李玉鳳
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李玉鳳的職稱是董事長, 持有股份數是1000000, 公司名稱是怡興保全股份有限公司, 統一編號是42671043.
董監事資料集 資料集的 李玉鳳 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 李玉鳳 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 怡興保全股份有限公司 | 統一編號: 42671043 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 怡興保全股份有限公司 | 統一編號: 42671043 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 怡興保全股份有限公司 | 統一編號: 42671043 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 怡興保全股份有限公司 | 統一編號: 42671043 |
[ 搜尋所有相關: 李玉鳳 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 怡興保全 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 怡興保全 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: 怡興保全股份有限公司 | 怡興物業管理顧問有限公司 | 統一編號: 42664850 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: 怡興保全股份有限公司 | 怡興公寓大廈管理維護股份有限公司 | 統一編號: 45886068 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: 怡興保全股份有限公司 | 怡興公寓大廈管理維護股份有限公司 | 統一編號: 45886068 @ 董監事資料集 |
| 登錄日期: 1091214 | 勞工安全衛生管理員人數: 0 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: 怡興保全股份有限公司 | 怡興物業管理顧問有限公司 | 統一編號: 42664850 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: 怡興保全股份有限公司 | 怡興公寓大廈管理維護股份有限公司 | 統一編號: 45886068 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: 怡興保全股份有限公司 | 怡興公寓大廈管理維護股份有限公司 | 統一編號: 45886068 @ 董監事資料集 |
登錄日期: 1091214 | 勞工安全衛生管理員人數: 0 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
[ 搜尋所有 怡興保全 ... ]
根據姓名 李玉鳳 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李玉鳳 ...) | (中華民國)林麗珠;(中華民國)李玉鳳;(中華民國)李書芳;(中華民國)孫成娟 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)林麗珠;(中華民國)李玉鳳;(中華民國)李書芳;(中華民國)孫成娟 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)林麗珠;(中華民國)侯貴美;(中華民國)李玉鳳;(中華民國)江佩娟;(中華民國)李書芳;(中華民國)孫成娟;(中華民國)荊永娟;(中華民國)魏麗玲 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)林麗珠;(中華民國)侯貴美;(中華民國)李玉鳳;(中華民國)江佩娟;(中華民國)李書芳;(中華民國)孫成娟;(中華民國)荊永娟;(中華民國)魏麗玲 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)林麗珠 ;(中華民國)侯貴美;(中華民國)李玉鳳;(中華民國)李書芳;(中華民國)孫成娟;(中華民國)荊永娟;(中華民國)魏麗玲 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)林麗珠 ;(中華民國)侯貴美;(中華民國)李玉鳳;(中華民國)李書芳;(中華民國)孫成娟;(中華民國)荊永娟;(中華民國)魏麗玲 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)林麗珠;(中華民國)侯貴美;(中華民國)李玉鳳;(中華民國)李書芳;(中華民國)孫成娟;(中華民國)荊永娟;(中華民國)魏麗玲 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)林麗珠;(中華民國)何君慧;(中華民國)侯貴美;(中華民國)魏麗玲;(中華民國)李書芳;(中華民國)孫成娟;(中華民國)荊永娟;(中華民國)李玉鳳 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)林麗珠;(中華民國)李玉鳳;(中華民國)李書芳;(中華民國)孫成娟 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)林麗珠;(中華民國)李玉鳳;(中華民國)李書芳;(中華民國)孫成娟 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)林麗珠;(中華民國)侯貴美;(中華民國)李玉鳳;(中華民國)江佩娟;(中華民國)李書芳;(中華民國)孫成娟;(中華民國)荊永娟;(中華民國)魏麗玲 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)林麗珠;(中華民國)侯貴美;(中華民國)李玉鳳;(中華民國)江佩娟;(中華民國)李書芳;(中華民國)孫成娟;(中華民國)荊永娟;(中華民國)魏麗玲 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)林麗珠 ;(中華民國)侯貴美;(中華民國)李玉鳳;(中華民國)李書芳;(中華民國)孫成娟;(中華民國)荊永娟;(中華民國)魏麗玲 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)林麗珠 ;(中華民國)侯貴美;(中華民國)李玉鳳;(中華民國)李書芳;(中華民國)孫成娟;(中華民國)荊永娟;(中華民國)魏麗玲 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)林麗珠;(中華民國)侯貴美;(中華民國)李玉鳳;(中華民國)李書芳;(中華民國)孫成娟;(中華民國)荊永娟;(中華民國)魏麗玲 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)林麗珠;(中華民國)何君慧;(中華民國)侯貴美;(中華民國)魏麗玲;(中華民國)李書芳;(中華民國)孫成娟;(中華民國)荊永娟;(中華民國)李玉鳳 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 李玉鳳 ... ]
