限公司 高雄市小港區豐登街58號1樓 | 余建華 | 24523372 | 核准設立 |
今鈦科技股份有限公司 臺北市中山區長安東路1段63之1號5樓 | 余建華 | 24783411 | 核准設立 |
貳拾號食堂 新竹縣竹北市泰和里新泰路20號1樓 | 余建華 | 72794747 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
茶之坊泡沬綠茶 臺南市東區富強里裕農路288巷15號1樓 | 余建華 | 78665410 | 歇業 - 獨資 |
敏華貿易有限公司 登記地址: 臺北市中山區南京東路1段25號10樓之2 | 負責人: 余建華 | 統編: 05018789 | 核准設立 |
里昂企業社 登記地址: 臺東縣海端鄉廣原村錦屏75號 | 負責人: 余建華 | 統編: 85797078 | 核准設立 - 獨資 |
康佳實業社 登記地址: 臺中市中區中山路26號一樓 | 負責人: 余建華 | 統編: 14276422 | 歇業 - 獨資 |
連吉興水產股份有限公司 登記地址: 高雄市小港區豐登街58號1樓 | 負責人: 余建華 | 統編: 24523372 | 核准設立 |
今鈦科技股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區長安東路1段63之1號5樓 | 負責人: 余建華 | 統編: 24783411 | 核准設立 |
貳拾號食堂 登記地址: 新竹縣竹北市泰和里新泰路20號1樓 | 負責人: 余建華 | 統編: 72794747 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
茶之坊泡沬綠茶 登記地址: 臺南市東區富強里裕農路288巷15號1樓 | 負責人: 余建華 | 統編: 78665410 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 余建華 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2860 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 天兵船務報關有限公司 | 統一編號: 00035388 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 太隆工程企業股份有限公司 | 統一編號: 00035660 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2860 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 天兵船務報關有限公司 | 統一編號: 00035388 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 太隆工程企業股份有限公司 | 統一編號: 00035660 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
|