范巧貞
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名范巧貞的職稱是董事, 持有股份數是5797630, 所代表法人是世遠投資股份有限公司, 公司名稱是世久營造探勘工程股份有限公司, 統一編號是34270072.
董監事資料集 資料集的 范巧貞 相關資料
(以下顯示 6 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 范巧貞 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 21682 | 所代表法人: | 世久營造探勘工程股份有限公司 | 統一編號: 34270072 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 41260 | 所代表法人: | 世久營造探勘工程股份有限公司 | 統一編號: 34270072 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1410024 | 所代表法人: | 世久營造探勘工程股份有限公司 | 統一編號: 34270072 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5797630 | 所代表法人: 世遠投資股份有限公司 | 世久營造探勘工程股份有限公司 | 統一編號: 34270072 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9202096 | 所代表法人: 三聯科技股份有限公司 | 世久營造探勘工程股份有限公司 | 統一編號: 34270072 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 127722 | 所代表法人: | 世久營造探勘工程股份有限公司 | 統一編號: 34270072 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 21682 | 所代表法人: | 世久營造探勘工程股份有限公司 | 統一編號: 34270072 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 41260 | 所代表法人: | 世久營造探勘工程股份有限公司 | 統一編號: 34270072 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1410024 | 所代表法人: | 世久營造探勘工程股份有限公司 | 統一編號: 34270072 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5797630 | 所代表法人: 世遠投資股份有限公司 | 世久營造探勘工程股份有限公司 | 統一編號: 34270072 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9202096 | 所代表法人: 三聯科技股份有限公司 | 世久營造探勘工程股份有限公司 | 統一編號: 34270072 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 127722 | 所代表法人: | 世久營造探勘工程股份有限公司 | 統一編號: 34270072 |
[ 搜尋所有相關: 范巧貞 @ 董監事資料集 ]
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「公司登記經理人資料集」中搜尋所有相關於 范巧貞 ...) | 公司名稱: 世久營造探勘工程股份有限公司 | 到職日期: 0941205 | 統一編號: 34270072 |
| 公司名稱: 世久營造探勘工程股份有限公司 | 到職日期: 0941205 | 統一編號: 34270072 |
公司名稱: 世久營造探勘工程股份有限公司 | 到職日期: 0941205 | 統一編號: 34270072 |
公司名稱: 世久營造探勘工程股份有限公司 | 到職日期: 0941205 | 統一編號: 34270072 |
[ 搜尋所有相關: 范巧貞 @ 公司登記經理人資料集 ]
| 統一編號: 34270072 | 電話號碼: 02-26984988 | 新北市汐止區新台五路1段81號7樓之1 |
統一編號: 34270072 | 電話號碼: 02-26984988 | 新北市汐止區新台五路1段81號7樓之1 |
[ 搜尋所有相關: 范巧貞 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據識別碼 34270072 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 34270072 ...)
根據名稱 世久營造探勘工程 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 世久營造探勘工程 ...) | 違反法令: 空氣污染防制法第44條第1項 | 事業名稱: 世久營造探勘工程股份有限公司 | 裁處金額: 500 | 主旨: 罰鍰新臺幣500元整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 移動污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 新北市 | 裁處時間: 2023-06-29 | 違反時間: 2022-10-01 @ 列管事業污染源裁處資料 |
| 得標廠商名稱: 世久營造探勘工程股份有限公司 | 決標金額: 1935000000 | 決標日期: 20220726 | 招標機關: 國防部 | 公開招標 @ 工程類巨額採購採最有利標之決標案件(自106年5月20日起) |
違反法令: 空氣污染防制法第44條第1項 | 事業名稱: 世久營造探勘工程股份有限公司 | 裁處金額: 500 | 主旨: 罰鍰新臺幣500元整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 移動污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 新北市 | 裁處時間: 2023-06-29 | 違反時間: 2022-10-01 @ 列管事業污染源裁處資料 |
得標廠商名稱: 世久營造探勘工程股份有限公司 | 決標金額: 1935000000 | 決標日期: 20220726 | 招標機關: 國防部 | 公開招標 @ 工程類巨額採購採最有利標之決標案件(自106年5月20日起) |
[ 搜尋所有 世久營造探勘工程 ... ]
根據姓名 范巧貞 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 范巧貞 ...) | 台北市大都會油畫家協會 | 活動起始日期: 2024/05/10 | 活動結束日期: 2024/05/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 台北市大都會油畫家協會 | 活動起始日期: 2024/05/10 | 活動結束日期: 2024/05/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 世明投資股份有限公司 | 統一編號: 16607566 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 明鑫投資股份有限公司 | 統一編號: 16608798 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 亞技工程顧問股份有限公司 | 統一編號: 22722184 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 世亞工程股份有限公司 | 統一編號: 23703517 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 世遠投資股份有限公司 | 統一編號: 70354130 @ 董監事資料集 |
台北市大都會油畫家協會 | 活動起始日期: 2024/05/10 | 活動結束日期: 2024/05/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
台北市大都會油畫家協會 | 活動起始日期: 2024/05/10 | 活動結束日期: 2024/05/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 世明投資股份有限公司 | 統一編號: 16607566 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 明鑫投資股份有限公司 | 統一編號: 16608798 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 亞技工程顧問股份有限公司 | 統一編號: 22722184 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 世亞工程股份有限公司 | 統一編號: 23703517 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 世遠投資股份有限公司 | 統一編號: 70354130 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 范巧貞 ... ]
名稱 世久營造探勘工程 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 世久營造探勘工程)
姓名 范巧貞 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 范巧貞)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
世明投資股份有限公司 新北市汐止區新台五路1段81號7樓之1 | 范巧貞 | 16607566 | 核准設立 |
世明投資股份有限公司 登記地址: 新北市汐止區新台五路1段81號7樓之1 | 負責人: 范巧貞 | 統編: 16607566 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 907 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 625 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 187 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 188 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 45 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 907 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 625 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 187 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 188 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 45 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
|