林延峰
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林延峰的職稱是董事, 持有股份數是3000000, 公司名稱是展印有限公司, 統一編號是36035313.
| 統一編號: 36035313 | 電話號碼: 02-29929972 | 新北市新莊區化成路195巷2之5號3樓 |
統一編號: 36035313 | 電話號碼: 02-29929972 | 新北市新莊區化成路195巷2之5號3樓 |
[ 搜尋所有相關: 林延峰 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 160印刷及資料儲存媒體複製 | 統一編號: 36035313 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市新莊區頭前里化成路一九五巷二之五號三樓 |
主要產品: 160印刷及資料儲存媒體複製 | 統一編號: 36035313 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市新莊區頭前里化成路一九五巷二之五號三樓 |
[ 搜尋所有相關: 林延峰 @ 登記工廠名錄 ]
根據名稱 展印 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 展印 ...) | 聯絡方式: 02-66311184 | 是否收費: N | 活動地點: 亞灣新創園 戰情中心 | 開始日期: 20220901 | 結束日期: 20220901 | 發起單位: 游詩喬 | 主辦單位: 資策會 科技法律研究所 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
| (中華民國)高雄市立圖書館大樹三館 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/15 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)高雄市立圖書館大樹三館 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)大墩分館 | 活動起始日期: 2024/07/02 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)大墩分館 | 活動起始日期: 2024/07/02 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)臺中市立圖書館新社分館 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)臺中市立圖書館新社分館 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)臺中市立圖書館新社分館 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 @ 新住民主題區藝文活動 |
聯絡方式: 02-66311184 | 是否收費: N | 活動地點: 亞灣新創園 戰情中心 | 開始日期: 20220901 | 結束日期: 20220901 | 發起單位: 游詩喬 | 主辦單位: 資策會 科技法律研究所 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
(中華民國)高雄市立圖書館大樹三館 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/15 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)高雄市立圖書館大樹三館 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)大墩分館 | 活動起始日期: 2024/07/02 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)大墩分館 | 活動起始日期: 2024/07/02 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)臺中市立圖書館新社分館 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)臺中市立圖書館新社分館 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)臺中市立圖書館新社分館 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 @ 新住民主題區藝文活動 |
[ 搜尋所有 展印 ... ]
根據姓名 林延峰 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 林延峰 ...) | 產品中類: 16印刷及資料儲存媒體複製業 | 廠址: 新北市新莊區頭前里化成路一九五巷二之五號三樓 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 160印刷及資料儲存媒體複製 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 寬達自動控制有限公司 | 統一編號: 94207721 @ 董監事資料集 |
產品中類: 16印刷及資料儲存媒體複製業 | 廠址: 新北市新莊區頭前里化成路一九五巷二之五號三樓 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 160印刷及資料儲存媒體複製 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 寬達自動控制有限公司 | 統一編號: 94207721 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 林延峰 ... ]
大展印染社 | 地址: 台北市萬華區和平西路三段309巷15弄29號 | 電話: 02-2308-6709 |
青展印刷事業有限公司 | 地址: 台北市中山區民權東路二段135巷29弄4號1樓 | 電話: 02-2504-4962 |
快展印刷實業有限公司 | 地址: 新北市中和區立德街98巷109號2樓 | 電話: 02-2222-6879 |
昱展印刷企業社 | 地址: 新北市板橋區富山街18巷18號1樓 | 電話: 02-2964-7773 |
