張鳳凰
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張鳳凰的職稱是監察人, 持有股份數是150000, 公司名稱是金賜億股份有限公司, 統一編號是34681069.
無其他 金賜億 資料。
[ 搜尋所有 金賜億 ... ]
根據姓名 張鳳凰 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 張鳳凰 ...) | 電話: 87339012 | 地址鄉鎮市區: 屏東市 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 張鳳凰 @ 藥局基本資料 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/06/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0932-282214 | 機構負責人姓名: 張鳳凰里長 | 機構代碼: BG0400040 | 機構種類: BG | 地址全址: 桃園市中壢區普仁里桃園市中壢區普仁里日新路20號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/06/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0932-282214 | 機構負責人姓名: 張鳳凰里長 | 機構代碼: BG0400040 | 機構種類: BG | 地址全址: 桃園市中壢區普仁里桃園市中壢區普仁里日新路20號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/06/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0932-282214 | 機構負責人姓名: 張鳳凰里長 | 機構代碼: BG0400040 | 機構種類: BG | 地址全址: 桃園市中壢區普仁里桃園市中壢區普仁里日新路20號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20190601 | 特約迄日: 20191231 | 機構電話: 0932-282214 | 機構負責人姓名: 張鳳凰里長 | 機構代碼: BG0400040 | 機構種類: BG | 地址全址: 桃園市中壢區普仁里桃園市中壢區普仁里日新路20號 @ 長照ABC據點 |
| 電話: 936166456 | 理事長姓名: 張鳳凰 | 桃園市中壢區中山東路2段121號 | 成立日期: 109.02.15 @ 桃園市社區發展協會名冊 |
電話: 87339012 | 地址鄉鎮市區: 屏東市 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 張鳳凰 @ 藥局基本資料 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/06/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0932-282214 | 機構負責人姓名: 張鳳凰里長 | 機構代碼: BG0400040 | 機構種類: BG | 地址全址: 桃園市中壢區普仁里桃園市中壢區普仁里日新路20號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/06/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0932-282214 | 機構負責人姓名: 張鳳凰里長 | 機構代碼: BG0400040 | 機構種類: BG | 地址全址: 桃園市中壢區普仁里桃園市中壢區普仁里日新路20號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/06/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0932-282214 | 機構負責人姓名: 張鳳凰里長 | 機構代碼: BG0400040 | 機構種類: BG | 地址全址: 桃園市中壢區普仁里桃園市中壢區普仁里日新路20號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20190601 | 特約迄日: 20191231 | 機構電話: 0932-282214 | 機構負責人姓名: 張鳳凰里長 | 機構代碼: BG0400040 | 機構種類: BG | 地址全址: 桃園市中壢區普仁里桃園市中壢區普仁里日新路20號 @ 長照ABC據點 |
電話: 936166456 | 理事長姓名: 張鳳凰 | 桃園市中壢區中山東路2段121號 | 成立日期: 109.02.15 @ 桃園市社區發展協會名冊 |
[ 搜尋所有 張鳳凰 ... ]
名稱 金賜億 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 金賜億)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
金賜億股份有限公司 新北市板橋區莒光路一三三巷十二之三號四樓 | | 34681069 | 解散 (文號: 1999-1-18 經88中字 第088111015號) |
金賜億股份有限公司 登記地址: 新北市板橋區莒光路一三三巷十二之三號四樓 | 統編: 34681069 | 解散 (文號: 1999-1-18 經88中字 第088111015號) |
姓名 張鳳凰 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 張鳳凰)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
名輝眼鏡行 臺南市北區正覺里公園路595㑀23號1樓 | 張鳳凰 | 06381224 | 歇業 - 獨資 |
九如藥局 屏東縣九如鄉東寧村九如路二段230號 | 張鳳凰 | 07996136 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 11000106200) |
鑫賜億有限公司 新北市板橋區莒光路39巷6號 | 張鳳凰 | 16658038 | 解散 (核准解散日期: 2024-01-24) |
長榮凉水店 臺南市北區實踐里長榮路5段274號1樓 | 張鳳凰 | 56976609 | 歇業 - 獨資 |
人人發彩券行 臺中市大雅區上雅里學府路473號1樓 | 張鳳凰 | 82456251 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
名輝眼鏡行 登記地址: 臺南市北區正覺里公園路595㑀23號1樓 | 負責人: 張鳳凰 | 統編: 06381224 | 歇業 - 獨資 |
九如藥局 登記地址: 屏東縣九如鄉東寧村九如路二段230號 | 負責人: 張鳳凰 | 統編: 07996136 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 11000106200) |
鑫賜億有限公司 登記地址: 新北市板橋區莒光路39巷6號 | 負責人: 張鳳凰 | 統編: 16658038 | 解散 (核准解散日期: 2024-01-24) |
長榮凉水店 登記地址: 臺南市北區實踐里長榮路5段274號1樓 | 負責人: 張鳳凰 | 統編: 56976609 | 歇業 - 獨資 |
人人發彩券行 登記地址: 臺中市大雅區上雅里學府路473號1樓 | 負責人: 張鳳凰 | 統編: 82456251 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2550 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 勝和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305208 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 85 | 所代表法人: | 順和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305306 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 155 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9400 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 惠洋貿易股份有限公司 | 統一編號: 00310906 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2550 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 勝和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305208 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 85 | 所代表法人: | 順和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305306 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 155 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9400 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 惠洋貿易股份有限公司 | 統一編號: 00310906 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
|