何秀玲
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名何秀玲的職稱是監察人, 持有股份數是10000, 公司名稱是大雁股份有限公司, 統一編號是42572521.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 190000 | 所代表法人: | 大雁股份有限公司 | 統一編號: 42572521 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 190000 | 所代表法人: | 大雁股份有限公司 | 統一編號: 42572521 |
[ 搜尋所有相關: 何秀玲 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 42572521 | 電話號碼: 03-658-9203 | 新竹縣竹北市成功九街51號 |
統一編號: 42572521 | 電話號碼: 03-658-9203 | 新竹縣竹北市成功九街51號 |
[ 搜尋所有相關: 何秀玲 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 大雁 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 大雁 ...) | (美國)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/06 | 折扣資訊: -- @ 電影 |
| (美國)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/06 | 折扣資訊: -- @ 藝文活動-所有類別 |
| 聯絡電話: 049-2895938 | 營業時間: | 南投縣 | 魚池鄉 | 地址: 南投縣魚池鄉大雁村大雁巷36-1號 | 交通指引: | 園區介紹: 南投縣魚池鄉大雁休閒農業區於民國95年通過農委會休閒農業區審核標準,包括:山渣腳、澀水一帶皆為劃分範圍,生產作物「阿薩姆紅茶」遠近馳名,魚池鄉至古以來本是紅茶的故鄉,因為獲利不佳,改種以檳榔樹為生,九... @ 全國休閒農業區旅遊資訊 |
| 聯絡電話: 049-289-5371、049-289-5372 | 地理位置: 從金天宮(社區發展協會辦公室)旁步道而上 | 基本收費: 免費 | 建議停留時間: 0.5天 | 最佳旅遊時令: 1,2,3,4,5,6,10,11,12 | 交通指引: 開車。南下:走國道一號至南屯交流道下接中彰快速道路再接國道三號(中二高)往南投方向,下草屯交流道,再接台14線往草屯,於埔里右轉台21線往魚池鄉方向,經過大雁隧道後,於約54.5公里處依指標轉進投66... | 特色: 南投林管理處自92年起陸續完成澀水社區步道的整建,皆採用自然工法方式進行建造,沿途設有吊橋、排水、休憩、導覽解說牌等設施。水上步道是一條臨溪而建的森林步道,路程約800公尺左右,步行時間約一小時。步道... @ 擁抱田園風光-農村旅遊資訊 |
| 開放時間: 24H | | 電話: 886-4-92895938 | 地址: 南投縣555魚池鄉大雁村 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 電話: 0919724547 | 驗證狀態: 通過 | 產品品項: 茶、自產農產加工品 | 證書效期: 2024/10/07 | 南投縣魚池鄉大雁村8鄰大雁巷39之6號 @ 臺灣有機農業資訊 |
| 電話: 0921750811 | 驗證狀態: 結束 | 產品品項: 茶 | 證書效期: 2019/08/10 | 南投縣魚池鄉大雁村大雁巷31-6號 @ 臺灣有機農業資訊 |
| 電話: 0988421312 | 驗證狀態: 通過 | 產品品項: 茶、自產農產加工品 | 證書效期: 2027/08/19 | 南投縣魚池鄉大雁村4鄰大雁巷8之1號 @ 臺灣有機農業資訊 |
(美國)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/06 | 折扣資訊: -- @ 電影 |
(美國)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/06 | 折扣資訊: -- @ 藝文活動-所有類別 |
聯絡電話: 049-2895938 | 營業時間: | 南投縣 | 魚池鄉 | 地址: 南投縣魚池鄉大雁村大雁巷36-1號 | 交通指引: | 園區介紹: 南投縣魚池鄉大雁休閒農業區於民國95年通過農委會休閒農業區審核標準,包括:山渣腳、澀水一帶皆為劃分範圍,生產作物「阿薩姆紅茶」遠近馳名,魚池鄉至古以來本是紅茶的故鄉,因為獲利不佳,改種以檳榔樹為生,九... @ 全國休閒農業區旅遊資訊 |
聯絡電話: 049-289-5371、049-289-5372 | 地理位置: 從金天宮(社區發展協會辦公室)旁步道而上 | 基本收費: 免費 | 建議停留時間: 0.5天 | 最佳旅遊時令: 1,2,3,4,5,6,10,11,12 | 交通指引: 開車。南下:走國道一號至南屯交流道下接中彰快速道路再接國道三號(中二高)往南投方向,下草屯交流道,再接台14線往草屯,於埔里右轉台21線往魚池鄉方向,經過大雁隧道後,於約54.5公里處依指標轉進投66... | 特色: 南投林管理處自92年起陸續完成澀水社區步道的整建,皆採用自然工法方式進行建造,沿途設有吊橋、排水、休憩、導覽解說牌等設施。水上步道是一條臨溪而建的森林步道,路程約800公尺左右,步行時間約一小時。步道... @ 擁抱田園風光-農村旅遊資訊 |
開放時間: 24H | | 電話: 886-4-92895938 | 地址: 南投縣555魚池鄉大雁村 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
電話: 0919724547 | 驗證狀態: 通過 | 產品品項: 茶、自產農產加工品 | 證書效期: 2024/10/07 | 南投縣魚池鄉大雁村8鄰大雁巷39之6號 @ 臺灣有機農業資訊 |
電話: 0921750811 | 驗證狀態: 結束 | 產品品項: 茶 | 證書效期: 2019/08/10 | 南投縣魚池鄉大雁村大雁巷31-6號 @ 臺灣有機農業資訊 |
電話: 0988421312 | 驗證狀態: 通過 | 產品品項: 茶、自產農產加工品 | 證書效期: 2027/08/19 | 南投縣魚池鄉大雁村4鄰大雁巷8之1號 @ 臺灣有機農業資訊 |
[ 搜尋所有 大雁 ... ]
根據姓名 何秀玲 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 何秀玲 ...) | 主要產品: 115紡織品 | 統一編號: 84354738 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣伸港鄉汴頭村汴頭路二九號 @ 登記工廠名錄 |
