黃玉春
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃玉春的職稱是監察人, 持有股份數是20, 公司名稱是天一同實業股份有限公司, 統一編號是35897468.
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「公司登記經理人資料集」中搜尋所有相關於 黃玉春 ...) | 公司名稱: 天一同實業股份有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 35897468 |
| 公司名稱: 天一同實業股份有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 35897468 |
公司名稱: 天一同實業股份有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 35897468 |
公司名稱: 天一同實業股份有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 35897468 |
[ 搜尋所有相關: 黃玉春 @ 公司登記經理人資料集 ]
無其他 天一同實業 資料。
[ 搜尋所有 天一同實業 ... ]
根據姓名 黃玉春 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃玉春 ...) | 事務所名稱: 黃玉春記帳及報稅代理人事務所 | 地址: 臺北市中山區37鄰長安東路2段230號6樓之6 | 登錄字號: 財北國稅登字第980480號 @ 財政部臺北國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 元春傳播股份有限公司 | 統一編號: 23651948 @ 董監事資料集 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0936-158225 | 機構負責人姓名: 黃玉春 | 機構代碼: BF0400080 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市龍潭區中山里華南路3號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0936-158225 | 機構負責人姓名: 黃玉春 | 機構代碼: BF0400080 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市龍潭區中山里華南路3號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0936-158225 | 機構負責人姓名: 黃玉春 | 機構代碼: BF0400080 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市龍潭區中山里華南路3號 @ 長照B據點 |
| 電話: | 手機: 0921-088440 | 營業時間: | 工藝師: 江黃玉春 | 桃園縣大溪鎮 | 地址: 桃園縣大溪鎮 仁武里慈光街61巷79號 | 營業項目: 手工藝 @ 原住民族特色工坊 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20190101 | 特約迄日: 20191231 | 機構電話: 0936-158225 | 機構負責人姓名: 黃玉春 | 機構代碼: BF0400080 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市龍潭區中山里華南路3號 @ 長照ABC據點 |
| 電話: (06)5995993 | 中醫一般診所 | 服務項目: 門診診療 | 臺南市新市區光華街103號 | 醫事機構代碼: 3841201066 @ 健保特約醫事機構-診所 |
事務所名稱: 黃玉春記帳及報稅代理人事務所 | 地址: 臺北市中山區37鄰長安東路2段230號6樓之6 | 登錄字號: 財北國稅登字第980480號 @ 財政部臺北國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 元春傳播股份有限公司 | 統一編號: 23651948 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0936-158225 | 機構負責人姓名: 黃玉春 | 機構代碼: BF0400080 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市龍潭區中山里華南路3號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0936-158225 | 機構負責人姓名: 黃玉春 | 機構代碼: BF0400080 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市龍潭區中山里華南路3號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0936-158225 | 機構負責人姓名: 黃玉春 | 機構代碼: BF0400080 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市龍潭區中山里華南路3號 @ 長照B據點 |
電話: | 手機: 0921-088440 | 營業時間: | 工藝師: 江黃玉春 | 桃園縣大溪鎮 | 地址: 桃園縣大溪鎮 仁武里慈光街61巷79號 | 營業項目: 手工藝 @ 原住民族特色工坊 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20190101 | 特約迄日: 20191231 | 機構電話: 0936-158225 | 機構負責人姓名: 黃玉春 | 機構代碼: BF0400080 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市龍潭區中山里華南路3號 @ 長照ABC據點 |
電話: (06)5995993 | 中醫一般診所 | 服務項目: 門診診療 | 臺南市新市區光華街103號 | 醫事機構代碼: 3841201066 @ 健保特約醫事機構-診所 |
[ 搜尋所有 黃玉春 ... ]
名稱 天一同實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 天一同實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
天一同實業股份有限公司 新北市三重區仁愛街二五五巷一○號 | | 35897468 | 撤銷 (文號: 1997-8-15 建三管字 第086408959號) |
天一同實業股份有限公司 登記地址: 新北市三重區仁愛街二五五巷一○號 | 統編: 35897468 | 撤銷 (文號: 1997-8-15 建三管字 第086408959號) |
