陳永信
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳永信的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是春本股份有限公司, 統一編號是34680287.
根據名稱 春本 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 春本 ...) | 電話: 0934 149 657 | 縣市: 屏東縣 恆春鎮 | 北門路110巷86號 | 營業時間: 13:30-21:30,每週日10:00-18:00,每週三公休(實際情形請以店家公告為主) @ 實體書店 |
| 開始時間: 2014/1/12 | 結束時間: 2014/1/12 | 電話: 886-6-9216521 | | 地點: 澎坊免稅商店 | 地址: 澎湖縣馬公市光華里171號 | 參與者: | 停車資訊: | 描述: 為迎接103年馬年新春,本處辦理「菊島迎春納福─金馬獻瑞創意春聯賀歲」活動,運用傳統春聯導入創意,注入新生活、新意境的文化藝術色彩,營造澎湖年節好客、友善且兼具文化深度的旅遊氛圍與熱鬧情境,讓遊客能感... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| (中華民國)新北市立圖書館金山分館 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館金山分館 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (日本)此活動無實體展演者;(日本)春本雄二朗 | 活動起始日期: 2024/09/28 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 電影 |
| (日本)此活動無實體展演者;(日本)春本雄二朗 | 活動起始日期: 2024/09/28 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 開始時間: 2016/4/6 | 結束時間: 2016/4/24 | 電話: 886-4-7250057*1754 | | 地點: 彰化縣立美術館 | 地址: 彰化市卦山路3號 | 參與者: | 停車資訊: | 描述: 當代畫家童振文老師獨創以濕染和「快墨山水」的筆法作畫,擅長以大筆作畫,騁馳於宣墨間,摹繪幻變萬千、富饒意境,創作風格在於運用各式皴法,將山水畫運作得出神入化讓人驚嘆。 本次展覽主題「雲染山湖之美」... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 開放時間: 全天開放 | | 電話: 886-836-77266 | 地址: 連江縣東引鄉在南澳七棟上方山頭 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
電話: 0934 149 657 | 縣市: 屏東縣 恆春鎮 | 北門路110巷86號 | 營業時間: 13:30-21:30,每週日10:00-18:00,每週三公休(實際情形請以店家公告為主) @ 實體書店 |
開始時間: 2014/1/12 | 結束時間: 2014/1/12 | 電話: 886-6-9216521 | | 地點: 澎坊免稅商店 | 地址: 澎湖縣馬公市光華里171號 | 參與者: | 停車資訊: | 描述: 為迎接103年馬年新春,本處辦理「菊島迎春納福─金馬獻瑞創意春聯賀歲」活動,運用傳統春聯導入創意,注入新生活、新意境的文化藝術色彩,營造澎湖年節好客、友善且兼具文化深度的旅遊氛圍與熱鬧情境,讓遊客能感... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
(中華民國)新北市立圖書館金山分館 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館金山分館 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(日本)此活動無實體展演者;(日本)春本雄二朗 | 活動起始日期: 2024/09/28 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 電影 |
(日本)此活動無實體展演者;(日本)春本雄二朗 | 活動起始日期: 2024/09/28 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
開始時間: 2016/4/6 | 結束時間: 2016/4/24 | 電話: 886-4-7250057*1754 | | 地點: 彰化縣立美術館 | 地址: 彰化市卦山路3號 | 參與者: | 停車資訊: | 描述: 當代畫家童振文老師獨創以濕染和「快墨山水」的筆法作畫,擅長以大筆作畫,騁馳於宣墨間,摹繪幻變萬千、富饒意境,創作風格在於運用各式皴法,將山水畫運作得出神入化讓人驚嘆。 本次展覽主題「雲染山湖之美」... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
開放時間: 全天開放 | | 電話: 886-836-77266 | 地址: 連江縣東引鄉在南澳七棟上方山頭 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
[ 搜尋所有 春本 ... ]
根據姓名 陳永信 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳永信 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3100000 | 所代表法人: | 永信國際食品有限公司 | 統一編號: 83167011 @ 董監事資料集 |
| 作者: 陳玉鳳, 陳筱君, 郭珮甄採訪整理; 陳永信文稿編輯 | 出版機構: 天下雜誌 | 版次: | 預訂出版日: 109/10 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 224 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-398-623-2 (平裝, NT$300, 224面, 23公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 電話: 06-3552750 0922-082227 | 所處公會: 臺南市 | 個人資料檔案安全維護計畫: | 歇業: X | 統一編號: 17203269 | 安南區安和路3段251號1樓 @ 臺南市殯葬禮儀業者名冊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 泰得電子股份有限公司 | 統一編號: 13026664 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 燈王企業有限公司 | 統一編號: 22003889 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 旭虅股份有限公司 | 統一編號: 43946196 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 呈烽有限公司 | 統一編號: 79999787 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 29999 | 所代表法人: | 腎通生醫股份有限公司 | 統一編號: 83302234 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3100000 | 所代表法人: | 永信國際食品有限公司 | 統一編號: 83167011 @ 董監事資料集 |
