林宛儀
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林宛儀的職稱是董事, 持有股份數是5000000, 公司名稱是宸鑫企業有限公司, 統一編號是42740082.
根據名稱 宸鑫企業 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 宸鑫企業 ...) | 統一編號: 31422954 | 聯絡電話: | 桃園縣蘆竹鄉 | 設立日期: 2006/12/21 上午 12:00:00 @ 原住民族之商業清冊 |
| 統一編號: 42581319 | 電話號碼: 03-2206409 | 桃園市桃園區龍華街11號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 翰宸鑫企業有限公司 | 統一編號: 42581319 @ 董監事資料集 |
統一編號: 31422954 | 聯絡電話: | 桃園縣蘆竹鄉 | 設立日期: 2006/12/21 上午 12:00:00 @ 原住民族之商業清冊 |
統一編號: 42581319 | 電話號碼: 03-2206409 | 桃園市桃園區龍華街11號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 翰宸鑫企業有限公司 | 統一編號: 42581319 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 宸鑫企業 ... ]
根據姓名 林宛儀 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林宛儀 ...) | (中華民國)種籽設計等 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)種籽設計等 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 總機電話: 02-27522222 | 公司代號: 2910 | 產業別: 18 | 營利事業統一編號: 20937863 | 住址: 台北市大安區忠孝東路四段197號10樓之6 | 董事長: 蘇建義 | 成立日期: 19820818 | 出表日期: 1130917 @ 上市公司基本資料 |
| 特定寵物種類: 狗、貓 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2025/12/10 上午 12:00:00 | 新北市板橋區板橋區富山街89號 @ 合法特定寵物業名單 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 迎財有限公司 | 統一編號: 42568364 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協洲塑膠企業股份有限公司 | 統一編號: 55834316 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 耘希數位影像設計有限公司 | 統一編號: 83391545 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 玥羽有限公司 | 統一編號: 83540904 @ 董監事資料集 |
(中華民國)種籽設計等 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)種籽設計等 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
總機電話: 02-27522222 | 公司代號: 2910 | 產業別: 18 | 營利事業統一編號: 20937863 | 住址: 台北市大安區忠孝東路四段197號10樓之6 | 董事長: 蘇建義 | 成立日期: 19820818 | 出表日期: 1130917 @ 上市公司基本資料 |
特定寵物種類: 狗、貓 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2025/12/10 上午 12:00:00 | 新北市板橋區板橋區富山街89號 @ 合法特定寵物業名單 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 迎財有限公司 | 統一編號: 42568364 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協洲塑膠企業股份有限公司 | 統一編號: 55834316 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 耘希數位影像設計有限公司 | 統一編號: 83391545 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 玥羽有限公司 | 統一編號: 83540904 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 林宛儀 ... ]
名稱 宸鑫企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 宸鑫企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
翰宸鑫企業有限公司 桃園市桃園區龍華街11號1樓 | 陳建晟 | 42581319 | 核准設立 |
宸鑫企業社 臺中市北屯區北屯里崇興路一段9號3樓之1 | 張曼婷 | 88509136 | 核准設立 - 獨資 |
宸鑫企業有限公司 新北市蘆洲區永安南路2段164號8樓 | 林宛儀 | 42740082 | 核准設立 |
宸鑫企業行 高雄市楠梓區楠梓路329巷18號 | 陳濬鴻 | 93329824 | 核准設立 - 獨資 |
宸鑫企業社 宜蘭縣五結鄉利澤村利成路二段100號 | 陳淑靜 | 26567888 | 核准設立 - 獨資 |
宸鑫企業社 臺南市歸仁區看西里成功六街116巷8號1樓 | 黃渼慧 | 37583196 | 核准設立 - 獨資 |
宸鑫企業社 桃園市蘆竹區南興里奉化路146之2號9樓 | 白豐政 | 31422954 | 廢止 (098年11月30日 桃商登 字第 0980470682 號) - 獨資 |
