賴昆賢
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名賴昆賢的職稱是董事長, 持有股份數是5898381, 所代表法人是群盈投資股份有限公司, 公司名稱是瑪諾醫藥生技股份有限公司, 統一編號是42718531.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5898381 | 所代表法人: 群盈投資股份有限公司 | 瑪諾醫藥生技股份有限公司 | 統一編號: 42718531 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5898381 | 所代表法人: 群盈投資股份有限公司 | 瑪諾醫藥生技股份有限公司 | 統一編號: 42718531 |
[ 搜尋所有相關: 賴昆賢 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 42718531 | 電話號碼: 02-2677-1124 | 新北市鶯歌區建國路171號(3樓) |
統一編號: 42718531 | 電話號碼: 02-2677-1124 | 新北市鶯歌區建國路171號(3樓) |
[ 搜尋所有相關: 賴昆賢 @ 出進口廠商登記資料 ]
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「食品業者登錄資料集」中搜尋所有相關於 賴昆賢 ...) | 食品業者登錄字號: F-142718531-00003-7 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 42718531 | 新北市鶯歌區建國路171號(3樓) |
| 食品業者登錄字號: F-142718531-00000-4 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 42718531 | 新北市鶯歌區建國路171號(3樓) |
食品業者登錄字號: F-142718531-00003-7 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 42718531 | 新北市鶯歌區建國路171號(3樓) |
食品業者登錄字號: F-142718531-00000-4 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 42718531 | 新北市鶯歌區建國路171號(3樓) |
[ 搜尋所有相關: 賴昆賢 @ 食品業者登錄資料集 ]
根據名稱 瑪諾醫藥生技 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 瑪諾醫藥生技 ...) | 藥商地址: 新北市鶯歌區中正三路195-1號1樓 | 藥商別: 販賣業 | GDP作業內容: 採購、供應(均含冷鏈藥品) @ 符合PIC/S GDP藥商名單資料集 |
| 電話: 02-26771124 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 新北市鶯歌區中正三路195-1號1樓 @ 醫療器材商資料集 |
| 電話: 02-26797868 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 新北市鶯歌區建國路171號(3樓) @ 醫療器材商資料集 |
| 處分日期: 20211129 | 罰鍰金額: 20000 | 公告日期: 20220218 | 處分字號: 新北府勞檢字第1104748148號 | 違反法規內容: 延長工作時間超過法令規定 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
藥商地址: 新北市鶯歌區中正三路195-1號1樓 | 藥商別: 販賣業 | GDP作業內容: 採購、供應(均含冷鏈藥品) @ 符合PIC/S GDP藥商名單資料集 |
電話: 02-26771124 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 新北市鶯歌區中正三路195-1號1樓 @ 醫療器材商資料集 |
電話: 02-26797868 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 新北市鶯歌區建國路171號(3樓) @ 醫療器材商資料集 |
處分日期: 20211129 | 罰鍰金額: 20000 | 公告日期: 20220218 | 處分字號: 新北府勞檢字第1104748148號 | 違反法規內容: 延長工作時間超過法令規定 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
[ 搜尋所有 瑪諾醫藥生技 ... ]
根據姓名 賴昆賢 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 賴昆賢 ...) | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/05/07 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5908205 | 機構負責人姓名: 賴昆賢 | 機構代碼: 2R0600001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 新竹縣湖口鄉中正村達生五路280號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2018/02/07 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5908205 | 機構負責人姓名: 賴昆賢 | 機構代碼: 2R0600001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 新竹縣湖口鄉中正村達生五路280號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/07/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5576556 | 機構負責人姓名: 賴昆賢 | 機構代碼: 1R0600002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新竹縣新豐鄉莊敬街26巷1弄15號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/05/07 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5908205 | 機構負責人姓名: 賴昆賢 | 機構代碼: 2R0600001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 新竹縣湖口鄉中正村達生五路280號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2018/02/07 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5908205 | 機構負責人姓名: 賴昆賢 | 機構代碼: 2R0600001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 新竹縣湖口鄉中正村達生五路280號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/07/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5576556 | 機構負責人姓名: 賴昆賢 | 機構代碼: 1R0600002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新竹縣新豐鄉莊敬街26巷1弄15號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/05/07 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5908205 | 機構負責人姓名: 賴昆賢 | 機構代碼: 2R0600001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 新竹縣湖口鄉中正村達生五路280號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2018/02/07 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5908205 | 機構負責人姓名: 賴昆賢 | 機構代碼: 2R0600001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 新竹縣湖口鄉中正村達生五路280號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/05/07 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5908205 | 機構負責人姓名: 賴昆賢 | 機構代碼: 2R0600001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 新竹縣湖口鄉中正村達生五路280號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2018/02/07 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5908205 | 機構負責人姓名: 賴昆賢 | 機構代碼: 2R0600001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 新竹縣湖口鄉中正村達生五路280號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/07/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5576556 | 機構負責人姓名: 賴昆賢 | 機構代碼: 1R0600002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新竹縣新豐鄉莊敬街26巷1弄15號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/05/07 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5908205 | 機構負責人姓名: 賴昆賢 | 機構代碼: 2R0600001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 新竹縣湖口鄉中正村達生五路280號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2018/02/07 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5908205 | 機構負責人姓名: 賴昆賢 | 機構代碼: 2R0600001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 新竹縣湖口鄉中正村達生五路280號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/07/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5576556 | 機構負責人姓名: 賴昆賢 | 機構代碼: 1R0600002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新竹縣新豐鄉莊敬街26巷1弄15號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/05/07 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5908205 | 機構負責人姓名: 賴昆賢 | 機構代碼: 2R0600001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 新竹縣湖口鄉中正村達生五路280號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2018/02/07 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5908205 | 機構負責人姓名: 賴昆賢 | 機構代碼: 2R0600001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 新竹縣湖口鄉中正村達生五路280號 @ 長照B據點 |
[ 搜尋所有 賴昆賢 ... ]
名稱 瑪諾醫藥生技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 瑪諾醫藥生技)
瑪諾醫藥生技股份有限公司 登記地址: 新北市鶯歌區建國路171號(3樓) | 負責人: 賴昆賢 | 統編: 42718531 | 核准設立 |
姓名 賴昆賢 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 賴昆賢)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
昆義重機械企業社 嘉義市西區保生里安東三街62號一樓 | 賴昆賢 | 09119492 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030171260) |
啟諾貿易有限公司 新北市鶯歌區建國路171號(4樓) | 賴昆賢 | 82846955 | 核准設立 |
群盈投資股份有限公司 臺北市中山區南京東路2段178號7樓 | 賴昆賢 | 90583879 | 核准設立 |
昆義重機械企業社 登記地址: 嘉義市西區保生里安東三街62號一樓 | 負責人: 賴昆賢 | 統編: 09119492 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030171260) |
啟諾貿易有限公司 登記地址: 新北市鶯歌區建國路171號(4樓) | 負責人: 賴昆賢 | 統編: 82846955 | 核准設立 |
群盈投資股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區南京東路2段178號7樓 | 負責人: 賴昆賢 | 統編: 90583879 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2310000 | 所代表法人: | 全福計程汽車有限公司 | 統一編號: 00694950 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2310000 | 所代表法人: | 全福計程汽車有限公司 | 統一編號: 00694950 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
|