作者: 陳玉鳳, 陳筱君, 郭珮甄採訪整理; 陳永信文稿編輯 | 出版機構: 天下雜誌 | 版次: | 預訂出版日: 109/10 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 224 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-398-623-2 (平裝, NT$300, 224面, 23公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
電話: 06-3552750 0922-082227 | 所處公會: 臺南市 | 個人資料檔案安全維護計畫: | 歇業: X | 統一編號: 17203269 | 安南區安和路3段251號1樓 @ 臺南市殯葬禮儀業者名冊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 泰得電子股份有限公司 | 統一編號: 13026664 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 燈王企業有限公司 | 統一編號: 22003889 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 旭虅股份有限公司 | 統一編號: 43946196 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 呈烽有限公司 | 統一編號: 79999787 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 29999 | 所代表法人: | 腎通生醫股份有限公司 | 統一編號: 83302234 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 陳永信 ... ]
名稱 春本 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 春本)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
新和春本草企業有限公司 新北市林口區林口里中正路49號 | 徐立柏 | 28741482 | 核准設立 |
春本股份有限公司 臺北市大同區延平北路2段131之1號 | 林美雀 | 34680287 | 核准設立 |
春本懷國際有限公司 臺中市西區臺灣大道二段2號8樓之7 | 黃惠珊 | 94228535 | 核准設立 |
春本企業有限公司 臺北市資料空白 | | 01176033 | 撤銷 (文號: 1988-7-25 建一字 第號) |
新和春本草企業有限公司 登記地址: 新北市林口區林口里中正路49號 | 負責人: 徐立柏 | 統編: 28741482 | 核准設立 |
春本股份有限公司 登記地址: 臺北市大同區延平北路2段131之1號 | 負責人: 林美雀 | 統編: 34680287 | 核准設立 |
春本懷國際有限公司 登記地址: 臺中市西區臺灣大道二段2號8樓之7 | 負責人: 黃惠珊 | 統編: 94228535 | 核准設立 |
春本企業有限公司 登記地址: 臺北市資料空白 | 統編: 01176033 | 撤銷 (文號: 1988-7-25 建一字 第號) |
姓名 陳永信 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳永信)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
永信瓦斯管線工程行 苗栗縣苗栗市水源里7鄰陽明39號 | 陳永信 | 49783851 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1041000433) |
永信企業社 臺中市大里區內新里益民路一段158之5號5樓 | 陳永信 | 25234862 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
永信國際食品有限公司 臺北市大安區忠孝東路4段177號13樓之3 | 陳永信 | 83167011 | 核准設立 |
燈王企業有限公司 臺北市中山區信義路4段339號 | 陳永信 | 22003889 | 核准設立 |
福有商行 臺南市永康區正強里自強路380號1樓 | 陳永信 | 37593005 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
腎通生醫股份有限公司 臺北市信義區忠孝東路5段1之1號12樓 | 陳永信 | 83302234 | 核准設立 |
億信企業社 高雄市大寮區中庄里鳳屏一路288號 | 陳永信 | 07873578 | 撤銷 - 獨資 |
建東果菜行 臺中市豐原區豐田里豐南街224巷2號一樓 | 陳永信 | 08325207 | 核准設立 - 獨資 |
永信瓦斯管線工程行 登記地址: 苗栗縣苗栗市水源里7鄰陽明39號 | 負責人: 陳永信 | 統編: 49783851 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1041000433) |
永信企業社 登記地址: 臺中市大里區內新里益民路一段158之5號5樓 | 負責人: 陳永信 | 統編: 25234862 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
永信國際食品有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段177號13樓之3 | 負責人: 陳永信 | 統編: 83167011 | 核准設立 |
燈王企業有限公司 登記地址: 臺北市中山區信義路4段339號 | 負責人: 陳永信 | 統編: 22003889 | 核准設立 |
福有商行 登記地址: 臺南市永康區正強里自強路380號1樓 | 負責人: 陳永信 | 統編: 37593005 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
腎通生醫股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區忠孝東路5段1之1號12樓 | 負責人: 陳永信 | 統編: 83302234 | 核准設立 |
億信企業社 登記地址: 高雄市大寮區中庄里鳳屏一路288號 | 負責人: 陳永信 | 統編: 07873578 | 撤銷 - 獨資 |
建東果菜行 登記地址: 臺中市豐原區豐田里豐南街224巷2號一樓 | 負責人: 陳永信 | 統編: 08325207 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 陳永信 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
|