李福順
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李福順的職稱是董事長, 持有股份數是10000, 公司名稱是方程式股份有限公司, 統一編號是42589614.
董監事資料集 資料集的 李福順 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 李福順 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 方程式股份有限公司 | 統一編號: 42589614 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 方程式股份有限公司 | 統一編號: 42589614 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 方程式股份有限公司 | 統一編號: 42589614 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 方程式股份有限公司 | 統一編號: 42589614 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 方程式股份有限公司 | 統一編號: 42589614 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 方程式股份有限公司 | 統一編號: 42589614 |
[ 搜尋所有相關: 李福順 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 方程式 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 方程式 ...) | 核准國家: 中華民國 | 執行單位: 工研院機械所 | 產出年度: 103 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 工研院中分院區域研發計畫-新世代智能工廠控制系統發展計畫 | 專利發明人: 李建毅 ,謝宏杰 ,陳正裕 ,粘濠偉 ,林依潁 | 證書號碼: I454868 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
| 活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-05-06 09:00:00 | 結束時間: 2023-06-03 16:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市大安區建國南路二段231號 | 地點名稱: 中國文化大學建國分部 @ 新創圓夢網活動看板 |
| 核准國家: 中華民國 | 執行單位: 精機中心 | 產出年度: 103 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 難削材高效率加工製程關鍵技術開發計畫 | 專利發明人: 田光泰 | 證書號碼: I425999 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
| 聯絡方式: 02-2729-6666 #21290 | 是否收費: N | 活動地點: 圓山大飯店10F國際會議廳 | 開始日期: 20221116 | 結束日期: 20221116 | 發起單位: 資誠林小姐(Annie) | 主辦單位: 資誠永續發展服務公司 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
| 國立臺灣美術館;國立臺灣科學博物館 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 國立臺灣美術館;國立臺灣科學博物館 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 國立臺灣美術館;國立自然科學博物館 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 國立臺灣美術館;國立自然科學博物館 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
核准國家: 中華民國 | 執行單位: 工研院機械所 | 產出年度: 103 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 工研院中分院區域研發計畫-新世代智能工廠控制系統發展計畫 | 專利發明人: 李建毅 ,謝宏杰 ,陳正裕 ,粘濠偉 ,林依潁 | 證書號碼: I454868 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-05-06 09:00:00 | 結束時間: 2023-06-03 16:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市大安區建國南路二段231號 | 地點名稱: 中國文化大學建國分部 @ 新創圓夢網活動看板 |
核准國家: 中華民國 | 執行單位: 精機中心 | 產出年度: 103 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 難削材高效率加工製程關鍵技術開發計畫 | 專利發明人: 田光泰 | 證書號碼: I425999 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
聯絡方式: 02-2729-6666 #21290 | 是否收費: N | 活動地點: 圓山大飯店10F國際會議廳 | 開始日期: 20221116 | 結束日期: 20221116 | 發起單位: 資誠林小姐(Annie) | 主辦單位: 資誠永續發展服務公司 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
國立臺灣美術館;國立臺灣科學博物館 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
國立臺灣美術館;國立臺灣科學博物館 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國立臺灣美術館;國立自然科學博物館 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
