王秀珍
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王秀珍的職稱是董事, 持有股份數是0, 公司名稱是盛翊貿易股份有限公司, 統一編號是34680224.
董監事資料集 資料集的 王秀珍 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 王秀珍 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 盛翊貿易股份有限公司 | 統一編號: 34680224 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 盛翊貿易股份有限公司 | 統一編號: 34680224 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 盛翊貿易股份有限公司 | 統一編號: 34680224 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 盛翊貿易股份有限公司 | 統一編號: 34680224 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 盛翊貿易股份有限公司 | 統一編號: 34680224 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 盛翊貿易股份有限公司 | 統一編號: 34680224 |
[ 搜尋所有相關: 王秀珍 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 34680224 | 電話號碼: 02-29581177 | 新北市板橋區國光路211巷8號3樓 |
統一編號: 34680224 | 電話號碼: 02-29581177 | 新北市板橋區國光路211巷8號3樓 |
[ 搜尋所有相關: 王秀珍 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 盛翊貿易 資料。
[ 搜尋所有 盛翊貿易 ... ]
根據姓名 王秀珍 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王秀珍 ...) | 主要產品: 252金屬結構及建築組件、254金屬加工處理 | 統一編號: 22897043 | 工廠登記狀態: 生產中 | 宜蘭縣五結鄉成興村利工三路17號 @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 321非金屬家具、322金屬家具 | 統一編號: 86342701 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市蘆竹區內厝里內溪路39巷42號 @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 332醫療器材及用品 | 統一編號: 70453835 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新竹科學園區苗栗縣竹南鎮頂埔里科東三路16、18、20、22號5樓 @ 登記工廠名錄 |
| 電話: 08-8720797 | 地址: 屏東縣枋山鄉加祿村嘉和路170號 | 主祀神祇: 萬應公 | 教別: 道教 | 負責人: 王秀珍 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
| 電話: 049-2773697 | 地址: 南投縣水里鄉北埔村博愛路258號 | 主祀神祇: 五府千歲 | 教別: 道教 | 負責人: 王秀珍 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 08-7705568 | 機構負責人姓名: 杜王秀珍 | 機構代碼: A11600029 | 機構種類: A1 | 地址全址: 屏東縣內埔鄉中林村中林路48號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/07/09 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-7705568 | 機構負責人姓名: 杜王秀珍 | 機構代碼: A11600029 | 機構種類: A1 | 地址全址: 屏東縣內埔鄉中林村中林路48號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 08-7705568 | 機構負責人姓名: 杜王秀珍 | 機構代碼: A11600029 | 機構種類: A1 | 地址全址: 屏東縣內埔鄉中林村中林路48號 @ 長照ABC據點 |
主要產品: 252金屬結構及建築組件、254金屬加工處理 | 統一編號: 22897043 | 工廠登記狀態: 生產中 | 宜蘭縣五結鄉成興村利工三路17號 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 321非金屬家具、322金屬家具 | 統一編號: 86342701 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市蘆竹區內厝里內溪路39巷42號 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 332醫療器材及用品 | 統一編號: 70453835 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新竹科學園區苗栗縣竹南鎮頂埔里科東三路16、18、20、22號5樓 @ 登記工廠名錄 |
電話: 08-8720797 | 地址: 屏東縣枋山鄉加祿村嘉和路170號 | 主祀神祇: 萬應公 | 教別: 道教 | 負責人: 王秀珍 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