姓名 黃玉春 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃玉春)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
現代裝潢行 花蓮縣玉里鎮啟模里博愛路七八號 | 黃玉春 | 08169607 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090151900) |
春進商店 臺中市東勢區粵寧里粵寧街16-7號一樓 | 侯黃玉春 | 05888385 | 核准設立 - 獨資 |
黃丹美容院 新北市林口區中山路154號1樓 | 黃玉春 | 36357030 | 歇業 - 獨資 |
千嬌髮廊 新竹縣新豐鄉重興村自立街一二一巷三十九號 | 黃玉春 | 02786414 | 歇業 - 獨資 |
蘇氏土木包工業 臺南市善化區光文里和平路146巷2號 | 黃玉春 | 06580716 | 歇業 - 獨資 |
台大鐘錶眼鏡行 屏東縣屏東市金泉里民生路295-2號 | 林黃玉春 | 08028706 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10415344900) |
喫飯時間小吃店 桃園市龜山區大同里大同路410巷1弄1號 | 顏黃玉春 | 31558749 | 歇業 - 獨資 |
天統實業股份有限公司 臺北市士林區德行東路104巷9弄3號 | 黃玉春 | 36084186 | 解散 (核准解散日期: 2023-12-04) |
現代裝潢行 登記地址: 花蓮縣玉里鎮啟模里博愛路七八號 | 負責人: 黃玉春 | 統編: 08169607 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090151900) |
春進商店 登記地址: 臺中市東勢區粵寧里粵寧街16-7號一樓 | 負責人: 侯黃玉春 | 統編: 05888385 | 核准設立 - 獨資 |
黃丹美容院 登記地址: 新北市林口區中山路154號1樓 | 負責人: 黃玉春 | 統編: 36357030 | 歇業 - 獨資 |
千嬌髮廊 登記地址: 新竹縣新豐鄉重興村自立街一二一巷三十九號 | 負責人: 黃玉春 | 統編: 02786414 | 歇業 - 獨資 |
蘇氏土木包工業 登記地址: 臺南市善化區光文里和平路146巷2號 | 負責人: 黃玉春 | 統編: 06580716 | 歇業 - 獨資 |
台大鐘錶眼鏡行 登記地址: 屏東縣屏東市金泉里民生路295-2號 | 負責人: 林黃玉春 | 統編: 08028706 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10415344900) |
喫飯時間小吃店 登記地址: 桃園市龜山區大同里大同路410巷1弄1號 | 負責人: 顏黃玉春 | 統編: 31558749 | 歇業 - 獨資 |
天統實業股份有限公司 登記地址: 臺北市士林區德行東路104巷9弄3號 | 負責人: 黃玉春 | 統編: 36084186 | 解散 (核准解散日期: 2023-12-04) |
[ 查詢所有 黃玉春 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 明達交通有限公司 | 統一編號: 00676714 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 台正船務代理有限公司 | 統一編號: 00676812 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 垂義通運有限公司 | 統一編號: 00677925 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 86000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2505000 | 所代表法人: | 五隆計程汽車有限公司 | 統一編號: 00679085 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 世和鑛業有限公司 | 統一編號: 00679424 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 伸陸工業有限公司 | 統一編號: 00679830 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9690000 | 所代表法人: | 至宸交通有限公司 | 統一編號: 00680230 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 俊洋汽艇有限公司 | 統一編號: 00680294 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 信興報關股份有限公司 | 統一編號: 00680506 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 明達交通有限公司 | 統一編號: 00676714 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 台正船務代理有限公司 | 統一編號: 00676812 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 垂義通運有限公司 | 統一編號: 00677925 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 86000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2505000 | 所代表法人: | 五隆計程汽車有限公司 | 統一編號: 00679085 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 世和鑛業有限公司 | 統一編號: 00679424 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 伸陸工業有限公司 | 統一編號: 00679830 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9690000 | 所代表法人: | 至宸交通有限公司 | 統一編號: 00680230 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 俊洋汽艇有限公司 | 統一編號: 00680294 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 信興報關股份有限公司 | 統一編號: 00680506 |
|