黃國樑
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃國樑的職稱是董事, 持有股份數是2000000, 公司名稱是皇鼎冷凍食品有限公司, 統一編號是42620988.
| 統一編號: 42620988 | 電話號碼: 02-28112289 | 臺北市萬華區環河南路3段215號2樓 |
統一編號: 42620988 | 電話號碼: 02-28112289 | 臺北市萬華區環河南路3段215號2樓 |
[ 搜尋所有相關: 黃國樑 @ 出進口廠商登記資料 ]
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「食品業者登錄資料集」中搜尋所有相關於 黃國樑 ...) | 食品業者登錄字號: A-142620988-00001-8 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 42620988 | 台北市萬華區環河南路3段215號2樓 |
| 食品業者登錄字號: A-142620988-00000-7 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 42620988 | 台北市萬華區環河南路3段215號2樓 |
食品業者登錄字號: A-142620988-00001-8 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 42620988 | 台北市萬華區環河南路3段215號2樓 |
食品業者登錄字號: A-142620988-00000-7 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 42620988 | 台北市萬華區環河南路3段215號2樓 |
[ 搜尋所有相關: 黃國樑 @ 食品業者登錄資料集 ]
| 違反法令: 空氣污染防制法第36條第1項 | 事業名稱: 皇鼎冷凍食品有限公司 | 裁處金額: 6000 | 主旨: 罰鍰新臺幣6000元整。處環境講習1小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 移動污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2024-03-15 | 違反時間: 2023-10-30 @ 列管事業污染源裁處資料 |
違反法令: 空氣污染防制法第36條第1項 | 事業名稱: 皇鼎冷凍食品有限公司 | 裁處金額: 6000 | 主旨: 罰鍰新臺幣6000元整。處環境講習1小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 移動污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2024-03-15 | 違反時間: 2023-10-30 @ 列管事業污染源裁處資料 |
[ 搜尋所有 42620988 ... ]
無其他 皇鼎冷凍食品 資料。
[ 搜尋所有 皇鼎冷凍食品 ... ]
根據姓名 黃國樑 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃國樑 ...) | 生產者: 黃○樑 | 使用狀態: 通過 | 驗證標章: | 聯絡地址: 高雄市大樹區 | 異動日期: 2024/07/23 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 愛爾鈍國際有限公司 | 統一編號: 28110984 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 旭酈國際有限公司 | 統一編號: 52948131 @ 董監事資料集 |
| 總機電話: 03-5770055 | 公司代號: 8150 | 產業別: 24 | 營利事業統一編號: 16130042 | 住址: 新竹科學園區新竹縣研發一路一號 | 董事長: 鄭世杰 | 成立日期: 19970728 | 出表日期: 1130915 @ 上市公司基本資料 |
| 電話: (03)8343959 | 專科診所 | 服務項目: 門診診療 | 花蓮縣花蓮市中福路186號 | 醫事機構代碼: 3545010823 @ 健保特約醫事機構-診所 |
| 團體會址: 臺北市大安區信義路4段45號10樓之1 | 成立日期: 1060604 | 理事長: 黃國樑 @ 全國性人民團體名冊 |
| 診所電話: 03-8343959 | 花蓮縣花蓮市中福路186號 | 經度: 121.601017 | 緯度: 23.973558 @ 配合辦理發放公費COVID-19家用快篩試劑社區定點診所名單 |
| 作者: 高凌雲, 程嘉文, 甘芝萁, 黃國樑著 | 出版機構: 聯合報新聞部 | 版次: | 預訂出版日: 111/10 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7035-25-2 (EPUB) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
生產者: 黃○樑 | 使用狀態: 通過 | 驗證標章: | 聯絡地址: 高雄市大樹區 | 異動日期: 2024/07/23 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 愛爾鈍國際有限公司 | 統一編號: 28110984 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 旭酈國際有限公司 | 統一編號: 52948131 @ 董監事資料集 |
總機電話: 03-5770055 | 公司代號: 8150 | 產業別: 24 | 營利事業統一編號: 16130042 | 住址: 新竹科學園區新竹縣研發一路一號 | 董事長: 鄭世杰 | 成立日期: 19970728 | 出表日期: 1130915 @ 上市公司基本資料 |
電話: (03)8343959 | 專科診所 | 服務項目: 門診診療 | 花蓮縣花蓮市中福路186號 | 醫事機構代碼: 3545010823 @ 健保特約醫事機構-診所 |
團體會址: 臺北市大安區信義路4段45號10樓之1 | 成立日期: 1060604 | 理事長: 黃國樑 @ 全國性人民團體名冊 |
診所電話: 03-8343959 | 花蓮縣花蓮市中福路186號 | 經度: 121.601017 | 緯度: 23.973558 @ 配合辦理發放公費COVID-19家用快篩試劑社區定點診所名單 |
作者: 高凌雲, 程嘉文, 甘芝萁, 黃國樑著 | 出版機構: 聯合報新聞部 | 版次: | 預訂出版日: 111/10 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7035-25-2 (EPUB) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
