陳仁勇
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳仁勇的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是弘仲興業有限公司, 統一編號是34233350.
董監事資料集 資料集的 陳仁勇 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳仁勇 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 弘仲興業有限公司 | 統一編號: 34233350 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 弘仲興業有限公司 | 統一編號: 34233350 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 弘仲興業有限公司 | 統一編號: 34233350 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 弘仲興業有限公司 | 統一編號: 34233350 |
[ 搜尋所有相關: 陳仁勇 @ 董監事資料集 ]
| 主要產品: 259其他金屬製品、293通用機械設備、281發電、輸電及配電機械、283電線及配線器材、289其他電力設備及配備 | 統一編號: 34233350 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市三重區永發里大勇街八二巷二六弄四號 |
主要產品: 259其他金屬製品、293通用機械設備、281發電、輸電及配電機械、283電線及配線器材、289其他電力設備及配備 | 統一編號: 34233350 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市三重區永發里大勇街八二巷二六弄四號 |
[ 搜尋所有相關: 陳仁勇 @ 登記工廠名錄 ]
| 產品中類: 28電力設備及配備製造業
25金屬製品製造業
29機械設備製造業 | 廠址: 新北市三重區永發里大勇街八二巷二六弄四號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 259其他金屬製品
293通用機械設備
281發電、輸電及配電機械
283電線及配線器材
289其他電力設備及配備 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
產品中類: 28電力設備及配備製造業
25金屬製品製造業
29機械設備製造業 | 廠址: 新北市三重區永發里大勇街八二巷二六弄四號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 259其他金屬製品
293通用機械設備
281發電、輸電及配電機械
283電線及配線器材
289其他電力設備及配備 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
[ 搜尋所有 弘仲興業 ... ]
根據姓名 陳仁勇 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳仁勇 ...) | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-9272318 | 機構負責人姓名: 陳仁勇 | 機構代碼: B22000001 | 機構種類: B2 | 地址全址: 澎湖縣馬公市光復里樹德路14號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-9272318 | 機構負責人姓名: 陳仁勇 | 機構代碼: B22000001 | 機構種類: B2 | 地址全址: 澎湖縣馬公市光復里樹德路14號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-9272318 | 機構負責人姓名: 陳仁勇 | 機構代碼: B22000001 | 機構種類: B2 | 地址全址: 澎湖縣馬公市光復里樹德路14號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-9272318 | 機構負責人姓名: 陳仁勇 | 機構代碼: B22000001 | 機構種類: B2 | 地址全址: 澎湖縣馬公市光復里樹德路14號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-9272318 | 機構負責人姓名: 陳仁勇 | 機構代碼: B22000001 | 機構種類: B2 | 地址全址: 澎湖縣馬公市光復里樹德路14號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-9272318 | 機構負責人姓名: 陳仁勇 | 機構代碼: B22000001 | 機構種類: B2 | 地址全址: 澎湖縣馬公市光復里樹德路14號 @ 長照B據點 |
| 作者: 羅德信作; 廖心慈, 王怡靜, 陳仁勇譯 | 出版機構: 澎縣文化局 | 版次: | 預訂出版日: 108/12 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 224 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-5427-07-8 (平裝, NT$200, 224面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2020/08/18 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 06-9272318 | 機構負責人姓名: 陳仁勇 | 機構代碼: B22000001 | 機構種類: B2 | 地址全址: 澎湖縣馬公市光復里樹德路14號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-9272318 | 機構負責人姓名: 陳仁勇 | 機構代碼: B22000001 | 機構種類: B2 | 地址全址: 澎湖縣馬公市光復里樹德路14號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-9272318 | 機構負責人姓名: 陳仁勇 | 機構代碼: B22000001 | 機構種類: B2 | 地址全址: 澎湖縣馬公市光復里樹德路14號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-9272318 | 機構負責人姓名: 陳仁勇 | 機構代碼: B22000001 | 機構種類: B2 | 地址全址: 澎湖縣馬公市光復里樹德路14號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-9272318 | 機構負責人姓名: 陳仁勇 | 機構代碼: B22000001 | 機構種類: B2 | 地址全址: 澎湖縣馬公市光復里樹德路14號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-9272318 | 機構負責人姓名: 陳仁勇 | 機構代碼: B22000001 | 機構種類: B2 | 地址全址: 澎湖縣馬公市光復里樹德路14號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-9272318 | 機構負責人姓名: 陳仁勇 | 機構代碼: B22000001 | 機構種類: B2 | 地址全址: 澎湖縣馬公市光復里樹德路14號 @ 長照B據點 |
作者: 羅德信作; 廖心慈, 王怡靜, 陳仁勇譯 | 出版機構: 澎縣文化局 | 版次: | 預訂出版日: 108/12 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 224 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-5427-07-8 (平裝, NT$200, 224面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2020/08/18 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 06-9272318 | 機構負責人姓名: 陳仁勇 | 機構代碼: B22000001 | 機構種類: B2 | 地址全址: 澎湖縣馬公市光復里樹德路14號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 陳仁勇 ... ]
弘仲興業有限公司 | 地址: 新北市三重區大勇街82巷26弄4號1樓 | 電話: 02-2982-7392 |
名稱 弘仲興業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 弘仲興業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
弘仲興業有限公司 新北市三重區大勇街八二巷二六弄四號 | 陳李秀芳 | 34233350 | 核准設立 |
弘仲興業有限公司 登記地址: 新北市三重區大勇街八二巷二六弄四號 | 負責人: 陳李秀芳 | 統編: 34233350 | 核准設立 |
姓名 陳仁勇 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 陳仁勇)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
陳家庄御膳食府行 新北市中和區連城路143號 | 陳仁勇 | 30250807 | 歇業 - 獨資 |
連陽企業社 花蓮縣吉安鄉吉安村中山路3段58號1樓 | 陳仁勇 | 70958011 | 核准停業 - 獨資 |
北屯華人競技運動企業社 臺中市北屯區平和里文心路四段585號 | 陳仁勇 | 82465337 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080875790) |
陳家庄御膳食府行 登記地址: 新北市中和區連城路143號 | 負責人: 陳仁勇 | 統編: 30250807 | 歇業 - 獨資 |
連陽企業社 登記地址: 花蓮縣吉安鄉吉安村中山路3段58號1樓 | 負責人: 陳仁勇 | 統編: 70958011 | 核准停業 - 獨資 |
北屯華人競技運動企業社 登記地址: 臺中市北屯區平和里文心路四段585號 | 負責人: 陳仁勇 | 統編: 82465337 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080875790) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2950 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4200 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 正德交通企業有限公司 | 統一編號: 00094702 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 永興隆實業有限公司 | 統一編號: 00096808 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 37800 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 54400 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18600 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 吉仁企業股份有限公司 | 統一編號: 00099832 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 28385 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 560 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 百士交通有限公司 | 統一編號: 00100140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 660 | 所代表法人: | 有光電器股份有限公司 | 統一編號: 00100372 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2950 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4200 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 正德交通企業有限公司 | 統一編號: 00094702 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 永興隆實業有限公司 | 統一編號: 00096808 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 37800 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 54400 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18600 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 吉仁企業股份有限公司 | 統一編號: 00099832 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 28385 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 560 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 百士交通有限公司 | 統一編號: 00100140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 660 | 所代表法人: | 有光電器股份有限公司 | 統一編號: 00100372 |
|