大展印刷有限公司 | 地址: 桃園市楊梅區中興路166巷28號 | 電話: 03-482-4279 |
大展印刷 | 地址: 桃園市桃園區中山北路235號 | 電話: 03-336-8757 |
志展印刷廣告設計公司 | 地址: 桃園市中壢區中正路1225號 | 電話: 03-426-2171 |
昇展印刷行 | 地址: 台中市東區振興路262巷15號 | 電話: 04-2212-4240 |
佑展印刷有限公司 | 地址: 台中市梅川西路三段281巷6號 | 電話: 04-2201-2721 |
新通展印刷有限公司 | 地址: 台中市西屯區大河街47號 | 電話: 04-2312-1697 |
名稱 展印 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 展印)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
金展印刷設計有限公司 新北市中和區員山里員山路506巷10號 | 王俊玄 | 53219723 | 解散 (核准解散日期: 2022-01-06) |
富展印刷有限公司 臺北市信義區福德街300巷43弄5號1樓 | 卓忠烈 | 23878207 | 核准設立 |
鵬展印刷事業股份有限公司 臺中市大雅區六寶里大林路121巷98號1樓 | 黃宇銘 | 28161316 | 核准設立 |
鴻展印材行 雲林縣元長鄉合和村三房路25之5號 | 李啓明 | 38795970 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050054844) |
靖展印藝有限公司 臺中市南區樹德里復興北路433號2樓 | 蔡毓倫 | 53499105 | 核准設立 |
大展印刷有限公司 桃園市楊梅區光華里中興路166巷28號 | 陳維昌 | 86771890 | 解散 (核准解散日期: 2023-02-04) |
勤展印刷事業有限公司 臺北市大安區民樂街217號1樓 | 楊紹三 | 07609114 | 解散 (核准解散日期: 2022-01-03) |
高展印刷有限公司 臺中市西區太原路一段206號 | 洪國揚 | 53029913 | 核准設立 |
金展印刷設計有限公司 登記地址: 新北市中和區員山里員山路506巷10號 | 負責人: 王俊玄 | 統編: 53219723 | 解散 (核准解散日期: 2022-01-06) |
富展印刷有限公司 登記地址: 臺北市信義區福德街300巷43弄5號1樓 | 負責人: 卓忠烈 | 統編: 23878207 | 核准設立 |
鵬展印刷事業股份有限公司 登記地址: 臺中市大雅區六寶里大林路121巷98號1樓 | 負責人: 黃宇銘 | 統編: 28161316 | 核准設立 |
鴻展印材行 登記地址: 雲林縣元長鄉合和村三房路25之5號 | 負責人: 李啓明 | 統編: 38795970 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050054844) |
靖展印藝有限公司 登記地址: 臺中市南區樹德里復興北路433號2樓 | 負責人: 蔡毓倫 | 統編: 53499105 | 核准設立 |
大展印刷有限公司 登記地址: 桃園市楊梅區光華里中興路166巷28號 | 負責人: 陳維昌 | 統編: 86771890 | 解散 (核准解散日期: 2023-02-04) |
勤展印刷事業有限公司 登記地址: 臺北市大安區民樂街217號1樓 | 負責人: 楊紹三 | 統編: 07609114 | 解散 (核准解散日期: 2022-01-03) |
高展印刷有限公司 登記地址: 臺中市西區太原路一段206號 | 負責人: 洪國揚 | 統編: 53029913 | 核准設立 |
[ 查詢所有 展印 ... ]
姓名 林延峰 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 林延峰)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
統正便利商店 臺中市西區昇平里昇平街155號一樓 | 林延峰 | 19415731 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
展印有限公司 新北市新莊區化成路195巷2之5號3樓 | 林延峰 | 36035313 | 核准設立 |
寬達自動控制有限公司 臺中市西區民龍里臺灣大道二段285號4樓之2 | 林延峰 | 94207721 | 核准設立 |
統正便利商店 登記地址: 臺中市西區昇平里昇平街155號一樓 | 負責人: 林延峰 | 統編: 19415731 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
展印有限公司 登記地址: 新北市新莊區化成路195巷2之5號3樓 | 負責人: 林延峰 | 統編: 36035313 | 核准設立 |
寬達自動控制有限公司 登記地址: 臺中市西區民龍里臺灣大道二段285號4樓之2 | 負責人: 林延峰 | 統編: 94207721 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 329439 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 237369 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 552661 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 244158 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 680495 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 329439 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 237369 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 552661 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 244158 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 680495 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
|