[ 搜尋所有 黃國樑 ... ]
名稱 皇鼎冷凍食品 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 皇鼎冷凍食品)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
皇鼎冷凍食品有限公司 臺北市萬華區環河南路3段215號2樓 | 黃國樑 | 42620988 | 核准設立 |
皇鼎冷凍食品行 臺北市萬華區環河南路3段217號1樓 | 黃國樑 | 13457939 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1074109362) |
皇鼎冷凍食品有限公司 登記地址: 臺北市萬華區環河南路3段215號2樓 | 負責人: 黃國樑 | 統編: 42620988 | 核准設立 |
皇鼎冷凍食品行 登記地址: 臺北市萬華區環河南路3段217號1樓 | 負責人: 黃國樑 | 統編: 13457939 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1074109362) |
姓名 黃國樑 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃國樑)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
柏樑企業行 高雄市鳳山區一甲里南華路1巷4弄5-1號2樓 | 黃國樑 | 81906666 | 歇業 - 獨資 |
東羽國際實業有限公司 新竹市北區南寮里延平路三段667巷22號一樓 | 黃國樑 | 24611620 | 解散 (核准解散日期: 2020-07-20) |
愛爾鈍國際有限公司 新北市永和區中正路570號7樓之2 | 黃國樑 | 28110984 | 核准設立 |
旭酈國際有限公司 臺北市松山區南京東路5段50號3樓 | 黃國樑 | 52948131 | 核准設立 |
國源農藥行 南投縣名間鄉南雅村員集路120號 | 黃國樑 | 25228778 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090000712) |
御書坊 花蓮縣花蓮市國魂里建國路二九0號一樓 | 黃國樑 | 29303284 | 歇業 - 獨資 |
國泰人壽保險股份有限公司台中市北區分公司 臺中市進化路581-1號 | 黃國樑 | 80346531 | 核准設立 |
瑞陽企業社 臺北市內湖區內湖路1段629巷27弄1號 | 黃國樑 | 10358956 | 歇業 - 獨資 |
柏樑企業行 登記地址: 高雄市鳳山區一甲里南華路1巷4弄5-1號2樓 | 負責人: 黃國樑 | 統編: 81906666 | 歇業 - 獨資 |
東羽國際實業有限公司 登記地址: 新竹市北區南寮里延平路三段667巷22號一樓 | 負責人: 黃國樑 | 統編: 24611620 | 解散 (核准解散日期: 2020-07-20) |
愛爾鈍國際有限公司 登記地址: 新北市永和區中正路570號7樓之2 | 負責人: 黃國樑 | 統編: 28110984 | 核准設立 |
旭酈國際有限公司 登記地址: 臺北市松山區南京東路5段50號3樓 | 負責人: 黃國樑 | 統編: 52948131 | 核准設立 |
國源農藥行 登記地址: 南投縣名間鄉南雅村員集路120號 | 負責人: 黃國樑 | 統編: 25228778 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090000712) |
御書坊 登記地址: 花蓮縣花蓮市國魂里建國路二九0號一樓 | 負責人: 黃國樑 | 統編: 29303284 | 歇業 - 獨資 |
國泰人壽保險股份有限公司台中市北區分公司 登記地址: 臺中市進化路581-1號 | 負責人: 黃國樑 | 統編: 80346531 | 核准設立 |
瑞陽企業社 登記地址: 臺北市內湖區內湖路1段629巷27弄1號 | 負責人: 黃國樑 | 統編: 10358956 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 黃國樑 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10190 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3347820 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2372520 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1591500 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 立輝企業股份有限公司 | 統一編號: 00068979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 台榮水電業工程有限公司 | 統一編號: 00069268 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1740000 | 所代表法人: | 立群有限公司 | 統一編號: 00069485 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 永豐倉庫股份有限公司 | 統一編號: 00069719 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10190 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3347820 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2372520 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1591500 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 立輝企業股份有限公司 | 統一編號: 00068979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 台榮水電業工程有限公司 | 統一編號: 00069268 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1740000 | 所代表法人: | 立群有限公司 | 統一編號: 00069485 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 永豐倉庫股份有限公司 | 統一編號: 00069719 |
|