李婉瑜
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李婉瑜的職稱是董事長, 持有股份數是6000000, 所代表法人是浪凡網路科技股份有限公司, 公司名稱是午屹萬投資股份有限公司, 統一編號是42657491.
| 統一編號: 42657491 | 電話號碼: 02-26581908 | 臺北市士林區中山北路5段506號4樓 |
統一編號: 42657491 | 電話號碼: 02-26581908 | 臺北市士林區中山北路5段506號4樓 |
[ 搜尋所有相關: 李婉瑜 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 午屹萬投資 資料。
[ 搜尋所有 午屹萬投資 ... ]
根據姓名 李婉瑜 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李婉瑜 ...) | 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 南投縣南投市樂利路九九巷 | 營利事業統一編號: 00000000 | 管制編號: M33A9987 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
| 食品業者登錄字號: E-200126982-00000-1 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 高雄市苓雅區江都街11號 @ 食品業者登錄資料集 |
| 食品業者登錄字號: E-200126982-00001-2 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: | 高雄市苓雅區江都街11號 @ 食品業者登錄資料集 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/02/25 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5591150轉305 | 機構負責人姓名: 李婉瑜 | 機構代碼: B10600007 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新竹縣新豐鄉重興村萃豐路21號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/02/25 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5591150轉305 | 機構負責人姓名: 李婉瑜 | 機構代碼: B10600007 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新竹縣新豐鄉重興村萃豐路21號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/02/25 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5591150轉305 | 機構負責人姓名: 李婉瑜 | 機構代碼: B10600007 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新竹縣新豐鄉重興村萃豐路21號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5591150轉305 | 機構負責人姓名: 李婉瑜 | 機構代碼: B10600007 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新竹縣新豐鄉重興村萃豐路21號 @ 長照ABC據點 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 26000 | 所代表法人: 永美投資有限公司 | 浪凡網路科技股份有限公司 | 統一編號: 04386575 @ 董監事資料集 |
所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 南投縣南投市樂利路九九巷 | 營利事業統一編號: 00000000 | 管制編號: M33A9987 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
食品業者登錄字號: E-200126982-00000-1 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 高雄市苓雅區江都街11號 @ 食品業者登錄資料集 |
食品業者登錄字號: E-200126982-00001-2 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: | 高雄市苓雅區江都街11號 @ 食品業者登錄資料集 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/02/25 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5591150轉305 | 機構負責人姓名: 李婉瑜 | 機構代碼: B10600007 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新竹縣新豐鄉重興村萃豐路21號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/02/25 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5591150轉305 | 機構負責人姓名: 李婉瑜 | 機構代碼: B10600007 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新竹縣新豐鄉重興村萃豐路21號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/02/25 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5591150轉305 | 機構負責人姓名: 李婉瑜 | 機構代碼: B10600007 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新竹縣新豐鄉重興村萃豐路21號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5591150轉305 | 機構負責人姓名: 李婉瑜 | 機構代碼: B10600007 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新竹縣新豐鄉重興村萃豐路21號 @ 長照ABC據點 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 26000 | 所代表法人: 永美投資有限公司 | 浪凡網路科技股份有限公司 | 統一編號: 04386575 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 李婉瑜 ... ]
名稱 午屹萬投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 午屹萬投資)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
午屹萬投資股份有限公司 臺北市士林區中山北路5段506號4樓 | 李婉瑜 | 42657491 | 核准設立 |
午屹萬投資股份有限公司 登記地址: 臺北市士林區中山北路5段506號4樓 | 負責人: 李婉瑜 | 統編: 42657491 | 核准設立 |
姓名 李婉瑜 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李婉瑜)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
瑜禎有限公司 新北市板橋區公園街22號14樓 | 李婉瑜 | 54693161 | 解散 (核准解散日期: 2020-09-11) |
李記香手工蛋捲 嘉義縣梅山鄉梅北村中山路301-15號 | 李婉瑜 | 34958537 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1039301859) |
吉農行 高雄市六龜區義寶里太平路132號1樓 | 李婉瑜 | 09025853 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10961662900) |
柏登資訊社 新北市板橋區館前東路26號8樓之19 | 李婉瑜 | 09606985 | 歇業 - 獨資 |
站前冷飲店 高雄市橋頭區隆豐路3之1號 | 李婉瑜 | 10797701 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10560577500) |
煒國企業有限公司 臺北市萬華區民和街55巷11號1樓 | 李婉瑜 | 15885393 | 核准設立 |
絲之語美容器材行 新北市淡水區北新路169巷4號1樓(限店舖使用) | 李婉瑜 | 17035783 | 核准設立 - 獨資 |
上茂企業社 高雄市三民區安宜里漢口街342號3樓 | 李婉瑜 | 21379900 | 歇業 - 合夥 |
瑜禎有限公司 登記地址: 新北市板橋區公園街22號14樓 | 負責人: 李婉瑜 | 統編: 54693161 | 解散 (核准解散日期: 2020-09-11) |
李記香手工蛋捲 登記地址: 嘉義縣梅山鄉梅北村中山路301-15號 | 負責人: 李婉瑜 | 統編: 34958537 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1039301859) |
吉農行 登記地址: 高雄市六龜區義寶里太平路132號1樓 | 負責人: 李婉瑜 | 統編: 09025853 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10961662900) |
柏登資訊社 登記地址: 新北市板橋區館前東路26號8樓之19 | 負責人: 李婉瑜 | 統編: 09606985 | 歇業 - 獨資 |
站前冷飲店 登記地址: 高雄市橋頭區隆豐路3之1號 | 負責人: 李婉瑜 | 統編: 10797701 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10560577500) |
煒國企業有限公司 登記地址: 臺北市萬華區民和街55巷11號1樓 | 負責人: 李婉瑜 | 統編: 15885393 | 核准設立 |
絲之語美容器材行 登記地址: 新北市淡水區北新路169巷4號1樓(限店舖使用) | 負責人: 李婉瑜 | 統編: 17035783 | 核准設立 - 獨資 |
上茂企業社 登記地址: 高雄市三民區安宜里漢口街342號3樓 | 負責人: 李婉瑜 | 統編: 21379900 | 歇業 - 合夥 |
[ 查詢所有 李婉瑜 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 329439 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 237369 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 552661 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 244158 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 680495 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 329439 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 237369 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 552661 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 244158 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 680495 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
|