李玉鳳
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李玉鳳的職稱是董事長, 持有股份數是4700, 公司名稱是九和洋傘股份有限公司, 統一編號是34249536.
董監事資料集 資料集的 李玉鳳 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 李玉鳳 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 九和洋傘股份有限公司 | 統一編號: 34249536 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 九和洋傘股份有限公司 | 統一編號: 34249536 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 九和洋傘股份有限公司 | 統一編號: 34249536 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 九和洋傘股份有限公司 | 統一編號: 34249536 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 九和洋傘股份有限公司 | 統一編號: 34249536 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 九和洋傘股份有限公司 | 統一編號: 34249536 |
[ 搜尋所有相關: 李玉鳳 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 34249536 | 電話號碼: 02-29523327 | 新北市板橋區長安街138巷3弄67號-71號 |
統一編號: 34249536 | 電話號碼: 02-29523327 | 新北市板橋區長安街138巷3弄67號-71號 |
[ 搜尋所有相關: 李玉鳳 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 339未分類其他製品 | 統一編號: 34249536 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市板橋區海山里長安街一三八巷三弄六七號一樓 |
主要產品: 339未分類其他製品 | 統一編號: 34249536 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市板橋區海山里長安街一三八巷三弄六七號一樓 |
[ 搜尋所有相關: 李玉鳳 @ 登記工廠名錄 ]
| 產品中類: 33其他製造業 | 廠址: 新北市板橋區海山里長安街一三八巷三弄六七號一樓 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 339未分類其他製品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
產品中類: 33其他製造業 | 廠址: 新北市板橋區海山里長安街一三八巷三弄六七號一樓 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 339未分類其他製品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
[ 搜尋所有 九和洋傘 ... ]
根據姓名 李玉鳳 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李玉鳳 ...) | (中華民國)林麗珠;(中華民國)李玉鳳;(中華民國)李書芳;(中華民國)孫成娟 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)林麗珠;(中華民國)李玉鳳;(中華民國)李書芳;(中華民國)孫成娟 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)林麗珠;(中華民國)侯貴美;(中華民國)李玉鳳;(中華民國)江佩娟;(中華民國)李書芳;(中華民國)孫成娟;(中華民國)荊永娟;(中華民國)魏麗玲 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)林麗珠;(中華民國)侯貴美;(中華民國)李玉鳳;(中華民國)江佩娟;(中華民國)李書芳;(中華民國)孫成娟;(中華民國)荊永娟;(中華民國)魏麗玲 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)林麗珠 ;(中華民國)侯貴美;(中華民國)李玉鳳;(中華民國)李書芳;(中華民國)孫成娟;(中華民國)荊永娟;(中華民國)魏麗玲 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)林麗珠 ;(中華民國)侯貴美;(中華民國)李玉鳳;(中華民國)李書芳;(中華民國)孫成娟;(中華民國)荊永娟;(中華民國)魏麗玲 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)林麗珠;(中華民國)侯貴美;(中華民國)李玉鳳;(中華民國)李書芳;(中華民國)孫成娟;(中華民國)荊永娟;(中華民國)魏麗玲 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)林麗珠;(中華民國)何君慧;(中華民國)侯貴美;(中華民國)魏麗玲;(中華民國)李書芳;(中華民國)孫成娟;(中華民國)荊永娟;(中華民國)李玉鳳 