國立臺灣美術館;國立自然科學博物館 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 方程式 ... ]
根據姓名 李福順 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 李福順 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 呈福有限公司 | 統一編號: 45115436 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 欣材興業有限公司 | 統一編號: 16855734 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 163900 | 所代表法人: | 勝豹上橋科技股份有限公司 | 統一編號: 28877425 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 呈福有限公司 | 統一編號: 45115436 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 欣材興業有限公司 | 統一編號: 16855734 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 163900 | 所代表法人: | 勝豹上橋科技股份有限公司 | 統一編號: 28877425 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 李福順 ... ]
名稱 方程式 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 方程式)
方程式國際企業有限公司 登記地址: 臺北市松山區八德路3段225號11樓之4 | 負責人: 林愛玉 | 統編: 43945627 | 核准設立 |
方程式多媒體有限公司 登記地址: 臺北市士林區福國路15巷21號1樓 | 負責人: 魏仲維 | 統編: 52676721 | 核准設立 |
方程式精密工程股份有限公司 登記地址: 新北市板橋區忠孝路283之2號4樓 | 負責人: 李柏南 | 統編: 53695520 | 核准設立 |
方程式精密工程行 登記地址: 新北市板橋區忠孝路283之2號4樓 | 負責人: 李柏南 | 統編: 82303241 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1088112119) |
生活方程式企業有限公司 登記地址: 新北市板橋區廣和街33號14樓 | 負責人: 洪鳳珠 | 統編: 89117171 | 核准設立 |
綠能方程式有限公司 登記地址: 桃園市桃園區春日路985之5號 | 負責人: 陳建瑋 | 統編: 94025074 | 核准設立 |
方程式環保事業有限公司 登記地址: 新北市永和區中和路335巷8號1樓 | 負責人: 林秋子 | 統編: 25065578 | 核准設立 |
生活方程式影音行銷有限公司 登記地址: 新北市新店區新店路201號 | 負責人: 林仲駿 | 統編: 47071151 | 核准設立 |
[ 查詢所有 方程式 ... ]
姓名 李福順 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李福順)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
李福順自營計程車行 花蓮縣吉安鄉仁里村仁里五街一四二巷一號 | 李福順 | 94841287 | 核准設立 - 獨資 |
恒順 金門縣金湖鎮新市里菜巿場20號 | 李福順 | 77295185 | 核准設立 - 獨資 |
呈福有限公司 彰化縣田尾鄉南鎮村平和路一段81號1樓 | 李福順 | 45115436 | 核准設立 |
王順企業有限公司 高雄市鼓山區平和里青海路589號 | 李福順 | 16468038 | 核准設立 |
風情萬種服飾店 臺北市中山區民生東路25號1樓 | 李福順 | 01273197 | 撤銷 - 獨資 |
兆億體育用品社 新北市土城區學成路40巷3號3樓 | 李福順 | 02488999 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1025135354) |
益吉水電行 高雄市左營區新中里新庄仔路233之6號1樓 | 李福順 | 06771807 | 核准設立 - 獨資 |
冠翔汽車企業行 高雄市小港區龍鳳里岐山2路75號 | 李福順 | 06995975 | 歇業 - 合夥 |
李福順自營計程車行 登記地址: 花蓮縣吉安鄉仁里村仁里五街一四二巷一號 | 負責人: 李福順 | 統編: 94841287 | 核准設立 - 獨資 |
恒順 登記地址: 金門縣金湖鎮新市里菜巿場20號 | 負責人: 李福順 | 統編: 77295185 | 核准設立 - 獨資 |
呈福有限公司 登記地址: 彰化縣田尾鄉南鎮村平和路一段81號1樓 | 負責人: 李福順 | 統編: 45115436 | 核准設立 |
王順企業有限公司 登記地址: 高雄市鼓山區平和里青海路589號 | 負責人: 李福順 | 統編: 16468038 | 核准設立 |
風情萬種服飾店 登記地址: 臺北市中山區民生東路25號1樓 | 負責人: 李福順 | 統編: 01273197 | 撤銷 - 獨資 |
兆億體育用品社 登記地址: 新北市土城區學成路40巷3號3樓 | 負責人: 李福順 | 統編: 02488999 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1025135354) |
益吉水電行 登記地址: 高雄市左營區新中里新庄仔路233之6號1樓 | 負責人: 李福順 | 統編: 06771807 | 核准設立 - 獨資 |
冠翔汽車企業行 登記地址: 高雄市小港區龍鳳里岐山2路75號 | 負責人: 李福順 | 統編: 06995975 | 歇業 - 合夥 |
[ 查詢所有 李福順 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
|