賴淑貞
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名賴淑貞的職稱是監察人, 持有股份數是800, 公司名稱是舒美儀器廠股份有限公司, 統一編號是34335531.
董監事資料集 資料集的 賴淑貞 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 賴淑貞 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 舒美儀器廠股份有限公司 | 統一編號: 34335531 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 舒美儀器廠股份有限公司 | 統一編號: 34335531 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1300 | 所代表法人: | 舒美儀器廠股份有限公司 | 統一編號: 34335531 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 舒美儀器廠股份有限公司 | 統一編號: 34335531 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 舒美儀器廠股份有限公司 | 統一編號: 34335531 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1300 | 所代表法人: | 舒美儀器廠股份有限公司 | 統一編號: 34335531 |
[ 搜尋所有相關: 賴淑貞 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 34335531 | 電話號碼: 02-29227737 | 新北市中和區中和路324巷6弄8號 |
統一編號: 34335531 | 電話號碼: 02-29227737 | 新北市中和區中和路324巷6弄8號 |
[ 搜尋所有相關: 賴淑貞 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 舒美儀器廠 資料。
[ 搜尋所有 舒美儀器廠 ... ]
根據姓名 賴淑貞 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 賴淑貞 ...) | (中華民國)李秀玉;(中華民國)康春英;(中華民國)呂淑華;(中華民國)鄭麗淑;(中華民國)林素珠;(中華民國)林淑貞;(中華民國)陳桂花;(中華民國)楊美黛;(中華民國)賴淑貞;(中華民國)楊惠美 | 活動起始日期: 2024/07/18 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| (中華民國)李秀玉;(中華民國)康春英;(中華民國)呂淑華;(中華民國)鄭麗淑;(中華民國)林素珠;(中華民國)林淑貞;(中華民國)陳桂花;(中華民國)楊美黛;(中華民國)賴淑貞;(中華民國)楊惠美 | 活動起始日期: 2024/07/18 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 食品業者登錄字號: M-200103299-00000-5 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 南投縣南投市樂利路195巷12弄28號 @ 食品業者登錄資料集 |
| 食品業者登錄字號: M-200103299-00001-6 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: | 南投縣南投市樂利路195巷12弄28號 @ 食品業者登錄資料集 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/01/01 | 機構電話: 02-27093600#3113 | 機構負責人姓名: 賴淑貞 | 機構代碼: B20100007 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺北市大安區仁慈里仁愛路四段10號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/01/01 | 機構電話: 02-27093600#3113 | 機構負責人姓名: 賴淑貞 | 機構代碼: B20100007 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺北市大安區仁慈里仁愛路四段10號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/01/01 | 機構電話: 02-27093600#3113 | 機構負責人姓名: 賴淑貞 | 機構代碼: B20100007 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺北市大安區仁慈里仁愛路四段10號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: 02-27093600#3113 | 機構負責人姓名: 賴淑貞 | 機構代碼: B20100007 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺北市大安區仁慈里仁愛路四段10號 @ 長照ABC據點 |
(中華民國)李秀玉;(中華民國)康春英;(中華民國)呂淑華;(中華民國)鄭麗淑;(中華民國)林素珠;(中華民國)林淑貞;(中華民國)陳桂花;(中華民國)楊美黛;(中華民國)賴淑貞;(中華民國)楊惠美 | 活動起始日期: 2024/07/18 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
(中華民國)李秀玉;(中華民國)康春英;(中華民國)呂淑華;(中華民國)鄭麗淑;(中華民國)林素珠;(中華民國)林淑貞;(中華民國)陳桂花;(中華民國)楊美黛;(中華民國)賴淑貞;(中華民國)楊惠美 | 活動起始日期: 2024/07/18 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
食品業者登錄字號: M-200103299-00000-5 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 南投縣南投市樂利路195巷12弄28號 @ 食品業者登錄資料集 |
