陳惠子
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳惠子的職稱是董事, 持有股份數是200000, 公司名稱是全堡有限公司, 統一編號是42685530.
根據名稱 全堡 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 全堡 ...) | | 活動起始日期: 2020/07/15 | 活動結束日期: 2020/10/11 @ 新住民主題區藝文活動 |
| 作者: 吳姵瑩作 | 出版機構: 三采文化 | 版次: | 預訂出版日: 109/10 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 256 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-658-404-6 (平裝, NT$360, 256面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 全堡室內裝修股份有限公司 | 統一編號: 70449381 @ 董監事資料集 |
| 活動起始日期: 2020/07/15 | 活動結束日期: 2020/10/11 @ 新住民主題區藝文活動 |
作者: 吳姵瑩作 | 出版機構: 三采文化 | 版次: | 預訂出版日: 109/10 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 256 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-658-404-6 (平裝, NT$360, 256面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 全堡室內裝修股份有限公司 | 統一編號: 70449381 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 全堡 ... ]
根據姓名 陳惠子 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳惠子 ...) | 姓名: 陳惠子 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 089-318916 | 臺東縣台東市中山路151號 @ 地政士開業資料 |
| 事務所名稱: 銘適稅務記帳士事務所 | 事務所地址: 新北市淡水區自強路201巷59號4樓 | 執行業務區域: 臺北市、臺中市、基隆市、臺南市、高雄市、新北市、宜蘭縣、桃園市、嘉義市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、彰化縣、新竹市、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣、澎湖縣、連江縣 | 參加之記帳士公會: 新北市記帳士公會 | 記帳士證書字號: (95)台財稅證字第01968號 @ 財政部北區國稅局記帳士名冊 |
| 產品中類: 25金屬製品製造業 | 廠址: 新北市泰山區泰林路二段二九二巷六號一樓 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 252金屬結構及建築組件 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 101500 | 所代表法人: | 協成五金股份有限公司 | 統一編號: 11352902 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 新協成鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 11762906 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 沛孚國際有限公司 | 統一編號: 28803992 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 松欣鋼鐵有限公司 | 統一編號: 84224412 @ 董監事資料集 |
| 公司名稱: 戀人旅行社股份有限公司 | 到職日期: 1121212 | 統一編號: 93550471 @ 公司登記經理人資料集 |
姓名: 陳惠子 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 089-318916 | 臺東縣台東市中山路151號 @ 地政士開業資料 |
事務所名稱: 銘適稅務記帳士事務所 | 事務所地址: 新北市淡水區自強路201巷59號4樓 | 執行業務區域: 臺北市、臺中市、基隆市、臺南市、高雄市、新北市、宜蘭縣、桃園市、嘉義市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、彰化縣、新竹市、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣、澎湖縣、連江縣 | 參加之記帳士公會: 新北市記帳士公會 | 記帳士證書字號: (95)台財稅證字第01968號 @ 財政部北區國稅局記帳士名冊 |
產品中類: 25金屬製品製造業 | 廠址: 新北市泰山區泰林路二段二九二巷六號一樓 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 252金屬結構及建築組件 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 101500 | 所代表法人: | 協成五金股份有限公司 | 統一編號: 11352902 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 新協成鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 11762906 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 沛孚國際有限公司 | 統一編號: 28803992 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 松欣鋼鐵有限公司 | 統一編號: 84224412 @ 董監事資料集 |
公司名稱: 戀人旅行社股份有限公司 | 到職日期: 1121212 | 統一編號: 93550471 @ 公司登記經理人資料集 |
[ 搜尋所有 陳惠子 ... ]
全堡消防工程有限公司 | 地址: 基隆市七堵區南興路63巷14號之1,2樓 | 電話: 02-2456-5946 |
名稱 全堡 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 全堡)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
全堡消防工程有限公司 基隆市七堵區正光里南興路六三巷一四︱一號 | 唐世雄 | 80404692 | 解散 (核准解散日期: 2020-11-30) |
全堡有限公司 臺中市南屯區溝墘里大墩路771號8樓之2 | 陳惠子 | 42685530 | 核准設立 |