宸鑫企業社 新竹市香山區香山里大■路一0四巷三二號一樓 | 陳秀英 | 20138572 | 核准停業 - 獨資 |
翰宸鑫企業有限公司 登記地址: 桃園市桃園區龍華街11號1樓 | 負責人: 陳建晟 | 統編: 42581319 | 核准設立 |
宸鑫企業社 登記地址: 臺中市北屯區北屯里崇興路一段9號3樓之1 | 負責人: 張曼婷 | 統編: 88509136 | 核准設立 - 獨資 |
宸鑫企業有限公司 登記地址: 新北市蘆洲區永安南路2段164號8樓 | 負責人: 林宛儀 | 統編: 42740082 | 核准設立 |
宸鑫企業行 登記地址: 高雄市楠梓區楠梓路329巷18號 | 負責人: 陳濬鴻 | 統編: 93329824 | 核准設立 - 獨資 |
宸鑫企業社 登記地址: 宜蘭縣五結鄉利澤村利成路二段100號 | 負責人: 陳淑靜 | 統編: 26567888 | 核准設立 - 獨資 |
宸鑫企業社 登記地址: 臺南市歸仁區看西里成功六街116巷8號1樓 | 負責人: 黃渼慧 | 統編: 37583196 | 核准設立 - 獨資 |
宸鑫企業社 登記地址: 桃園市蘆竹區南興里奉化路146之2號9樓 | 負責人: 白豐政 | 統編: 31422954 | 廢止 (098年11月30日 桃商登 字第 0980470682 號) - 獨資 |
宸鑫企業社 登記地址: 新竹市香山區香山里大■路一0四巷三二號一樓 | 負責人: 陳秀英 | 統編: 20138572 | 核准停業 - 獨資 |
[ 查詢所有 宸鑫企業 ... ]
姓名 林宛儀 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林宛儀)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宛儀商行 高雄市大社區翠屏里翠屏路155巷2號6樓之2(營業所在地僅供辦公連絡用) | 林宛儀 | 06908022 | 核准設立 - 獨資 |
正合儀器行 花蓮縣吉安鄉慶豐村慶南一街一二三巷四號一樓 | 林宛儀 | 19536138 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060242721) |
墨梵工程有限公司 高雄市橋頭區芋寮路南段30號2樓 | 林宛儀 | 89147528 | 核准設立 |
迎寶有限公司 新北市樹林區學勤路588號 | 林宛儀 | 54847525 | 解散 (核准解散日期: 2022-03-23) |
耘希數位影像設計有限公司 雲林縣北港鎮樹腳里12鄰中庄路7-1號1樓 | 林宛儀 | 83391545 | 核准設立 |
耘希數位影像設計工作室 雲林縣斗南鎮南昌里五福二街25-2號6樓 | 林宛儀 | 87081227 | 核准設立 - 獨資 |
迎寶企業社 新北市樹林區學勤路588號 | 林宛儀 | 91693868 | 核准設立 - 獨資 |
永青股份有限公司 臺南市仁德區義林路145巷2弄1號 | 林宛儀 | 94005680 | 核准設立 |
宛儀商行 登記地址: 高雄市大社區翠屏里翠屏路155巷2號6樓之2(營業所在地僅供辦公連絡用) | 負責人: 林宛儀 | 統編: 06908022 | 核准設立 - 獨資 |
正合儀器行 登記地址: 花蓮縣吉安鄉慶豐村慶南一街一二三巷四號一樓 | 負責人: 林宛儀 | 統編: 19536138 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060242721) |
墨梵工程有限公司 登記地址: 高雄市橋頭區芋寮路南段30號2樓 | 負責人: 林宛儀 | 統編: 89147528 | 核准設立 |
迎寶有限公司 登記地址: 新北市樹林區學勤路588號 | 負責人: 林宛儀 | 統編: 54847525 | 解散 (核准解散日期: 2022-03-23) |
耘希數位影像設計有限公司 登記地址: 雲林縣北港鎮樹腳里12鄰中庄路7-1號1樓 | 負責人: 林宛儀 | 統編: 83391545 | 核准設立 |
耘希數位影像設計工作室 登記地址: 雲林縣斗南鎮南昌里五福二街25-2號6樓 | 負責人: 林宛儀 | 統編: 87081227 | 核准設立 - 獨資 |
迎寶企業社 登記地址: 新北市樹林區學勤路588號 | 負責人: 林宛儀 | 統編: 91693868 | 核准設立 - 獨資 |
永青股份有限公司 登記地址: 臺南市仁德區義林路145巷2弄1號 | 負責人: 林宛儀 | 統編: 94005680 | 核准設立 |
[ 查詢所有 林宛儀 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 187 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 188 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 45 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4700 | 所代表法人: | 坤金交通股份有限公司 | 統一編號: 00160104 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 46000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 兩洋船務報關有限公司 | 統一編號: 00166402 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 187 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 188 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 45 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4700 | 所代表法人: | 坤金交通股份有限公司 | 統一編號: 00160104 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 46000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 兩洋船務報關有限公司 | 統一編號: 00166402 |
|