薛文華
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名薛文華的職稱是董事長, 持有股份數是0, 公司名稱是煇倫工業股份有限公司, 統一編號是34019529.
董監事資料集 資料集的 薛文華 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 薛文華 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 煇倫工業股份有限公司 | 統一編號: 34019529 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 煇倫工業股份有限公司 | 統一編號: 34019529 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 煇倫工業股份有限公司 | 統一編號: 34019529 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 煇倫工業股份有限公司 | 統一編號: 34019529 |
[ 搜尋所有相關: 薛文華 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 34019529 | 電話號碼: 02-26882345 | 新北市樹林區三俊街252巷11弄13號 |
統一編號: 34019529 | 電話號碼: 02-26882345 | 新北市樹林區三俊街252巷11弄13號 |
[ 搜尋所有相關: 薛文華 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 241鋼鐵、251金屬刀具、手工具及模具、291金屬加工用機械設備、303汽車零件、312機車及其零件 | 統一編號: 34019529 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市樹林區圳生里三俊街252巷11弄13號 |
主要產品: 241鋼鐵、251金屬刀具、手工具及模具、291金屬加工用機械設備、303汽車零件、312機車及其零件 | 統一編號: 34019529 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市樹林區圳生里三俊街252巷11弄13號 |
[ 搜尋所有相關: 薛文華 @ 登記工廠名錄 ]
| 違反法令: 水污染防治法第7條第1項,水污染防治法第36條第1項 | 事業名稱: 煇倫工業股份有限公司 | 裁處金額: 1992000 | 主旨: 罰鍰新臺幣1992000元整。處環境講習2小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 水污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 新北市 | 裁處時間: 2024-08-07 | 違反時間: 2023-10-24 @ 列管事業污染源裁處資料 |
違反法令: 水污染防治法第7條第1項,水污染防治法第36條第1項 | 事業名稱: 煇倫工業股份有限公司 | 裁處金額: 1992000 | 主旨: 罰鍰新臺幣1992000元整。處環境講習2小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 水污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 新北市 | 裁處時間: 2024-08-07 | 違反時間: 2023-10-24 @ 列管事業污染源裁處資料 |
[ 搜尋所有 34019529 ... ]
| 產品中類: 29機械設備製造業
30汽車及其零件製造業
31其他運輸工具及其零件製造業
25金屬製品製造業
24基本金屬製造業 | 廠址: 新北市樹林區圳生里三俊街252巷11弄13號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 241鋼鐵
251金屬刀具、手工具及模具
291金屬加工用機械設備
303汽車零件
312機車及其零件 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
產品中類: 29機械設備製造業
30汽車及其零件製造業
31其他運輸工具及其零件製造業
25金屬製品製造業
24基本金屬製造業 | 廠址: 新北市樹林區圳生里三俊街252巷11弄13號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 241鋼鐵
251金屬刀具、手工具及模具
291金屬加工用機械設備
303汽車零件
312機車及其零件 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
[ 搜尋所有 煇倫工業 ... ]
根據姓名 薛文華 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 薛文華 ...) | 主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具、259其他金屬製品、303汽車零件 | 統一編號: 54875079 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市樹林區三俊街292巷2號2樓 @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 24897420 | 工廠登記狀態: 生產中 | 雲林縣虎尾鎮頂溪里頂溪28-5號1樓 @ 登記工廠名錄 |
| 產品中類: 25金屬製品製造業
30汽車及其零件製造業 | 廠址: 新北市樹林區三俊街292巷2號2樓 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具
259其他金屬製品
303汽車零件 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 主要產品: 252金屬結構及建築組件、254金屬加工處理 | 統一編號: 24897420 | 工廠登記狀態: 生產中 | 雲林縣土庫鎮石廟里4鄰菜園150號 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 勝堅有限公司 | 統一編號: 24897420 @ 董監事資料集 |
主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具、259其他金屬製品、303汽車零件 | 統一編號: 54875079 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市樹林區三俊街292巷2號2樓 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 24897420 | 工廠登記狀態: 生產中 | 雲林縣虎尾鎮頂溪里頂溪28-5號1樓 @ 登記工廠名錄 |
