黃偉恭
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃偉恭的職稱是監察人, 持有股份數是100000, 公司名稱是元丞股份有限公司, 統一編號是42597396.
根據名稱 元丞 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 元丞 ...) | 開始時間: 2017/7/1 | 結束時間: 2017/8/31 | 電話: 886-8-9326141 | | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: 一般民眾 | 停車資訊: | 描述: 2017悠活池上米鄉竹筏季系列活動大坡池採蓮節-夏季竹筏體驗採蓮水上活動早年池上鄉大坡池為在地人以划著竹筏在池內捕撈魚蝦為生,筏影點點的特殊人文風情,深植在老人家的記憶中,隨著經濟型態的改變,此景已消... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 開始時間: 2018/7/1 | 結束時間: 2018/8/31 | 電話: 886-8-9326141 | | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: 一般民眾 | 停車資訊: | 描述: 早年池上鄉大坡池為在地人以划著竹筏在池內捕撈魚蝦為生,筏影點點的特殊人文風情,深植在老人家的記憶中,隨著經濟型態的改變,此景已消失,但大坡池的靈靜風光仍依舊不減,近年每逢夏季池裡蓮花綻放更是一大景觀特... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 統一編號: 42931218 | 電話號碼: 06-2800781 | 臺南市北區大港里中華北路1段255號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 54641087 | 電話號碼: 0977070104 | 臺北市信義區松德路12號6樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 主要產品: 271電腦及其週邊設備 | 統一編號: 42931218 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市北區大港里中華北路1段255號 @ 登記工廠名錄 |
| 公司統編: 54641087 | 臺北市信義區松德路12號6樓 | 設立核准日期: 20131024 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
| 臺南市北區大港里中華北路1段255號 | 符合之產業類別: 27電腦、電子產品及光學製品製造業 @ 109年臺南市工廠登記清冊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 元丞國際有限公司 | 統一編號: 42931218 @ 董監事資料集 |
開始時間: 2017/7/1 | 結束時間: 2017/8/31 | 電話: 886-8-9326141 | | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: 一般民眾 | 停車資訊: | 描述: 2017悠活池上米鄉竹筏季系列活動大坡池採蓮節-夏季竹筏體驗採蓮水上活動早年池上鄉大坡池為在地人以划著竹筏在池內捕撈魚蝦為生,筏影點點的特殊人文風情,深植在老人家的記憶中,隨著經濟型態的改變,此景已消... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
開始時間: 2018/7/1 | 結束時間: 2018/8/31 | 電話: 886-8-9326141 | | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: 一般民眾 | 停車資訊: | 描述: 早年池上鄉大坡池為在地人以划著竹筏在池內捕撈魚蝦為生,筏影點點的特殊人文風情,深植在老人家的記憶中,隨著經濟型態的改變,此景已消失,但大坡池的靈靜風光仍依舊不減,近年每逢夏季池裡蓮花綻放更是一大景觀特... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
統一編號: 42931218 | 電話號碼: 06-2800781 | 臺南市北區大港里中華北路1段255號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 54641087 | 電話號碼: 0977070104 | 臺北市信義區松德路12號6樓 @ 出進口廠商登記資料 |
主要產品: 271電腦及其週邊設備 | 統一編號: 42931218 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市北區大港里中華北路1段255號 @ 登記工廠名錄 |
公司統編: 54641087 | 臺北市信義區松德路12號6樓 | 設立核准日期: 20131024 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
臺南市北區大港里中華北路1段255號 | 符合之產業類別: 27電腦、電子產品及光學製品製造業 @ 109年臺南市工廠登記清冊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 元丞國際有限公司 | 統一編號: 42931218 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 元丞 ... ]
