郭美珠
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名郭美珠的職稱是監察人, 持有股份數是800, 公司名稱是六六鋼模股份有限公司, 統一編號是36291544.
無其他 六六鋼模 資料。
[ 搜尋所有 六六鋼模 ... ]
根據姓名 郭美珠 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 郭美珠 ...) | (中華民國)郭美珠 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)郭美珠 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)郭美珠、慈濟清水靜思堂、海濱社區、高東社區、槺榔社區之長照的長者 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)郭美珠、慈濟清水靜思堂、海濱社區、高東社區、槺榔社區之長照的長者 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 電話: 07-5511188 | 證書狀況: 廢止 | 證書有效期限: 2014/05/14 | 80344 鹽埕區 五福四路45號 | 類別: 餐飲服務業 | 承包商名稱: @ 餐飲業食品安全管制系統衛生評鑑證明廠商資料集 |
| (中華民國)郭美珠 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/03/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)郭美珠 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/03/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)杜進成 陳志聲 張自強 林懋盛 紀肇聲 陳榮章 李子慶 吳錫當 林欽三 李榮鈞 彭維船 林冬松 王適秋 陳世澤 胡潤英 莊讚德;(中華民國)許慎明 張献樟 陳誼芝 蘇美燕 白秀綢 吳春惠 ... | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)郭美珠 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)郭美珠 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)郭美珠、慈濟清水靜思堂、海濱社區、高東社區、槺榔社區之長照的長者 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)郭美珠、慈濟清水靜思堂、海濱社區、高東社區、槺榔社區之長照的長者 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
電話: 07-5511188 | 證書狀況: 廢止 | 證書有效期限: 2014/05/14 | 80344 鹽埕區 五福四路45號 | 類別: 餐飲服務業 | 承包商名稱: @ 餐飲業食品安全管制系統衛生評鑑證明廠商資料集 |
(中華民國)郭美珠 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/03/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)郭美珠 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/03/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)杜進成 陳志聲 張自強 林懋盛 紀肇聲 陳榮章 李子慶 吳錫當 林欽三 李榮鈞 彭維船 林冬松 王適秋 陳世澤 胡潤英 莊讚德;(中華民國)許慎明 張献樟 陳誼芝 蘇美燕 白秀綢 吳春惠 ... | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
[ 搜尋所有 郭美珠 ... ]
名稱 六六鋼模 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 六六鋼模)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
六六鋼模股份有限公司 桃園市中壢區內厝里五鄰中正路二段三六三巷一一六號 | | 36291544 | 解散 (文號: 1996-6-5 建三癸字 第085177713號) |
六六鋼模股份有限公司 登記地址: 桃園市中壢區內厝里五鄰中正路二段三六三巷一一六號 | 統編: 36291544 | 解散 (文號: 1996-6-5 建三癸字 第085177713號) |
姓名 郭美珠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 郭美珠)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
美珠生化科技有限公司 臺北市松山區八德路4段660號3樓之3 | 郭美珠 | 28860395 | 核准設立 |
美珠肉號 宜蘭縣礁溪鄉吳沙村四結路169―9號 | 簡郭美珠 | 40535183 | 核准設立 - 獨資 |
福容大飯店股份有限公司 新北市五股區成泰路一段189巷16號地下2樓 | 郭美珠 | 12831450 | 核准設立 |
明明鋁業股份有限公司 臺中市后里區泰安里福美路5-3號 | 郭美珠 | 55929072 | 核准設立 |
美尚服飾名店 新北市板橋區裕民街82號1樓 | 蔡郭美珠 | 90926729 | 歇業 - 獨資 |
東昇化學藥品儀器 臺北市大同區承德路3段208巷65號2樓 | 黃郭美珠 | 04440655 | 歇業 - 獨資 |
富新企業行 臺中市太平區成功里中興東路302號一樓 | 郭美珠 | 05868206 | 核准設立 - 獨資 |
妙華服飾 臺南市仁德區上崙里德崙路196巷11號1樓 | 郭美珠 | 13210444 | 歇業 - 獨資 |
美珠生化科技有限公司 登記地址: 臺北市松山區八德路4段660號3樓之3 | 負責人: 郭美珠 | 統編: 28860395 | 核准設立 |
美珠肉號 登記地址: 宜蘭縣礁溪鄉吳沙村四結路169―9號 | 負責人: 簡郭美珠 | 統編: 40535183 | 核准設立 - 獨資 |
福容大飯店股份有限公司 登記地址: 新北市五股區成泰路一段189巷16號地下2樓 | 負責人: 郭美珠 | 統編: 12831450 | 核准設立 |
明明鋁業股份有限公司 登記地址: 臺中市后里區泰安里福美路5-3號 | 負責人: 郭美珠 | 統編: 55929072 | 核准設立 |
美尚服飾名店 登記地址: 新北市板橋區裕民街82號1樓 | 負責人: 蔡郭美珠 | 統編: 90926729 | 歇業 - 獨資 |
東昇化學藥品儀器 登記地址: 臺北市大同區承德路3段208巷65號2樓 | 負責人: 黃郭美珠 | 統編: 04440655 | 歇業 - 獨資 |
富新企業行 登記地址: 臺中市太平區成功里中興東路302號一樓 | 負責人: 郭美珠 | 統編: 05868206 | 核准設立 - 獨資 |
妙華服飾 登記地址: 臺南市仁德區上崙里德崙路196巷11號1樓 | 負責人: 郭美珠 | 統編: 13210444 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 郭美珠 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 副董事長 | 持有股份數: 1077897 | 所代表法人: 三慶投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 425700 | 所代表法人: 恒健投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 633928 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 561452 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 128670 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2011029 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 186623 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 707638 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 699160 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 106891 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 451675 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 副董事長 | 持有股份數: 1077897 | 所代表法人: 三慶投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 425700 | 所代表法人: 恒健投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 633928 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 561452 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 128670 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2011029 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 186623 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 707638 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 699160 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 106891 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 451675 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
|