陳虹蓁
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳虹蓁的職稱是監察人, 持有股份數是50000, 公司名稱是科茂科技股份有限公司, 統一編號是36226072.
董監事資料集 資料集的 陳虹蓁 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳虹蓁 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 科茂科技股份有限公司 | 統一編號: 36226072 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 科茂科技股份有限公司 | 統一編號: 36226072 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 科茂科技股份有限公司 | 統一編號: 36226072 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 科茂科技股份有限公司 | 統一編號: 36226072 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 科茂科技股份有限公司 | 統一編號: 36226072 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 科茂科技股份有限公司 | 統一編號: 36226072 |
[ 搜尋所有相關: 陳虹蓁 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 36226072 | 電話號碼: 02-27722766 | 新北市泰山區新北大道7段32巷26號 |
統一編號: 36226072 | 電話號碼: 02-27722766 | 新北市泰山區新北大道7段32巷26號 |
[ 搜尋所有相關: 陳虹蓁 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 284照明設備及配備、283電線及配線器材、289其他電力設備及配備 | 統一編號: 36226072 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市泰山區貴和里新北大道7段32巷26號 |
主要產品: 284照明設備及配備、283電線及配線器材、289其他電力設備及配備 | 統一編號: 36226072 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市泰山區貴和里新北大道7段32巷26號 |
[ 搜尋所有相關: 陳虹蓁 @ 登記工廠名錄 ]
| 產品中類: 28電力設備及配備製造業 | 廠址: 新北市泰山區貴和里新北大道7段32巷26號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 284照明設備及配備
283電線及配線器材
289其他電力設備及配備 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
產品中類: 28電力設備及配備製造業 | 廠址: 新北市泰山區貴和里新北大道7段32巷26號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 284照明設備及配備
283電線及配線器材
289其他電力設備及配備 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
[ 搜尋所有 科茂科技 ... ]
根據姓名 陳虹蓁 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳虹蓁 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1049999 | 所代表法人: | 虹園股份有限公司 | 統一編號: 53343271 @ 董監事資料集 |
| 特定寵物種類: 貓 | 營業項目: ABC | 許可證有效日期: 2026/3/30 上午 12:00:00 | 彰化縣秀水鄉安東村彰水路一段89號 @ 合法特定寵物業名單 |
| (中華民國)陳虹蓁 | 活動起始日期: 2024/03/03 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)陳虹蓁 | 活動起始日期: 2024/03/03 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)吳巧琪;(中華民國)陳虹蓁;(中華民國)吳靜儀 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)吳巧琪;(中華民國)陳虹蓁;(中華民國)吳靜儀 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)陳虹蓁;(中華民國)吳巧琪 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)陳虹蓁;(中華民國)吳巧琪 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1049999 | 所代表法人: | 虹園股份有限公司 | 統一編號: 53343271 @ 董監事資料集 |
特定寵物種類: 貓 | 營業項目: ABC | 許可證有效日期: 2026/3/30 上午 12:00:00 | 彰化縣秀水鄉安東村彰水路一段89號 @ 合法特定寵物業名單 |
(中華民國)陳虹蓁 | 活動起始日期: 2024/03/03 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)陳虹蓁 | 活動起始日期: 2024/03/03 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)吳巧琪;(中華民國)陳虹蓁;(中華民國)吳靜儀 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)吳巧琪;(中華民國)陳虹蓁;(中華民國)吳靜儀 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)陳虹蓁;(中華民國)吳巧琪 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)陳虹蓁;(中華民國)吳巧琪 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 陳虹蓁 ... ]
科茂科技有限公司 | 地址: 新北市泰山區中山路三段28巷20號 | 電話: 02-2906-2732 |
科茂科技有限公司 | 地址: 高雄市大寮區民族路306號 | 電話: 07-703-3575 |
名稱 科茂科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 科茂科技)
姓名 陳虹蓁 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳虹蓁)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
虹園股份有限公司 臺北市大同區承德路2段83之2號 | 陳虹蓁 | 53343271 | 核准設立 |
三昧水茶舍 屏東縣長治鄉復興村復興路346巷28-2號1樓 | 陳虹蓁 | 00302016 | 核准設立 - 獨資 |
友量企業社 屏東縣屏東市永安里建興南路65巷73號2樓 | 陳虹蓁 | 10423014 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10728865300) |
蜂鈞企業有限公司 新北市永和區保安里一六鄰保生路四0巷一五號 | 陳虹蓁 | 12744414 | 核准設立 |
采暘工程行 屏東縣屏東市永安里建興南路六五巷七三號一樓 | 陳虹蓁 | 14483843 | 歇業 - 獨資 |
鑫治創新科技股份有限公司 新北市永和區保生路40巷15號 | 陳虹蓁 | 16061426 | 解散 (核准解散日期: 2021-01-28) |
鈵棋企業社 新北市鶯歌區鶯桃路168號(1樓) | 陳虹蓁 | 26733373 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1098113193) |
九鴻科技股份有限公司 新竹市香山區大湖路155之4號 | 陳虹蓁 | 29157584 | 解散 (核准解散日期: 2021-09-29) |
虹園股份有限公司 登記地址: 臺北市大同區承德路2段83之2號 | 負責人: 陳虹蓁 | 統編: 53343271 | 核准設立 |
三昧水茶舍 登記地址: 屏東縣長治鄉復興村復興路346巷28-2號1樓 | 負責人: 陳虹蓁 | 統編: 00302016 | 核准設立 - 獨資 |
友量企業社 登記地址: 屏東縣屏東市永安里建興南路65巷73號2樓 | 負責人: 陳虹蓁 | 統編: 10423014 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10728865300) |
蜂鈞企業有限公司 登記地址: 新北市永和區保安里一六鄰保生路四0巷一五號 | 負責人: 陳虹蓁 | 統編: 12744414 | 核准設立 |
采暘工程行 登記地址: 屏東縣屏東市永安里建興南路六五巷七三號一樓 | 負責人: 陳虹蓁 | 統編: 14483843 | 歇業 - 獨資 |
鑫治創新科技股份有限公司 登記地址: 新北市永和區保生路40巷15號 | 負責人: 陳虹蓁 | 統編: 16061426 | 解散 (核准解散日期: 2021-01-28) |
鈵棋企業社 登記地址: 新北市鶯歌區鶯桃路168號(1樓) | 負責人: 陳虹蓁 | 統編: 26733373 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1098113193) |
九鴻科技股份有限公司 登記地址: 新竹市香山區大湖路155之4號 | 負責人: 陳虹蓁 | 統編: 29157584 | 解散 (核准解散日期: 2021-09-29) |
[ 查詢所有 陳虹蓁 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8335 | 所代表法人: | 金裕德貿易股份有限公司 | 統一編號: 00184302 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 協興隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00193409 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 活力交通有限公司 | 統一編號: 00196406 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺倫通運股份有限公司 | 統一編號: 00197708 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 154950 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8335 | 所代表法人: | 金裕德貿易股份有限公司 | 統一編號: 00184302 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 協興隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00193409 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 活力交通有限公司 | 統一編號: 00196406 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺倫通運股份有限公司 | 統一編號: 00197708 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 154950 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
|