曾建智
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名曾建智的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是百世益綠建築開發有限公司, 統一編號是42757652.
根據姓名 曾建智 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 曾建智 ...) | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/10/12 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0920266471 | 機構負責人姓名: 曾建智 | 機構代碼: 1R1800003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 花蓮縣吉安鄉北昌村建國路一段158號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/09/11 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0920266471 | 機構負責人姓名: 曾建智 | 機構代碼: 1R1800003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 花蓮縣吉安鄉北昌村建國路一段158號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20201012 | 特約迄日: 20220228 | 機構電話: 8463925 | 機構負責人姓名: 曾建智 | 機構代碼: 1R1800003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 花蓮縣吉安鄉北昌村28鄰建國路一段158號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20220630 | 機構電話: 8463925 | 機構負責人姓名: 曾建智 | 機構代碼: 1R1800003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 花蓮縣吉安鄉北昌村28鄰建國路一段158號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20220731 | 機構電話: 8463925 | 機構負責人姓名: 曾建智 | 機構代碼: 1R1800003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 花蓮縣吉安鄉北昌村28鄰建國路一段158號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 8463925 | 機構負責人姓名: 曾建智 | 機構代碼: 1R1800003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 花蓮縣吉安鄉北昌村28鄰建國路一段158號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20230101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 8463925 | 機構負責人姓名: 曾建智 | 機構代碼: 1R1800003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 花蓮縣吉安鄉北昌村28鄰建國路一段158號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 8463925 | 機構負責人姓名: 曾建智 | 機構代碼: 1R1800003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 花蓮縣吉安鄉北昌村28鄰建國路一段158號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/10/12 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0920266471 | 機構負責人姓名: 曾建智 | 機構代碼: 1R1800003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 花蓮縣吉安鄉北昌村建國路一段158號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/09/11 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0920266471 | 機構負責人姓名: 曾建智 | 機構代碼: 1R1800003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 花蓮縣吉安鄉北昌村建國路一段158號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20201012 | 特約迄日: 20220228 | 機構電話: 8463925 | 機構負責人姓名: 曾建智 | 機構代碼: 1R1800003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 花蓮縣吉安鄉北昌村28鄰建國路一段158號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20220630 | 機構電話: 8463925 | 機構負責人姓名: 曾建智 | 機構代碼: 1R1800003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 花蓮縣吉安鄉北昌村28鄰建國路一段158號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20220731 | 機構電話: 8463925 | 機構負責人姓名: 曾建智 | 機構代碼: 1R1800003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 花蓮縣吉安鄉北昌村28鄰建國路一段158號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 8463925 | 機構負責人姓名: 曾建智 | 機構代碼: 1R1800003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 花蓮縣吉安鄉北昌村28鄰建國路一段158號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20230101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 8463925 | 機構負責人姓名: 曾建智 | 機構代碼: 1R1800003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 花蓮縣吉安鄉北昌村28鄰建國路一段158號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 8463925 | 機構負責人姓名: 曾建智 | 機構代碼: 1R1800003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 花蓮縣吉安鄉北昌村28鄰建國路一段158號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 曾建智 ... ]
名稱 百世益綠建築開發 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 百世益綠建築開發)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
百世益綠建築開發有限公司 基隆市七堵區福六街51-1號 | 曾建智 | 42757652 | 廢止 (106年08月29日 經授中字 第10632033330號) |
百世益綠建築開發有限公司 登記地址: 基隆市七堵區福六街51-1號 | 負責人: 曾建智 | 統編: 42757652 | 廢止 (106年08月29日 經授中字 第10632033330號) |
姓名 曾建智 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 曾建智)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
品觀建設有限公司 高雄市苓雅區建國路109號7樓之4 | 曾建智 | 24506802 | 核准設立 |
運遠企業社 彰化縣社頭鄉崙雅村民生路438號1樓 | 曾建智 | 47554972 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110818596) |
宇發建設有限公司 高雄市鼓山區美術東四路375號23樓 | 曾建智 | 59181490 | 解散 (核准解散日期: 2019-02-14) |
藝峰室內裝修 新北市淡水區沙崙路9號3樓 | 曾建智 | 82297120 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1118170690) |
高鈺精密機械有限公司 臺南市東區崇文里崇德二十四街66號 | 曾建智 | 27797070 | 核准設立 |
高鈺企業社 臺南市南區大忠里國民路270巷22弄49號1樓(僅供辦公室使用) | 曾建智 | 15716691 | 歇業 - 獨資 |
天生贏家流行鞋行 南投縣埔里鎮東門里南昌街92號 | 曾建智 | 18141517 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040000510) |
品觀建設有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區建國路109號7樓之4 | 負責人: 曾建智 | 統編: 24506802 | 核准設立 |
運遠企業社 登記地址: 彰化縣社頭鄉崙雅村民生路438號1樓 | 負責人: 曾建智 | 統編: 47554972 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110818596) |
宇發建設有限公司 登記地址: 高雄市鼓山區美術東四路375號23樓 | 負責人: 曾建智 | 統編: 59181490 | 解散 (核准解散日期: 2019-02-14) |
藝峰室內裝修 登記地址: 新北市淡水區沙崙路9號3樓 | 負責人: 曾建智 | 統編: 82297120 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1118170690) |
高鈺精密機械有限公司 登記地址: 臺南市東區崇文里崇德二十四街66號 | 負責人: 曾建智 | 統編: 27797070 | 核准設立 |
高鈺企業社 登記地址: 臺南市南區大忠里國民路270巷22弄49號1樓(僅供辦公室使用) | 負責人: 曾建智 | 統編: 15716691 | 歇業 - 獨資 |
天生贏家流行鞋行 登記地址: 南投縣埔里鎮東門里南昌街92號 | 負責人: 曾建智 | 統編: 18141517 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040000510) |
[ 查詢所有 曾建智 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2100 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 226000 | 所代表法人: | 憶泰貿易股份有限公司 | 統一編號: 00652332 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 15810000 | 所代表法人: | 南昌船務代理有限公司 | 統一編號: 00652419 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2866000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 福晟建材工業股份有限公司 | 統一編號: 00653445 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2100 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 226000 | 所代表法人: | 憶泰貿易股份有限公司 | 統一編號: 00652332 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15810000 | 所代表法人: | 南昌船務代理有限公司 | 統一編號: 00652419 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2866000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 福晟建材工業股份有限公司 | 統一編號: 00653445 |
|