產品中類: 25金屬製品製造業
30汽車及其零件製造業 | 廠址: 新北市樹林區三俊街292巷2號2樓 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具
259其他金屬製品
303汽車零件 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
主要產品: 252金屬結構及建築組件、254金屬加工處理 | 統一編號: 24897420 | 工廠登記狀態: 生產中 | 雲林縣土庫鎮石廟里4鄰菜園150號 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 勝堅有限公司 | 統一編號: 24897420 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 薛文華 ... ]
煇倫工業股份有限公司 | 地址: 新北市樹林區三俊街292巷2號1樓 | 電話: 02-2688-2345 |
名稱 煇倫工業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 煇倫工業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
煇倫工業股份有限公司 新北市樹林區三俊街252巷11弄13號 | 薛文華 | 34019529 | 核准設立 |
煇倫工業股份有限公司 登記地址: 新北市樹林區三俊街252巷11弄13號 | 負責人: 薛文華 | 統編: 34019529 | 核准設立 |
姓名 薛文華 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 薛文華)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
華鑫企業社 雲林縣虎尾鎮頂溪里頂溪二八之五號一樓 | 薛文華 | 45616585 | 核准設立 - 獨資 |
崇翔企業行 雲林縣虎尾鎮頂溪里頂溪路28之5號1樓 | 薛文華 | 10159507 | 核准設立 - 獨資 |
百香商店 嘉義縣民雄鄉七一一之一號一樓 | 薛文華 | 20189298 | 歇業 - 獨資 |
冠竹企業有限公司 高雄市鳳山區新甲里新強路七五號七樓 | 薛文華 | 23849148 | 解散 (核准解散日期: 2023-05-01) |
勝堅有限公司 雲林縣虎尾鎮頂溪里頂溪路28之5號1樓 | 薛文華 | 24897420 | 核准設立 |
陞燁有限公司 新北市新莊區新北大道7段219號11樓之2 | 薛文華 | 54875079 | 解散 (核准解散日期: 2024-06-20) |
華鑫企業社 登記地址: 雲林縣虎尾鎮頂溪里頂溪二八之五號一樓 | 負責人: 薛文華 | 統編: 45616585 | 核准設立 - 獨資 |
崇翔企業行 登記地址: 雲林縣虎尾鎮頂溪里頂溪路28之5號1樓 | 負責人: 薛文華 | 統編: 10159507 | 核准設立 - 獨資 |
百香商店 登記地址: 嘉義縣民雄鄉七一一之一號一樓 | 負責人: 薛文華 | 統編: 20189298 | 歇業 - 獨資 |
冠竹企業有限公司 登記地址: 高雄市鳳山區新甲里新強路七五號七樓 | 負責人: 薛文華 | 統編: 23849148 | 解散 (核准解散日期: 2023-05-01) |
勝堅有限公司 登記地址: 雲林縣虎尾鎮頂溪里頂溪路28之5號1樓 | 負責人: 薛文華 | 統編: 24897420 | 核准設立 |
陞燁有限公司 登記地址: 新北市新莊區新北大道7段219號11樓之2 | 負責人: 薛文華 | 統編: 54875079 | 解散 (核准解散日期: 2024-06-20) |
[ 查詢所有 薛文華 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 邦興煤氣有限公司 | 統一編號: 00128196 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利記化學股份有限公司 | 統一編號: 00135801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1150 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 忠信鋁專業有限公司 | 統一編號: 00143751 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金馬航業股份有限公司 | 統一編號: 00144338 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 協生貿易股份有限公司 | 統一編號: 00145060 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 昌毅船舶機械股份有限公司 | 統一編號: 00145173 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 奇珍銀樓鐘錶有限公司 | 統一編號: 00145477 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 邦興煤氣有限公司 | 統一編號: 00128196 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利記化學股份有限公司 | 統一編號: 00135801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1150 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 忠信鋁專業有限公司 | 統一編號: 00143751 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金馬航業股份有限公司 | 統一編號: 00144338 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 協生貿易股份有限公司 | 統一編號: 00145060 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 昌毅船舶機械股份有限公司 | 統一編號: 00145173 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 奇珍銀樓鐘錶有限公司 | 統一編號: 00145477 |
|