林秀鑾
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林秀鑾的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是啟慶實業股份有限公司, 統一編號是34238398.
| 場址管制類型: 公告解除控制場址 | 場址地址: 桃園市蘆竹區南山北路二段一○八號 | 公告管制日期: 2020-02-03 | 公告解除日期: 2021-04-16 | 場址類型: 工廠 | 場址使用狀態: 目前為空地,為旭富製藥科技股份有限公司購買 | 場址代碼: H13661 @ 土壤及地下水污染場址基本資料 |
場址管制類型: 公告解除控制場址 | 場址地址: 桃園市蘆竹區南山北路二段一○八號 | 公告管制日期: 2020-02-03 | 公告解除日期: 2021-04-16 | 場址類型: 工廠 | 場址使用狀態: 目前為空地,為旭富製藥科技股份有限公司購買 | 場址代碼: H13661 @ 土壤及地下水污染場址基本資料 |
[ 搜尋所有 啟慶實業 ... ]
根據姓名 林秀鑾 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林秀鑾 ...) | 電話: 8354223 | 聯絡人: 林秀鑾 | 員林市浮圳路1段220巷56號 @ 視障按摩點 |
| 主要產品: 252金屬結構及建築組件、312機車及其零件 | 統一編號: 16867154 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣秀水鄉鶴鳴村馬鳴路臨422號 @ 登記工廠名錄 |
| (澳大利亞)Leeanne Enoch MP/Aunty Peggy Tidyman/;(日本)Yumiko Kigoshi ;(烏克蘭)Natasha Khmelevska;(德國)Attached... | 活動起始日期: 2024/05/02 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (澳大利亞)Leeanne Enoch MP/Aunty Peggy Tidyman/;(日本)Yumiko Kigoshi ;(烏克蘭)Natasha Khmelevska;(德國)Attached... | 活動起始日期: 2024/05/02 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 主要產品: 291金屬加工用機械設備、293通用機械設備、251金屬刀具、手工具及模具 | 統一編號: 27038922 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市新店區江陵里民權路一二二巷一號 @ 登記工廠名錄 |
| 產品中類: 29機械設備製造業
25金屬製品製造業 | 廠址: 新北市新店區江陵里民權路一二二巷一號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 291金屬加工用機械設備
293通用機械設備
251金屬刀具、手工具及模具 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 場館實際管理人電話: 03-9882412 | 場館分類: 排球場(館) | 停車場種類: 一般停車場 | 宜蘭縣礁溪鄉礁溪路4段23號 @ 全國運動場館資訊 |
| 場館實際管理人電話: 03-9882412 | 場館分類: 田徑場 | 停車場種類: 一般及無障礙停車場 | 宜蘭縣礁溪鄉礁溪路4段23號 @ 全國運動場館資訊 |
電話: 8354223 | 聯絡人: 林秀鑾 | 員林市浮圳路1段220巷56號 @ 視障按摩點 |
主要產品: 252金屬結構及建築組件、312機車及其零件 | 統一編號: 16867154 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣秀水鄉鶴鳴村馬鳴路臨422號 @ 登記工廠名錄 |
(澳大利亞)Leeanne Enoch MP/Aunty Peggy Tidyman/;(日本)Yumiko Kigoshi ;(烏克蘭)Natasha Khmelevska;(德國)Attached... | 活動起始日期: 2024/05/02 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(澳大利亞)Leeanne Enoch MP/Aunty Peggy Tidyman/;(日本)Yumiko Kigoshi ;(烏克蘭)Natasha Khmelevska;(德國)Attached... | 活動起始日期: 2024/05/02 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
主要產品: 291金屬加工用機械設備、293通用機械設備、251金屬刀具、手工具及模具 | 統一編號: 27038922 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市新店區江陵里民權路一二二巷一號 @ 登記工廠名錄 |
產品中類: 29機械設備製造業
25金屬製品製造業 | 廠址: 新北市新店區江陵里民權路一二二巷一號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 291金屬加工用機械設備
293通用機械設備
251金屬刀具、手工具及模具 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
場館實際管理人電話: 03-9882412 | 場館分類: 排球場(館) | 停車場種類: 一般停車場 | 宜蘭縣礁溪鄉礁溪路4段23號 @ 全國運動場館資訊 |
場館實際管理人電話: 03-9882412 | 場館分類: 田徑場 | 停車場種類: 一般及無障礙停車場 | 宜蘭縣礁溪鄉礁溪路4段23號 @ 全國運動場館資訊 |
