賴慧如
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名賴慧如的職稱是董事, 持有股份數是10000000, 公司名稱是巨宣科技有限公司, 統一編號是42585618.
| 統一編號: 42585618 | 公司狀態: 01 | 公司地址: 臺南市新市區南科二路12號R201室 @ 3大科學園區公司資料集 |
統一編號: 42585618 | 公司狀態: 01 | 公司地址: 臺南市新市區南科二路12號R201室 @ 3大科學園區公司資料集 |
[ 搜尋所有 42585618 ... ]
無其他 巨宣科技 資料。
[ 搜尋所有 巨宣科技 ... ]
根據姓名 賴慧如 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 賴慧如 ...) | (中華民國)胡瓜;(中華民國)歐漢聲;(中華民國)賴慧如;(中華民國)余天;(中華民國)黃西田;(中華民國)阿吉仔;(中華民國)邵大倫;(中華民國)蔡昌憲;(中華民國)曾心梅;(中華民國)秀蘭瑪雅;(... | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)胡瓜;(中華民國)歐漢聲;(中華民國)賴慧如;(中華民國)余天;(中華民國)黃西田;(中華民國)阿吉仔;(中華民國)邵大倫;(中華民國)蔡昌憲;(中華民國)曾心梅;(中華民國)秀蘭瑪雅;(... | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)胡瓜;(中華民國)歐漢聲;(中華民國)賴慧如;(中華民國)余天;(中華民國)黃西田;(中華民國)阿吉仔;(中華民國)邵大倫;(中華民國)蔡昌憲;(中華民國)曾心梅;(中華民國)秀蘭瑪雅;(... | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 多採多汁鮮果股份有限公司 | 統一編號: 13165638 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 郁用數碼股份有限公司 | 統一編號: 25188261 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 裕發科技股份有限公司 | 統一編號: 28014552 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 超棒生技股份有限公司 | 統一編號: 52561501 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 向陽自動化股份有限公司 | 統一編號: 54775780 @ 董監事資料集 |
(中華民國)胡瓜;(中華民國)歐漢聲;(中華民國)賴慧如;(中華民國)余天;(中華民國)黃西田;(中華民國)阿吉仔;(中華民國)邵大倫;(中華民國)蔡昌憲;(中華民國)曾心梅;(中華民國)秀蘭瑪雅;(... | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)胡瓜;(中華民國)歐漢聲;(中華民國)賴慧如;(中華民國)余天;(中華民國)黃西田;(中華民國)阿吉仔;(中華民國)邵大倫;(中華民國)蔡昌憲;(中華民國)曾心梅;(中華民國)秀蘭瑪雅;(... | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)胡瓜;(中華民國)歐漢聲;(中華民國)賴慧如;(中華民國)余天;(中華民國)黃西田;(中華民國)阿吉仔;(中華民國)邵大倫;(中華民國)蔡昌憲;(中華民國)曾心梅;(中華民國)秀蘭瑪雅;(... | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 多採多汁鮮果股份有限公司 | 統一編號: 13165638 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 郁用數碼股份有限公司 | 統一編號: 25188261 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 裕發科技股份有限公司 | 統一編號: 28014552 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 超棒生技股份有限公司 | 統一編號: 52561501 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 向陽自動化股份有限公司 | 統一編號: 54775780 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 賴慧如 ... ]
名稱 巨宣科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 巨宣科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
巨宣科技有限公司 臺南市中西區淺草里金華路3段230號3樓之1 | 賴慧如 | 42585618 | 核准設立 |
巨宣科技有限公司 登記地址: 臺南市中西區淺草里金華路3段230號3樓之1 | 負責人: 賴慧如 | 統編: 42585618 | 核准設立 |
姓名 賴慧如 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 賴慧如)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
殊勝寶珠佛教文物行 臺中市北區崇德里太原路3段78之13號1樓 | 賴慧如 | 21426170 | 歇業 - 獨資 |
協府實業社 高雄市楠梓區加昌路727巷1弄11號1樓 | 賴慧如 | 25916563 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
立資國際企業社 高雄市楠梓區加昌路727巷1弄11號1樓 | 賴慧如 | 36911045 | 核准設立 - 獨資 |
熊貓數位資訊有限公司 臺中市西屯區市政路402號13樓之6 | 賴慧如 | 61946578 | 解散 (核准解散日期: 2019-11-18) |
巨宣資訊有限公司 嘉義市湖內里南京路13號一樓 | 賴慧如 | 83934203 | 解散 (核准解散日期: 2022-06-15) |
家靜演藝工作室 臺北市中正區杭州南路1段27號9樓 | 賴慧如 | 88355076 | 核准設立 - 獨資 |
三方五元冷飲店 嘉義市西區車店里建成街235號一樓 | 賴慧如 | 98861973 | 歇業 - 合夥 |
殊勝寶珠佛教文物行 登記地址: 臺中市北區崇德里太原路3段78之13號1樓 | 負責人: 賴慧如 | 統編: 21426170 | 歇業 - 獨資 |
協府實業社 登記地址: 高雄市楠梓區加昌路727巷1弄11號1樓 | 負責人: 賴慧如 | 統編: 25916563 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
立資國際企業社 登記地址: 高雄市楠梓區加昌路727巷1弄11號1樓 | 負責人: 賴慧如 | 統編: 36911045 | 核准設立 - 獨資 |
熊貓數位資訊有限公司 登記地址: 臺中市西屯區市政路402號13樓之6 | 負責人: 賴慧如 | 統編: 61946578 | 解散 (核准解散日期: 2019-11-18) |
巨宣資訊有限公司 登記地址: 嘉義市湖內里南京路13號一樓 | 負責人: 賴慧如 | 統編: 83934203 | 解散 (核准解散日期: 2022-06-15) |
家靜演藝工作室 登記地址: 臺北市中正區杭州南路1段27號9樓 | 負責人: 賴慧如 | 統編: 88355076 | 核准設立 - 獨資 |
三方五元冷飲店 登記地址: 嘉義市西區車店里建成街235號一樓 | 負責人: 賴慧如 | 統編: 98861973 | 歇業 - 合夥 |
[ 查詢所有 賴慧如 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3719 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 127 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 東建煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00700593 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25000000 | 所代表法人: | 慎昶水電工程有限公司 | 統一編號: 00700860 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 720693 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 副董事長 | 持有股份數: 1077897 | 所代表法人: 三慶投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 425700 | 所代表法人: 恒健投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 633928 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 561452 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 128670 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2011029 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3719 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 127 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 東建煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00700593 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25000000 | 所代表法人: | 慎昶水電工程有限公司 | 統一編號: 00700860 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 720693 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 副董事長 | 持有股份數: 1077897 | 所代表法人: 三慶投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 425700 | 所代表法人: 恒健投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 633928 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 561452 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 128670 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2011029 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
|