全堡企業社 嘉義市西區福全里北港路251號九樓 | 陳嘉堡 | 18278870 | 歇業 - 獨資 |
全堡企業社 臺中市南區復興路三段318號六樓 | 陳嘉堡 | 77593558 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
全堡開發實業有限公司 新北市蘆洲區長安街299巷23號 | | 54875900 | 核准設立 |
全堡工程行 臺北市文山區景中街41號6樓 | 朱家驥 | 01699969 | 歇業 - 獨資 |
全堡企業有限公司 臺北市羅斯福路2段103號5樓 | | 05163468 | 撤銷 |
全堡室內裝修股份有限公司 臺北市中山區龍江路271巷2號 | | 70449381 | 廢止 (文號: 2004-5-14 府建商字 第09313180400號) |
全堡消防工程有限公司 登記地址: 基隆市七堵區正光里南興路六三巷一四︱一號 | 負責人: 唐世雄 | 統編: 80404692 | 解散 (核准解散日期: 2020-11-30) |
全堡有限公司 登記地址: 臺中市南屯區溝墘里大墩路771號8樓之2 | 負責人: 陳惠子 | 統編: 42685530 | 核准設立 |
全堡企業社 登記地址: 嘉義市西區福全里北港路251號九樓 | 負責人: 陳嘉堡 | 統編: 18278870 | 歇業 - 獨資 |
全堡企業社 登記地址: 臺中市南區復興路三段318號六樓 | 負責人: 陳嘉堡 | 統編: 77593558 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
全堡開發實業有限公司 登記地址: 新北市蘆洲區長安街299巷23號 | 統編: 54875900 | 核准設立 |
全堡工程行 登記地址: 臺北市文山區景中街41號6樓 | 負責人: 朱家驥 | 統編: 01699969 | 歇業 - 獨資 |
全堡企業有限公司 登記地址: 臺北市羅斯福路2段103號5樓 | 統編: 05163468 | 撤銷 |
全堡室內裝修股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區龍江路271巷2號 | 統編: 70449381 | 廢止 (文號: 2004-5-14 府建商字 第09313180400號) |
[ 查詢所有 全堡 ... ]
姓名 陳惠子 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 陳惠子)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
佐丹餐廳 高雄市苓雅區和平1路292號3樓 | 陳惠子 | 19768946 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10660976700) |
松欣企業社 新北市樹林區三俊街48巷20號 | 陳惠子 | 21552653 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035250683) |
沛孚國際有限公司 桃園市龍潭區烏樹林里工七路30號3樓 | 陳惠子 | 28803992 | 核准設立 |
佰塑水電行 新北市三重區頂崁街203巷4號5樓 | 陳惠子 | 48961300 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
宏昌商行 嘉義縣中埔鄉和美村中山路五段七四O號 | 羅陳惠子 | 66444434 | 歇業 - 獨資 |
華永水電工程行 新北市蘆洲區??雩穮悻閒硫馱0樓 | 陳惠子 | 76885590 | 歇業 - 獨資 |
樂芙舒活館 宜蘭縣宜蘭市新民里舊城東路35之2號二樓 | 陳惠子 | 82349491 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080901386) |
佐丹餐廳 登記地址: 高雄市苓雅區和平1路292號3樓 | 負責人: 陳惠子 | 統編: 19768946 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10660976700) |
松欣企業社 登記地址: 新北市樹林區三俊街48巷20號 | 負責人: 陳惠子 | 統編: 21552653 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035250683) |
沛孚國際有限公司 登記地址: 桃園市龍潭區烏樹林里工七路30號3樓 | 負責人: 陳惠子 | 統編: 28803992 | 核准設立 |
佰塑水電行 登記地址: 新北市三重區頂崁街203巷4號5樓 | 負責人: 陳惠子 | 統編: 48961300 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
宏昌商行 登記地址: 嘉義縣中埔鄉和美村中山路五段七四O號 | 負責人: 羅陳惠子 | 統編: 66444434 | 歇業 - 獨資 |
華永水電工程行 登記地址: 新北市蘆洲區??雩穮悻閒硫馱0樓 | 負責人: 陳惠子 | 統編: 76885590 | 歇業 - 獨資 |
樂芙舒活館 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市新民里舊城東路35之2號二樓 | 負責人: 陳惠子 | 統編: 82349491 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080901386) |
[ 查詢所有 陳惠子 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 660 | 所代表法人: | 有光電器股份有限公司 | 統一編號: 00100372 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 光榮船機股份有限公司 | 統一編號: 00101056 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 嘉盈塑膠股份有限公司 | 統一編號: 00107278 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 有成冷凍廠有限公司 | 統一編號: 00108001 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 660 | 所代表法人: | 有光電器股份有限公司 | 統一編號: 00100372 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 光榮船機股份有限公司 | 統一編號: 00101056 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 嘉盈塑膠股份有限公司 | 統一編號: 00107278 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 有成冷凍廠有限公司 | 統一編號: 00108001 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
|