何惠卿
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名何惠卿的職稱是董事, 持有股份數是26100, 公司名稱是自由雲端股份有限公司, 統一編號是42572183.
董監事資料集 資料集的 何惠卿 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 何惠卿 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7875 | 所代表法人: | 自由雲端股份有限公司 | 統一編號: 42572183 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7875 | 所代表法人: | 自由雲端股份有限公司 | 統一編號: 42572183 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 71099 | 所代表法人: | 自由雲端股份有限公司 | 統一編號: 42572183 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7875 | 所代表法人: | 自由雲端股份有限公司 | 統一編號: 42572183 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7875 | 所代表法人: | 自由雲端股份有限公司 | 統一編號: 42572183 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 71099 | 所代表法人: | 自由雲端股份有限公司 | 統一編號: 42572183 |
[ 搜尋所有相關: 何惠卿 @ 董監事資料集 ]
無其他 自由雲端 資料。
[ 搜尋所有 自由雲端 ... ]
根據姓名 何惠卿 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 何惠卿 ...) | (中華民國)蛋糕阿姨、賈玉玲、Amy、何惠卿、Jessica | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)蛋糕阿姨、賈玉玲、Amy、何惠卿、Jessica | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)故事志工 | 活動起始日期: 2024/03/09 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)故事志工 | 活動起始日期: 2024/03/09 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)故事志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)故事志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 三普龍光電材料股份有限公司 | 統一編號: 24360383 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大師全球建設股份有限公司 | 統一編號: 45881330 @ 董監事資料集 |
(中華民國)蛋糕阿姨、賈玉玲、Amy、何惠卿、Jessica | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)蛋糕阿姨、賈玉玲、Amy、何惠卿、Jessica | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)故事志工 | 活動起始日期: 2024/03/09 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)故事志工 | 活動起始日期: 2024/03/09 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)故事志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)故事志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 三普龍光電材料股份有限公司 | 統一編號: 24360383 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大師全球建設股份有限公司 | 統一編號: 45881330 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 何惠卿 ... ]
名稱 自由雲端 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 自由雲端)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
自由雲端股份有限公司 桃園市中壢區普仁里幸福街35號1樓 | 蘇家祺 | 42572183 | 核准設立 |
自由雲端股份有限公司 登記地址: 桃園市中壢區普仁里幸福街35號1樓 | 負責人: 蘇家祺 | 統編: 42572183 | 核准設立 |
姓名 何惠卿 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 何惠卿)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
安妮弟洋行 臺北市士林區小北街7號1樓 | 何惠卿 | 48693895 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030017572) |
以馬內利花苑 臺北市中正區林森南路132號1樓 | 何惠卿 | 78366004 | 撤銷 - 獨資 |
安妮弟洋行 登記地址: 臺北市士林區小北街7號1樓 | 負責人: 何惠卿 | 統編: 48693895 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030017572) |
以馬內利花苑 登記地址: 臺北市中正區林森南路132號1樓 | 負責人: 何惠卿 | 統編: 78366004 | 撤銷 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2720000 | 所代表法人: | 偉達交通有限公司 | 統一編號: 00690259 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 同祥交通有限公司 | 統一編號: 00690363 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 健勤針織股份有限公司 | 統一編號: 00690461 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大耀汽車股份有限公司 | 統一編號: 00690666 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 金山造船股份有限公司 | 統一編號: 00690976 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 泰煜建材股份有限公司 | 統一編號: 00691341 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 永基報關行有限公司 | 統一編號: 00691497 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 玉山銀樓有限公司 | 統一編號: 00691546 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 錦家貿易有限公司 | 統一編號: 00691567 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 聯同鐵材有限公司 | 統一編號: 00691784 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 春陽海事工程有限公司 | 統一編號: 00691905 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 540000 | 所代表法人: | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: 信友投資股份有限公司 | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2720000 | 所代表法人: | 偉達交通有限公司 | 統一編號: 00690259 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 同祥交通有限公司 | 統一編號: 00690363 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 健勤針織股份有限公司 | 統一編號: 00690461 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大耀汽車股份有限公司 | 統一編號: 00690666 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 金山造船股份有限公司 | 統一編號: 00690976 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 泰煜建材股份有限公司 | 統一編號: 00691341 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 永基報關行有限公司 | 統一編號: 00691497 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 玉山銀樓有限公司 | 統一編號: 00691546 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 錦家貿易有限公司 | 統一編號: 00691567 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 聯同鐵材有限公司 | 統一編號: 00691784 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 春陽海事工程有限公司 | 統一編號: 00691905 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 540000 | 所代表法人: | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: 信友投資股份有限公司 | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
|