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)林麗珠;(中華民國)李玉鳳;(中華民國)李書芳;(中華民國)孫成娟 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)林麗珠;(中華民國)李玉鳳;(中華民國)李書芳;(中華民國)孫成娟 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)林麗珠;(中華民國)侯貴美;(中華民國)李玉鳳;(中華民國)江佩娟;(中華民國)李書芳;(中華民國)孫成娟;(中華民國)荊永娟;(中華民國)魏麗玲 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)林麗珠;(中華民國)侯貴美;(中華民國)李玉鳳;(中華民國)江佩娟;(中華民國)李書芳;(中華民國)孫成娟;(中華民國)荊永娟;(中華民國)魏麗玲 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)林麗珠 ;(中華民國)侯貴美;(中華民國)李玉鳳;(中華民國)李書芳;(中華民國)孫成娟;(中華民國)荊永娟;(中華民國)魏麗玲 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)林麗珠 ;(中華民國)侯貴美;(中華民國)李玉鳳;(中華民國)李書芳;(中華民國)孫成娟;(中華民國)荊永娟;(中華民國)魏麗玲 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)林麗珠;(中華民國)侯貴美;(中華民國)李玉鳳;(中華民國)李書芳;(中華民國)孫成娟;(中華民國)荊永娟;(中華民國)魏麗玲 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)林麗珠;(中華民國)何君慧;(中華民國)侯貴美;(中華民國)魏麗玲;(中華民國)李書芳;(中華民國)孫成娟;(中華民國)荊永娟;(中華民國)李玉鳳 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 李玉鳳 ... ]
九和洋傘股份有限公司 | 地址: 新北市板橋區長安街138巷3弄67號1樓 | 電話: 02-2952-7922 |
名稱 九和洋傘 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 九和洋傘)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
九和洋傘股份有限公司 新北市板橋區長安街138巷3弄67號-71號 | 李玉鳳 | 34249536 | 核准設立 |
九和洋傘股份有限公司 登記地址: 新北市板橋區長安街138巷3弄67號-71號 | 負責人: 李玉鳳 | 統編: 34249536 | 核准設立 |
姓名 李玉鳳 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李玉鳳)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
保元藥局 南投縣草屯鎮御史里玉屏路一三一之三號 | 李玉鳳 | 61901100 | 核准設立 - 獨資 |
寓鳳髮型工作室 臺北市文山區木柵路1段224號1樓 | 李玉鳳 | 73870314 | 廢止 - 獨資 |
三朝代茶行 臺北市中山區新生北路3段65號之2、1樓 | 李玉鳳 | 01199009 | 歇業 - 獨資 |
信林園藝社 臺北市士林區通河西街201號3樓 | 李玉鳳 | 01793401 | 撤銷 - 獨資 |
名藝髮型設計專門店 新竹市東區南大里西大路120號一樓 | 李玉鳳 | 02894080 | 歇業 - 獨資 |
富貴飼料行 高雄市美濃區祿興里中興路88號 | 李玉鳳 | 07902790 | 撤銷 - 獨資 |
第一塑膠加工廠 桃園縣中壢市內定里新北園路6號 | 李玉鳳 | 08388547 | 核准設立 - 合夥 |
雅室室內設計裝潢行 桃園縣中壢市光明里王子二街36號1樓 | 李玉鳳 | 08410822 | 歇業 - 獨資 |
保元藥局 登記地址: 南投縣草屯鎮御史里玉屏路一三一之三號 | 負責人: 李玉鳳 | 統編: 61901100 | 核准設立 - 獨資 |
寓鳳髮型工作室 登記地址: 臺北市文山區木柵路1段224號1樓 | 負責人: 李玉鳳 | 統編: 73870314 | 廢止 - 獨資 |
三朝代茶行 登記地址: 臺北市中山區新生北路3段65號之2、1樓 | 負責人: 李玉鳳 | 統編: 01199009 | 歇業 - 獨資 |
信林園藝社 登記地址: 臺北市士林區通河西街201號3樓 | 負責人: 李玉鳳 | 統編: 01793401 | 撤銷 - 獨資 |
名藝髮型設計專門店 登記地址: 新竹市東區南大里西大路120號一樓 | 負責人: 李玉鳳 | 統編: 02894080 | 歇業 - 獨資 |
富貴飼料行 登記地址: 高雄市美濃區祿興里中興路88號 | 負責人: 李玉鳳 | 統編: 07902790 | 撤銷 - 獨資 |
第一塑膠加工廠 登記地址: 桃園縣中壢市內定里新北園路6號 | 負責人: 李玉鳳 | 統編: 08388547 | 核准設立 - 合夥 |
雅室室內設計裝潢行 登記地址: 桃園縣中壢市光明里王子二街36號1樓 | 負責人: 李玉鳳 | 統編: 08410822 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 李玉鳳 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
|