根據姓名 黃偉恭 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 黃偉恭 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 鴻利開發股份有限公司 | 統一編號: 22954825 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 225000 | 所代表法人: | 大日光學股份有限公司 | 統一編號: 24492510 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2676 | 所代表法人: | 常虹實業股份有限公司 | 統一編號: 86137949 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 269其他電子零組件 | 統一編號: 86137949 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市楊梅區三湖里楊湖路一段676巷51弄5號1樓 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 鴻利開發股份有限公司 | 統一編號: 22954825 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 225000 | 所代表法人: | 大日光學股份有限公司 | 統一編號: 24492510 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2676 | 所代表法人: | 常虹實業股份有限公司 | 統一編號: 86137949 @ 董監事資料集 |
主要產品: 269其他電子零組件 | 統一編號: 86137949 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市楊梅區三湖里楊湖路一段676巷51弄5號1樓 @ 登記工廠名錄 |
[ 搜尋所有 黃偉恭 ... ]
名稱 元丞 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 元丞)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
元丞玻璃行 新竹縣竹北市東興里東興路1段72號4樓 | 謝曜丞 | 85226015 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080303588) |
元丞企業社 基隆市信義區深澳坑路172巷87之3號3樓 | 鄭丞竣 | 87328832 | 核准設立 - 獨資 |
元丞企業社 高雄市林園區沿海路二段6巷10號 | 賴寶元 | 38723771 | 停業 (停業起迄日期 107年06月10日 至 108年06月09日) - 獨資 |
元丞工程行 高雄市林園區林園北路495巷18弄18號1樓 | 吳元隆 | 88002670 | 核准設立 - 獨資 |
元丞工程行 南投縣埔里鎮向善里向善路83號 | 潘慶山 | 25409166 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100000656) |
元丞各類焊接企業社 高雄市永安區維新路5號1樓 | 蔡振鴻 | 41316382 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11260770700) |
元丞國際有限公司 臺南市北區大港里中華北路1段255號1樓 | 吳建州 | 42931218 | 核准設立 |
元丞運動有限公司 臺北市信義區松德路12號6樓 | 莊裕智 | 54641087 | 核准設立 |
元丞玻璃行 登記地址: 新竹縣竹北市東興里東興路1段72號4樓 | 負責人: 謝曜丞 | 統編: 85226015 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080303588) |
元丞企業社 登記地址: 基隆市信義區深澳坑路172巷87之3號3樓 | 負責人: 鄭丞竣 | 統編: 87328832 | 核准設立 - 獨資 |
元丞企業社 登記地址: 高雄市林園區沿海路二段6巷10號 | 負責人: 賴寶元 | 統編: 38723771 | 停業 (停業起迄日期 107年06月10日 至 108年06月09日) - 獨資 |
元丞工程行 登記地址: 高雄市林園區林園北路495巷18弄18號1樓 | 負責人: 吳元隆 | 統編: 88002670 | 核准設立 - 獨資 |
元丞工程行 登記地址: 南投縣埔里鎮向善里向善路83號 | 負責人: 潘慶山 | 統編: 25409166 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100000656) |
元丞各類焊接企業社 登記地址: 高雄市永安區維新路5號1樓 | 負責人: 蔡振鴻 | 統編: 41316382 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11260770700) |
元丞國際有限公司 登記地址: 臺南市北區大港里中華北路1段255號1樓 | 負責人: 吳建州 | 統編: 42931218 | 核准設立 |
元丞運動有限公司 登記地址: 臺北市信義區松德路12號6樓 | 負責人: 莊裕智 | 統編: 54641087 | 核准設立 |
[ 查詢所有 元丞 ... ]
姓名 黃偉恭 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 黃偉恭)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
瑞益商店 新竹縣竹東鎮仁愛里仁愛路十三鄰三0八號 | 黃偉恭 | 48166303 | 核准設立 - 獨資 |
常虹實業股份有限公司 新竹縣湖口鄉長嶺村中平路1段698號7樓 | 黃偉恭 | 86137949 | 核准設立 |
民德食品企業社 新竹縣竹東鎮榮華里民德路156號1樓 | 黃偉恭 | 99012611 | 歇業 - 獨資 |
瑞益商店 登記地址: 新竹縣竹東鎮仁愛里仁愛路十三鄰三0八號 | 負責人: 黃偉恭 | 統編: 48166303 | 核准設立 - 獨資 |
常虹實業股份有限公司 登記地址: 新竹縣湖口鄉長嶺村中平路1段698號7樓 | 負責人: 黃偉恭 | 統編: 86137949 | 核准設立 |
民德食品企業社 登記地址: 新竹縣竹東鎮榮華里民德路156號1樓 | 負責人: 黃偉恭 | 統編: 99012611 | 歇業 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2310000 | 所代表法人: | 全福計程汽車有限公司 | 統一編號: 00694950 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2310000 | 所代表法人: | 全福計程汽車有限公司 | 統一編號: 00694950 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
|