食品業者登錄字號: M-200103299-00001-6 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: | 南投縣南投市樂利路195巷12弄28號 @ 食品業者登錄資料集 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/01/01 | 機構電話: 02-27093600#3113 | 機構負責人姓名: 賴淑貞 | 機構代碼: B20100007 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺北市大安區仁慈里仁愛路四段10號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/01/01 | 機構電話: 02-27093600#3113 | 機構負責人姓名: 賴淑貞 | 機構代碼: B20100007 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺北市大安區仁慈里仁愛路四段10號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/01/01 | 機構電話: 02-27093600#3113 | 機構負責人姓名: 賴淑貞 | 機構代碼: B20100007 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺北市大安區仁慈里仁愛路四段10號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: 02-27093600#3113 | 機構負責人姓名: 賴淑貞 | 機構代碼: B20100007 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺北市大安區仁慈里仁愛路四段10號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 賴淑貞 ... ]
舒美儀器廠股份有限公司 | 地址: 新北市中和區中和路324巷6弄8號1樓 | 電話: 02-2922-7737 |
名稱 舒美儀器廠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 舒美儀器廠)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
舒美儀器廠股份有限公司 新北市中和區中和路324巷6弄8號 | 賴東賢 | 34335531 | 核准設立 |
舒美儀器廠股份有限公司 登記地址: 新北市中和區中和路324巷6弄8號 | 負責人: 賴東賢 | 統編: 34335531 | 核准設立 |
姓名 賴淑貞 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 賴淑貞)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
王大昌食品行 基隆市仁愛區孝四路二四號 | 王賴淑貞 | 00847409 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
冠生園食品行 基隆市仁愛區孝四路二四號四樓 | 王賴淑貞 | 00907686 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
倪苑美髮造型名店 臺北市松山區民生東路5段36巷4弄8號1樓 | 賴淑貞 | 01608383 | 歇業 - 獨資 |
雅琪花坊 臺北市大安區信義路3段134巷8號1樓 | 賴淑貞 | 01773756 | 歇業 - 獨資 |
如卉蘭園 南投縣竹山鎮民生巷五九之八號一樓 | 賴淑貞 | 06152572 | 核准設立 - 合夥 |
上信行 高雄市三民區本武里應安街211巷5號1樓 | 賴淑貞 | 06808229 | 歇業 - 獨資 |
全富殯儀禮品社 新北市板橋區新海路450之2號3樓(現場僅供辦公室使用) | 賴淑貞 | 08571122 | 核准停業 - 獨資 |
義豐線行 臺中市中區大墩里中正路217號 | 賴淑貞 | 09286293 | 核准設立 - 獨資 |
王大昌食品行 登記地址: 基隆市仁愛區孝四路二四號 | 負責人: 王賴淑貞 | 統編: 00847409 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
冠生園食品行 登記地址: 基隆市仁愛區孝四路二四號四樓 | 負責人: 王賴淑貞 | 統編: 00907686 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
倪苑美髮造型名店 登記地址: 臺北市松山區民生東路5段36巷4弄8號1樓 | 負責人: 賴淑貞 | 統編: 01608383 | 歇業 - 獨資 |
雅琪花坊 登記地址: 臺北市大安區信義路3段134巷8號1樓 | 負責人: 賴淑貞 | 統編: 01773756 | 歇業 - 獨資 |
如卉蘭園 登記地址: 南投縣竹山鎮民生巷五九之八號一樓 | 負責人: 賴淑貞 | 統編: 06152572 | 核准設立 - 合夥 |
上信行 登記地址: 高雄市三民區本武里應安街211巷5號1樓 | 負責人: 賴淑貞 | 統編: 06808229 | 歇業 - 獨資 |
全富殯儀禮品社 登記地址: 新北市板橋區新海路450之2號3樓(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 賴淑貞 | 統編: 08571122 | 核准停業 - 獨資 |
義豐線行 登記地址: 臺中市中區大墩里中正路217號 | 負責人: 賴淑貞 | 統編: 09286293 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 賴淑貞 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 907 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 625 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 187 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 188 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 45 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4700 | 所代表法人: | 坤金交通股份有限公司 | 統一編號: 00160104 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 907 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 625 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 187 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 188 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 45 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4700 | 所代表法人: | 坤金交通股份有限公司 | 統一編號: 00160104 |
|