陳阿專
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳阿專的職稱是董事, 持有股份數是700, 公司名稱是順鋒股份有限公司, 統一編號是36196345.
董監事資料集 資料集的 陳阿專 相關資料
(以下顯示 4 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳阿專 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 順鋒股份有限公司 | 統一編號: 36196345 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 順鋒股份有限公司 | 統一編號: 36196345 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 順鋒股份有限公司 | 統一編號: 36196345 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 順鋒股份有限公司 | 統一編號: 36196345 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 順鋒股份有限公司 | 統一編號: 36196345 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 順鋒股份有限公司 | 統一編號: 36196345 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 順鋒股份有限公司 | 統一編號: 36196345 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 順鋒股份有限公司 | 統一編號: 36196345 |
[ 搜尋所有相關: 陳阿專 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 36196345 | 電話號碼: 02-26895525 | 新北市林口區竹林路430巷10弄6號 |
統一編號: 36196345 | 電話號碼: 02-26895525 | 新北市林口區竹林路430巷10弄6號 |
[ 搜尋所有相關: 陳阿專 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 順鋒 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 順鋒 ...) | | 活動起始日期: 2024/05/08 | 活動結束日期: 2024/08/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/05/08 | 活動結束日期: 2024/08/14 @ 文化部研習課程 |
| | 活動起始日期: 2024/09/04 | 活動結束日期: 2024/12/11 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/09/04 | 活動結束日期: 2024/12/11 @ 文化部研習課程 |
| | 活動起始日期: 2024/05/09 | 活動結束日期: 2024/08/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/05/09 | 活動結束日期: 2024/08/15 @ 文化部研習課程 |
| | 活動起始日期: 2024/09/26 | 活動結束日期: 2024/12/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/09/26 | 活動結束日期: 2024/12/26 @ 文化部研習課程 |
| 活動起始日期: 2024/05/08 | 活動結束日期: 2024/08/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/08 | 活動結束日期: 2024/08/14 @ 文化部研習課程 |
| 活動起始日期: 2024/09/04 | 活動結束日期: 2024/12/11 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/09/04 | 活動結束日期: 2024/12/11 @ 文化部研習課程 |
| 活動起始日期: 2024/05/09 | 活動結束日期: 2024/08/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/09 | 活動結束日期: 2024/08/15 @ 文化部研習課程 |
| 活動起始日期: 2024/09/26 | 活動結束日期: 2024/12/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/09/26 | 活動結束日期: 2024/12/26 @ 文化部研習課程 |
[ 搜尋所有 順鋒 ... ]
根據姓名 陳阿專 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 陳阿專 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 阿麗拉有限公司 | 統一編號: 93797896 @ 董監事資料集 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20200801 | 特約迄日: 20270228 | 機構電話: 06-6982013 | 機構負責人姓名: 陳阿專 | 機構代碼: B21400125 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺南市六甲區二甲里中華路110號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20230301 | 特約迄日: 20270228 | 機構電話: 06-6982013 | 機構負責人姓名: 陳阿專 | 機構代碼: B21400125 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺南市六甲區二甲里中華路110號 @ 長照ABC據點 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 阿麗拉有限公司 | 統一編號: 93797896 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20200801 | 特約迄日: 20270228 | 機構電話: 06-6982013 | 機構負責人姓名: 陳阿專 | 機構代碼: B21400125 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺南市六甲區二甲里中華路110號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20230301 | 特約迄日: 20270228 | 機構電話: 06-6982013 | 機構負責人姓名: 陳阿專 | 機構代碼: B21400125 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺南市六甲區二甲里中華路110號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 陳阿專 ... ]
順鋒工程股份有限公司 | 地址: 台北市松山區復興北路57號9樓之1 | 電話: 02-2740-7489 |
順鋒機械有限公司 | 地址: 桃園市龜山區舊路村東舊路坑9鄰46號之8 | 電話: 03-350-6958 |
順鋒股份有限公司 | 地址: 新北市樹林區俊興街211巷3號1樓 | 電話: 02-2689-5525 |