名稱 怡興保全 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 怡興保全)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
怡興保全股份有限公司 臺中市北屯區平昌里文心路四段934號9樓之2 | 李玉鳳 | 42671043 | 核准設立 |
怡興保全股份有限公司 登記地址: 臺中市北屯區平昌里文心路四段934號9樓之2 | 負責人: 李玉鳳 | 統編: 42671043 | 核准設立 |
姓名 李玉鳳 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李玉鳳)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
保元藥局 南投縣草屯鎮御史里玉屏路一三一之三號 | 李玉鳳 | 61901100 | 核准設立 - 獨資 |
寓鳳髮型工作室 臺北市文山區木柵路1段224號1樓 | 李玉鳳 | 73870314 | 廢止 - 獨資 |
三朝代茶行 臺北市中山區新生北路3段65號之2、1樓 | 李玉鳳 | 01199009 | 歇業 - 獨資 |
信林園藝社 臺北市士林區通河西街201號3樓 | 李玉鳳 | 01793401 | 撤銷 - 獨資 |
名藝髮型設計專門店 新竹市東區南大里西大路120號一樓 | 李玉鳳 | 02894080 | 歇業 - 獨資 |
富貴飼料行 高雄市美濃區祿興里中興路88號 | 李玉鳳 | 07902790 | 撤銷 - 獨資 |
第一塑膠加工廠 桃園縣中壢市內定里新北園路6號 | 李玉鳳 | 08388547 | 核准設立 - 合夥 |
雅室室內設計裝潢行 桃園縣中壢市光明里王子二街36號1樓 | 李玉鳳 | 08410822 | 歇業 - 獨資 |
保元藥局 登記地址: 南投縣草屯鎮御史里玉屏路一三一之三號 | 負責人: 李玉鳳 | 統編: 61901100 | 核准設立 - 獨資 |
寓鳳髮型工作室 登記地址: 臺北市文山區木柵路1段224號1樓 | 負責人: 李玉鳳 | 統編: 73870314 | 廢止 - 獨資 |
三朝代茶行 登記地址: 臺北市中山區新生北路3段65號之2、1樓 | 負責人: 李玉鳳 | 統編: 01199009 | 歇業 - 獨資 |
信林園藝社 登記地址: 臺北市士林區通河西街201號3樓 | 負責人: 李玉鳳 | 統編: 01793401 | 撤銷 - 獨資 |
名藝髮型設計專門店 登記地址: 新竹市東區南大里西大路120號一樓 | 負責人: 李玉鳳 | 統編: 02894080 | 歇業 - 獨資 |
富貴飼料行 登記地址: 高雄市美濃區祿興里中興路88號 | 負責人: 李玉鳳 | 統編: 07902790 | 撤銷 - 獨資 |
第一塑膠加工廠 登記地址: 桃園縣中壢市內定里新北園路6號 | 負責人: 李玉鳳 | 統編: 08388547 | 核准設立 - 合夥 |
雅室室內設計裝潢行 登記地址: 桃園縣中壢市光明里王子二街36號1樓 | 負責人: 李玉鳳 | 統編: 08410822 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 李玉鳳 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 正福煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00094007 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6150 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5900 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2950 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4200 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 正德交通企業有限公司 | 統一編號: 00094702 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 永興隆實業有限公司 | 統一編號: 00096808 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 37800 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 54400 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18600 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 吉仁企業股份有限公司 | 統一編號: 00099832 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 正福煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00094007 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6150 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5900 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2950 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4200 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 正德交通企業有限公司 | 統一編號: 00094702 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 永興隆實業有限公司 | 統一編號: 00096808 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 37800 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 54400 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18600 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 吉仁企業股份有限公司 | 統一編號: 00099832 |
|