王愷
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王愷的職稱是董事, 持有股份數是110000, 公司名稱是奕融投資有限公司, 統一編號是42739037.
無其他 奕融投資 資料。
[ 搜尋所有 奕融投資 ... ]
根據姓名 王愷 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王愷 ...) | (中華民國)王愷中 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/12 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)王愷中 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 孟焦畫坊 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/12 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 孟焦畫坊 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/12 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
| 孟焦畫坊 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 台灣之美藝術有限公司 | 活動起始日期: 2024/08/07 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 台灣之美藝術有限公司 | 活動起始日期: 2024/08/07 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)中華民國畫學會 | 活動起始日期: 2024/04/09 | 活動結束日期: 2024/05/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)王愷中 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/12 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)王愷中 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
孟焦畫坊 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/12 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
孟焦畫坊 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/12 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
孟焦畫坊 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
台灣之美藝術有限公司 | 活動起始日期: 2024/08/07 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
台灣之美藝術有限公司 | 活動起始日期: 2024/08/07 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)中華民國畫學會 | 活動起始日期: 2024/04/09 | 活動結束日期: 2024/05/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
[ 搜尋所有 王愷 ... ]
名稱 奕融投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 奕融投資)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
奕融投資有限公司 臺北市內湖區民權東路6段190巷117弄47號3樓 | 王愷 | 42739037 | 核准設立 |
奕融投資有限公司 登記地址: 臺北市內湖區民權東路6段190巷117弄47號3樓 | 負責人: 王愷 | 統編: 42739037 | 核准設立 |
姓名 王愷 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 王愷)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
王愷會 彰化縣彰化市卦山里溫泉路28號 | 王愷會 | 59289197 | 撤銷 - 獨資 |
十字軍網路便利店 新北市永和區中正路332號1至4樓 | 王愷玉 | 13680867 | 歇業 - 獨資 |
日安行 臺北市中山區長安東路2段163號6樓 | 王愷 | 17770642 | 歇業 - 獨資 |
嘉緯數位科技通訊行 高雄市三民區明仁路16之5號8樓之1 | 王愷鈞 | 25925562 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10960451000) |
耀竣全有限公司 臺南市仁德區太子里太子四街5巷2號 | 王愷翊 | 28811640 | 核准設立 |
史涅克蛇板運動用品專賣店 臺南市東區崇明里中華東路3段399巷3號1樓 | 王愷均 | 36817581 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030655189) |
愛瑪小舖 臺南市永康區網寮里永興路93號4樓之2 | 王愷均 | 40734654 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120044873) |
思琪企業社 新北市永和區保福路2段158巷48號(1樓) | 王愷 | 42238478 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1118158536) |
王愷會 登記地址: 彰化縣彰化市卦山里溫泉路28號 | 負責人: 王愷會 | 統編: 59289197 | 撤銷 - 獨資 |
十字軍網路便利店 登記地址: 新北市永和區中正路332號1至4樓 | 負責人: 王愷玉 | 統編: 13680867 | 歇業 - 獨資 |
日安行 登記地址: 臺北市中山區長安東路2段163號6樓 | 負責人: 王愷 | 統編: 17770642 | 歇業 - 獨資 |
嘉緯數位科技通訊行 登記地址: 高雄市三民區明仁路16之5號8樓之1 | 負責人: 王愷鈞 | 統編: 25925562 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10960451000) |
耀竣全有限公司 登記地址: 臺南市仁德區太子里太子四街5巷2號 | 負責人: 王愷翊 | 統編: 28811640 | 核准設立 |
史涅克蛇板運動用品專賣店 登記地址: 臺南市東區崇明里中華東路3段399巷3號1樓 | 負責人: 王愷均 | 統編: 36817581 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030655189) |
愛瑪小舖 登記地址: 臺南市永康區網寮里永興路93號4樓之2 | 負責人: 王愷均 | 統編: 40734654 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120044873) |
思琪企業社 登記地址: 新北市永和區保福路2段158巷48號(1樓) | 負責人: 王愷 | 統編: 42238478 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1118158536) |
[ 查詢所有 王愷 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3710 | 所代表法人: | 大禹鋼鐵企業股份有限公司 | 統一編號: 00668073 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 大禹鋼鐵企業股份有限公司 | 統一編號: 00668073 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 八北建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00668475 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 乾坤報關包裝有限公司 | 統一編號: 00668778 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 中央報關行有限公司 | 統一編號: 00669122 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1700000 | 所代表法人: | 允明企業有限公司 | 統一編號: 00670198 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 滙豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00670423 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3710 | 所代表法人: | 大禹鋼鐵企業股份有限公司 | 統一編號: 00668073 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 大禹鋼鐵企業股份有限公司 | 統一編號: 00668073 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 八北建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00668475 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 乾坤報關包裝有限公司 | 統一編號: 00668778 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 中央報關行有限公司 | 統一編號: 00669122 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1700000 | 所代表法人: | 允明企業有限公司 | 統一編號: 00670198 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 滙豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00670423 |
|