[ 搜尋所有 林秀鑾 ... ]
啟慶實業股份有限公司 | 地址: 桃園市蘆竹區坑口村後壁厝9鄰77號之3 | 電話: 03-324-6822 |
名稱 啟慶實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 啟慶實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
啟慶實業股份有限公司 新北市中和區中正路799號27樓之2 | 劉炎鐘 | 34238398 | 解散 (104年06月24日 新北府經司字 第1045158712號) |
啟慶實業股份有限公司桃園分公司 桃園市桃園區天祥七街28號4樓 | 劉嘉益 | 97088781 | 廢止 |
啟慶實業股份有限公司 登記地址: 新北市中和區中正路799號27樓之2 | 負責人: 劉炎鐘 | 統編: 34238398 | 解散 (104年06月24日 新北府經司字 第1045158712號) |
啟慶實業股份有限公司桃園分公司 登記地址: 桃園市桃園區天祥七街28號4樓 | 負責人: 劉嘉益 | 統編: 97088781 | 廢止 |
姓名 林秀鑾 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林秀鑾)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
豐廣企業有限公司 彰化縣秀水鄉鶴鳴村馬鳴路臨422號 | 林秀鑾 | 16867154 | 核准設立 |
明秀海鮮餐廳 臺南市新化區豐榮里中山路501號1樓 | 楊林秀鑾 | 19782573 | 歇業 - 獨資 |
秀燕理髮廳 花蓮縣花蓮市主農里中正路八三號 | 林秀鑾 | 94669589 | 歇業 - 獨資 |
振昇百貨行 新北市永和區中興街87號?0樓 | 林秀鑾 | 02366052 | 核准停業 - 獨資 |
天音影視社 臺北市大同區民權西路144巷9號 | 陳林秀鑾 | 05250337 | 歇業 - 獨資 |
源利鐘錶眼鏡行 臺中市中區公園里臺灣大道一段243號1樓 | 李林秀鑾 | 05467096 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040676562) |
上順企業社 彰化縣彰化市延和里英士路三十五巷十號 | 林秀鑾 | 05919373 | 歇業 - 獨資 |
鴻福樓餐廳 高雄市前金區復元里大同2路23號1、2、3樓 | 呂林秀鑾 | 06825206 | 核准設立 - 合夥 |
豐廣企業有限公司 登記地址: 彰化縣秀水鄉鶴鳴村馬鳴路臨422號 | 負責人: 林秀鑾 | 統編: 16867154 | 核准設立 |
明秀海鮮餐廳 登記地址: 臺南市新化區豐榮里中山路501號1樓 | 負責人: 楊林秀鑾 | 統編: 19782573 | 歇業 - 獨資 |
秀燕理髮廳 登記地址: 花蓮縣花蓮市主農里中正路八三號 | 負責人: 林秀鑾 | 統編: 94669589 | 歇業 - 獨資 |
振昇百貨行 登記地址: 新北市永和區中興街87號?0樓 | 負責人: 林秀鑾 | 統編: 02366052 | 核准停業 - 獨資 |
天音影視社 登記地址: 臺北市大同區民權西路144巷9號 | 負責人: 陳林秀鑾 | 統編: 05250337 | 歇業 - 獨資 |
源利鐘錶眼鏡行 登記地址: 臺中市中區公園里臺灣大道一段243號1樓 | 負責人: 李林秀鑾 | 統編: 05467096 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040676562) |
上順企業社 登記地址: 彰化縣彰化市延和里英士路三十五巷十號 | 負責人: 林秀鑾 | 統編: 05919373 | 歇業 - 獨資 |
鴻福樓餐廳 登記地址: 高雄市前金區復元里大同2路23號1、2、3樓 | 負責人: 呂林秀鑾 | 統編: 06825206 | 核准設立 - 合夥 |
[ 查詢所有 林秀鑾 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 中美公證行有限公司 | 統一編號: 00048308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 中美汽車有限公司 | 統一編號: 00048406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 互惠股份有限公司 | 統一編號: 00057805 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 17000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4116 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3576 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 中美公證行有限公司 | 統一編號: 00048308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 中美汽車有限公司 | 統一編號: 00048406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 互惠股份有限公司 | 統一編號: 00057805 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 17000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4116 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3576 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
|