| (中華民國)何秀玲 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)何秀玲 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)何秀玲 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)何秀玲 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/23 @ 文化部研習課程 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 660000 | 所代表法人: | 正業機電技術顧問有限公司 | 統一編號: 23845234 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 發現生化科技股份有限公司 | 統一編號: 28332212 @ 董監事資料集 |
主要產品: 115紡織品 | 統一編號: 84354738 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣伸港鄉汴頭村汴頭路二九號 @ 登記工廠名錄 |
(中華民國)何秀玲 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)何秀玲 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)何秀玲 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)何秀玲 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/23 @ 文化部研習課程 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 660000 | 所代表法人: | 正業機電技術顧問有限公司 | 統一編號: 23845234 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 發現生化科技股份有限公司 | 統一編號: 28332212 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 何秀玲 ... ]
大雁紅茶 | 地址: 台中市大里區和平街10巷12號 | 電話: 0800-661-608 |
大雁文化事業股份有限公司 | 地址: 台北市中正區重慶南路一段121號5樓10室 | 電話: 02-2311-3678 |
大雁企業有限公司 | 地址: 桃園市桃園區天祥五街35號1樓 | 電話: 03-358-4236 |
大雁企業有限公司 | 地址: 桃園市龜山區民生北路一段50號 | 電話: 03-326-3761 |
名稱 大雁 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 大雁)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
李家堡大雁紅茶園 苗栗縣竹南鎮大厝里23鄰國昌街205巷53號 | 魏雅玲 | 47600011 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1091001402) |
百韻大雁國際有限公司 新北市板橋區大觀路一段三八巷一五六弄二一三號 | 鄒玉蓮 | 89723612 | 核准設立 |
大雁開發實業股份有限公司 臺北市內湖區民權東路6段180巷6號6樓之15 | 姚聲奇 | 43841138 | 核准設立 |
大雁企業有限公司 桃園市八德區竹圍里長興路493巷81弄18號 | 劉美華 | 16224012 | 核准設立 |
大雁文化事業股份有限公司 新北市新店區北新路3段207之3號5樓 | 蘇拾平 | 27995260 | 核准設立 |
大雁股份有限公司 新竹縣竹北市成功九街51號 | 許政義 | 42572521 | 核准設立 |
大雁投資有限公司 新竹縣竹北市惟馨街95號9樓之三 | 許政義 | 42786410 | 核准設立 |
大雁商行 新北市金山區中正路53號2樓 | 王美華 | 82132346 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1098112237) |
李家堡大雁紅茶園 登記地址: 苗栗縣竹南鎮大厝里23鄰國昌街205巷53號 | 負責人: 魏雅玲 | 統編: 47600011 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1091001402) |
百韻大雁國際有限公司 登記地址: 新北市板橋區大觀路一段三八巷一五六弄二一三號 | 負責人: 鄒玉蓮 | 統編: 89723612 | 核准設立 |
大雁開發實業股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區民權東路6段180巷6號6樓之15 | 負責人: 姚聲奇 | 統編: 43841138 | 核准設立 |
大雁企業有限公司 登記地址: 桃園市八德區竹圍里長興路493巷81弄18號 | 負責人: 劉美華 | 統編: 16224012 | 核准設立 |
大雁文化事業股份有限公司 登記地址: 新北市新店區北新路3段207之3號5樓 | 負責人: 蘇拾平 | 統編: 27995260 | 核准設立 |
大雁股份有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市成功九街51號 | 負責人: 許政義 | 統編: 42572521 | 核准設立 |
大雁投資有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市惟馨街95號9樓之三 | 負責人: 許政義 | 統編: 42786410 | 核准設立 |
大雁商行 登記地址: 新北市金山區中正路53號2樓 | 負責人: 王美華 | 統編: 82132346 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1098112237) |
[ 查詢所有 大雁 ... ]
姓名 何秀玲 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 何秀玲)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
秀玲商店 金門縣金沙鎮浦山里浦邊52號(限建築物第一層使用) | 何秀玲 | 77330227 | 核准設立 - 獨資 |
何玲服飾屋 宜蘭縣礁溪鄉大忠村礁溪街二號(限使用第壹層) | 何秀玲 | 98071226 | 歇業 - 獨資 |