名稱 順鋒 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 順鋒)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
順鋒車業 新北市新莊區中港路300號1樓 | 吳冠鋒 | 26759491 | 核准設立 - 獨資 |
金順鋒有限公司 宜蘭縣宜蘭市泰山路248號一樓 | 吳世鋒 | 55923751 | 解散 (核准解散日期: 2022-01-18) |
順鋒企業社 新竹縣竹北市白地里中正西路1586巷132號1樓 | 黃峻鋒 | 91376883 | 核准設立 - 獨資 |
順鋒股份有限公司 新北市林口區竹林路430巷10弄6號 | 吳順全 | 36196345 | 核准設立 |
順鋒企業社 宜蘭縣宜蘭市成功里中興路155巷3號一樓 | 李順益 | 40973280 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030902585) |
順鋒企業社 臺南市歸仁區歸南里中正南路1段662號1樓 | 秦玉民 | 00260022 | 核准設立 - 獨資 |
順鋒袋業行 高雄市三民區安東里歸綏街116號1樓 | 顏莊阿鐘 | 06730686 | 核准設立 - 獨資 |
順鋒汽車材料行 臺中市清水區橋頭里民享路133號【限一樓】 | 吳邦彥 | 13816301 | 核准設立 - 獨資 |
順鋒車業 登記地址: 新北市新莊區中港路300號1樓 | 負責人: 吳冠鋒 | 統編: 26759491 | 核准設立 - 獨資 |
金順鋒有限公司 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市泰山路248號一樓 | 負責人: 吳世鋒 | 統編: 55923751 | 解散 (核准解散日期: 2022-01-18) |
順鋒企業社 登記地址: 新竹縣竹北市白地里中正西路1586巷132號1樓 | 負責人: 黃峻鋒 | 統編: 91376883 | 核准設立 - 獨資 |
順鋒股份有限公司 登記地址: 新北市林口區竹林路430巷10弄6號 | 負責人: 吳順全 | 統編: 36196345 | 核准設立 |
順鋒企業社 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市成功里中興路155巷3號一樓 | 負責人: 李順益 | 統編: 40973280 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030902585) |
順鋒企業社 登記地址: 臺南市歸仁區歸南里中正南路1段662號1樓 | 負責人: 秦玉民 | 統編: 00260022 | 核准設立 - 獨資 |
順鋒袋業行 登記地址: 高雄市三民區安東里歸綏街116號1樓 | 負責人: 顏莊阿鐘 | 統編: 06730686 | 核准設立 - 獨資 |
順鋒汽車材料行 登記地址: 臺中市清水區橋頭里民享路133號【限一樓】 | 負責人: 吳邦彥 | 統編: 13816301 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 順鋒 ... ]
姓名 陳阿專 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 陳阿專)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
高山商號 彰化縣田中鎮三安里大安路一之四號 | 曾陳阿專 | 05965798 | 歇業 - 獨資 |
欣友商行 新北市汐止區中正路149號2樓(現場僅供辦公室使用) | 陳阿專 | 17770404 | 歇業 - 獨資 |
高山製材工廠 彰化縣田中鎮三安里大安路一號 | 曾陳阿專 | 59069601 | 歇業 - 獨資 |
金福五金行 南投縣草屯鎮新庄里芬草路八八之三號 | 陳阿專 | 77376308 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040001038) |
高山商號 登記地址: 彰化縣田中鎮三安里大安路一之四號 | 負責人: 曾陳阿專 | 統編: 05965798 | 歇業 - 獨資 |
欣友商行 登記地址: 新北市汐止區中正路149號2樓(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 陳阿專 | 統編: 17770404 | 歇業 - 獨資 |
高山製材工廠 登記地址: 彰化縣田中鎮三安里大安路一號 | 負責人: 曾陳阿專 | 統編: 59069601 | 歇業 - 獨資 |
金福五金行 登記地址: 南投縣草屯鎮新庄里芬草路八八之三號 | 負責人: 陳阿專 | 統編: 77376308 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040001038) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 乾坤報關包裝有限公司 | 統一編號: 00668778 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 中央報關行有限公司 | 統一編號: 00669122 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1700000 | 所代表法人: | 允明企業有限公司 | 統一編號: 00670198 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 滙豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00670423 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 溢宗水電工程有限公司 | 統一編號: 00674194 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2695 | 所代表法人: | 光盛木業股份有限公司 | 統一編號: 00674223 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 原立理貨有限公司 | 統一編號: 00674286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 乾坤報關包裝有限公司 | 統一編號: 00668778 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 中央報關行有限公司 | 統一編號: 00669122 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1700000 | 所代表法人: | 允明企業有限公司 | 統一編號: 00670198 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 滙豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00670423 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 溢宗水電工程有限公司 | 統一編號: 00674194 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2695 | 所代表法人: | 光盛木業股份有限公司 | 統一編號: 00674223 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 原立理貨有限公司 | 統一編號: 00674286 |
|