電話: 049-2773697 | 地址: 南投縣水里鄉北埔村博愛路258號 | 主祀神祇: 五府千歲 | 教別: 道教 | 負責人: 王秀珍 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 08-7705568 | 機構負責人姓名: 杜王秀珍 | 機構代碼: A11600029 | 機構種類: A1 | 地址全址: 屏東縣內埔鄉中林村中林路48號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/07/09 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-7705568 | 機構負責人姓名: 杜王秀珍 | 機構代碼: A11600029 | 機構種類: A1 | 地址全址: 屏東縣內埔鄉中林村中林路48號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 08-7705568 | 機構負責人姓名: 杜王秀珍 | 機構代碼: A11600029 | 機構種類: A1 | 地址全址: 屏東縣內埔鄉中林村中林路48號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 王秀珍 ... ]
盛翊貿易股份有限公司 | 地址: 新北市板橋區中正路438之9號 | 電話: 0800-222-112 |
盛翊貿易股份有限公司 | 地址: 新北市板橋區國光路211巷8號3樓 | 電話: 02-2259-1177 |
名稱 盛翊貿易 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 盛翊貿易)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
盛翊貿易股份有限公司 新北市板橋區國光路211巷8號3樓 | 莊智偉 | 34680224 | 核准設立 |
盛翊貿易股份有限公司 登記地址: 新北市板橋區國光路211巷8號3樓 | 負責人: 莊智偉 | 統編: 34680224 | 核准設立 |
姓名 王秀珍 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 王秀珍)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
奧森企業社 臺南市中西區藥王里民權路3段400巷20號9樓 | 王秀珍 | 47949292 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120042880) |
普麗電料行 臺北市中山區新生北路1段5巷1號1樓 | 王秀珍 | 01255043 | 歇業 - 獨資 |
好吃自助餐 新竹縣竹北市竹仁里民權街一號 | 莊王秀珍 | 02787574 | 歇業 - 獨資 |
和毅股份有限公司 臺北市內湖區瑞光路358巷30弄1號11樓 | 王秀珍 | 04370118 | 核准設立 |
星蒂髮廊 臺北市大同區南京西路61號4樓 | 林王秀珍 | 05256183 | 撤銷 - 獨資 |
超立影視社 臺南市安南區溪心里海佃路2段776號1樓 | 王秀珍 | 06531075 | 歇業 - 獨資 |
健仁西藥房 高雄市鳳山區忠義里光復路2段339之11號 | 王秀珍 | 08521989 | 歇業 - 獨資 |
宏鎰工程行 雲林縣斗六市三平里武昌路八一號一樓 | 王秀珍 | 09187625 | 歇業 - 獨資 |
奧森企業社 登記地址: 臺南市中西區藥王里民權路3段400巷20號9樓 | 負責人: 王秀珍 | 統編: 47949292 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120042880) |
普麗電料行 登記地址: 臺北市中山區新生北路1段5巷1號1樓 | 負責人: 王秀珍 | 統編: 01255043 | 歇業 - 獨資 |
好吃自助餐 登記地址: 新竹縣竹北市竹仁里民權街一號 | 負責人: 莊王秀珍 | 統編: 02787574 | 歇業 - 獨資 |
和毅股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區瑞光路358巷30弄1號11樓 | 負責人: 王秀珍 | 統編: 04370118 | 核准設立 |
星蒂髮廊 登記地址: 臺北市大同區南京西路61號4樓 | 負責人: 林王秀珍 | 統編: 05256183 | 撤銷 - 獨資 |
超立影視社 登記地址: 臺南市安南區溪心里海佃路2段776號1樓 | 負責人: 王秀珍 | 統編: 06531075 | 歇業 - 獨資 |
健仁西藥房 登記地址: 高雄市鳳山區忠義里光復路2段339之11號 | 負責人: 王秀珍 | 統編: 08521989 | 歇業 - 獨資 |
宏鎰工程行 登記地址: 雲林縣斗六市三平里武昌路八一號一樓 | 負責人: 王秀珍 | 統編: 09187625 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 王秀珍 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺倫通運股份有限公司 | 統一編號: 00197708 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 154950 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 39300 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 香島船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00198523 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5300000 | 所代表法人: | 建成裕製機工業有限公司 | 統一編號: 00199038 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺倫通運股份有限公司 | 統一編號: 00197708 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 154950 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 39300 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 香島船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00198523 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5300000 | 所代表法人: | 建成裕製機工業有限公司 | 統一編號: 00199038 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
|