永食小吃店 臺中市西屯區何安里青海路一段74號1樓 | 何秀玲 | 38834278 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1120870743) |
阿玲越南河粉小吃店 新北市中和區員山路150之24號1樓 | 何秀玲 | 30339330 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1055232291) |
宏德工程行 新北市林口區自強一街115號4樓(現場僅供辦公室使用) | 何秀玲 | 09757239 | 歇業 - 獨資 |
嘉里興企業社 花蓮縣吉安鄉光華村華城9街136巷5號1樓 | 何秀玲 | 09806392 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1120074065) |
歐菲亞生機美容 宜蘭縣壯圍鄉大福村大福路十一之一六一號(限使用第一層) | 何秀玲 | 13660118 | 歇業 - 獨資 |
阿照音響社 雲林縣古坑鄉湳仔村10鄰崙子88號 | 何秀玲 | 25488680 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050014849) |
秀玲商店 登記地址: 金門縣金沙鎮浦山里浦邊52號(限建築物第一層使用) | 負責人: 何秀玲 | 統編: 77330227 | 核准設立 - 獨資 |
何玲服飾屋 登記地址: 宜蘭縣礁溪鄉大忠村礁溪街二號(限使用第壹層) | 負責人: 何秀玲 | 統編: 98071226 | 歇業 - 獨資 |
永食小吃店 登記地址: 臺中市西屯區何安里青海路一段74號1樓 | 負責人: 何秀玲 | 統編: 38834278 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1120870743) |
阿玲越南河粉小吃店 登記地址: 新北市中和區員山路150之24號1樓 | 負責人: 何秀玲 | 統編: 30339330 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1055232291) |
宏德工程行 登記地址: 新北市林口區自強一街115號4樓(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 何秀玲 | 統編: 09757239 | 歇業 - 獨資 |
嘉里興企業社 登記地址: 花蓮縣吉安鄉光華村華城9街136巷5號1樓 | 負責人: 何秀玲 | 統編: 09806392 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1120074065) |
歐菲亞生機美容 登記地址: 宜蘭縣壯圍鄉大福村大福路十一之一六一號(限使用第一層) | 負責人: 何秀玲 | 統編: 13660118 | 歇業 - 獨資 |
阿照音響社 登記地址: 雲林縣古坑鄉湳仔村10鄰崙子88號 | 負責人: 何秀玲 | 統編: 25488680 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050014849) |
[ 查詢所有 何秀玲 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4200 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 正德交通企業有限公司 | 統一編號: 00094702 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 永興隆實業有限公司 | 統一編號: 00096808 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 37800 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 54400 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18600 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 吉仁企業股份有限公司 | 統一編號: 00099832 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 28385 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 560 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 百士交通有限公司 | 統一編號: 00100140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 660 | 所代表法人: | 有光電器股份有限公司 | 統一編號: 00100372 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4200 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 正德交通企業有限公司 | 統一編號: 00094702 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 永興隆實業有限公司 | 統一編號: 00096808 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 37800 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 54400 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18600 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 吉仁企業股份有限公司 | 統一編號: 00099832 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 28385 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 560 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 百士交通有限公司 | 統一編號: 00100140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 660 | 所代表法人: | 有光電器股份有限公司 | 統一編號: 00100372 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
|