陳宗麟
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳宗麟的職稱是董事, 持有股份數是200000, 公司名稱是路普有限公司, 統一編號是42768150.
根據名稱 路普 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 路普 ...) | 新聞發布單位: 行政院環境保護署空保處 | 新聞發布日期: 2023-08-14 14:15:00 | 新聞編號: 20230814141712 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
| (不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/07/02 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 電影 |
| (不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/07/02 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/06/02 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/06/02 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 電影 |
| (不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 電影 |
| (不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 新聞發布單位: 行政院環境保護署空保處 | 新聞發布日期: 2022-07-27 14:29:00 | 新聞編號: 20220727143317 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
新聞發布單位: 行政院環境保護署空保處 | 新聞發布日期: 2023-08-14 14:15:00 | 新聞編號: 20230814141712 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
(不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/07/02 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 電影 |
(不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/07/02 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/06/02 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/06/02 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 電影 |
(不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 電影 |
(不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
新聞發布單位: 行政院環境保護署空保處 | 新聞發布日期: 2022-07-27 14:29:00 | 新聞編號: 20220727143317 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
[ 搜尋所有 路普 ... ]
根據姓名 陳宗麟 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳宗麟 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 宗麟企業有限公司 | 統一編號: 89150895 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 麒麟茶業企業股份有限公司 | 統一編號: 24882361 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 茗滿天下國際茶業股份有限公司 | 統一編號: 29180987 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1900000 | 所代表法人: | 思序網路有限公司 | 統一編號: 52570902 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鎧億國際實業股份有限公司 | 統一編號: 53037580 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 一奕有限公司 | 統一編號: 83092639 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 益祥針車有限公司 | 統一編號: 86089762 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: | 炙序科技股份有限公司 | 統一編號: 90545432 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 宗麟企業有限公司 | 統一編號: 89150895 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 麒麟茶業企業股份有限公司 | 統一編號: 24882361 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 茗滿天下國際茶業股份有限公司 | 統一編號: 29180987 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1900000 | 所代表法人: | 思序網路有限公司 | 統一編號: 52570902 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鎧億國際實業股份有限公司 | 統一編號: 53037580 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 一奕有限公司 | 統一編號: 83092639 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 益祥針車有限公司 | 統一編號: 86089762 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: | 炙序科技股份有限公司 | 統一編號: 90545432 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 陳宗麟 ... ]
名稱 路普 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 路普)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
路普紳士髮型 新北市新莊區中正路110之1號(1樓) | 蘇聖評 | 82299507 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1098132506) |
路普國際有限公司 高雄市楠梓區楠梓新路348巷5號1樓 | 洪筱茜 | 83533185 | 核准設立 |
路普思有限公司 新北市蘆洲區正和街124號3樓 | 許淑媚 | 90229907 | 核准設立 |
路普仕股份有限公司 臺中市北區梅川里青島路三段16號1樓 | | 24230782 | 解散 (文號: 2009-12-25 經授中字 第0983522256號) |
路普有限公司 彰化縣彰化市華北里博愛街54號1樓 | 陳宗麟 | 42768150 | 核准設立 |
路普桌球體育用品顧問社 新北市中和區民享街83號 | 姜文龍 | 80013312 | 核准設立 - 獨資 |
路普紳士髮型 登記地址: 新北市新莊區中正路110之1號(1樓) | 負責人: 蘇聖評 | 統編: 82299507 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1098132506) |
路普國際有限公司 登記地址: 高雄市楠梓區楠梓新路348巷5號1樓 | 負責人: 洪筱茜 | 統編: 83533185 | 核准設立 |
路普思有限公司 登記地址: 新北市蘆洲區正和街124號3樓 | 負責人: 許淑媚 | 統編: 90229907 | 核准設立 |
路普仕股份有限公司 登記地址: 臺中市北區梅川里青島路三段16號1樓 | 統編: 24230782 | 解散 (文號: 2009-12-25 經授中字 第0983522256號) |
路普有限公司 登記地址: 彰化縣彰化市華北里博愛街54號1樓 | 負責人: 陳宗麟 | 統編: 42768150 | 核准設立 |
路普桌球體育用品顧問社 登記地址: 新北市中和區民享街83號 | 負責人: 姜文龍 | 統編: 80013312 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 路普 ... ]
姓名 陳宗麟 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 陳宗麟)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宗麟企業有限公司 彰化縣花壇鄉文德村宏宅街165號 | 陳宗麟 | 89150895 | 核准設立 |
宗肯企業社 臺南市官田區官田里官田132號1樓 | 陳宗麟 | 00266476 | 核准設立 - 獨資 |
翔宏資訊社 臺北市中山區民族東路512巷13弄41號1樓 | 陳宗麟 | 42341590 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1064215992) |
翔宏資訊社 臺北市中山區民族東路512巷13弄41號1樓 | 陳宗麟 | 42508789 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1114104936) |
思序網路有限公司 臺北市松山區敦化北路218號7樓 | 陳宗麟 | 52570902 | 核准設立 |
麗晶水電行 臺北市中山區林森北路167巷36弄3號之5、1樓 | 陳宗麟 | 78496463 | 歇業 - 獨資 |
一奕有限公司 新北市蘆洲區長安街46巷18號4樓 | 陳宗麟 | 83092639 | 核准設立 |
宗麟企業有限公司 登記地址: 彰化縣花壇鄉文德村宏宅街165號 | 負責人: 陳宗麟 | 統編: 89150895 | 核准設立 |
宗肯企業社 登記地址: 臺南市官田區官田里官田132號1樓 | 負責人: 陳宗麟 | 統編: 00266476 | 核准設立 - 獨資 |
翔宏資訊社 登記地址: 臺北市中山區民族東路512巷13弄41號1樓 | 負責人: 陳宗麟 | 統編: 42341590 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1064215992) |
翔宏資訊社 登記地址: 臺北市中山區民族東路512巷13弄41號1樓 | 負責人: 陳宗麟 | 統編: 42508789 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1114104936) |
思序網路有限公司 登記地址: 臺北市松山區敦化北路218號7樓 | 負責人: 陳宗麟 | 統編: 52570902 | 核准設立 |
麗晶水電行 登記地址: 臺北市中山區林森北路167巷36弄3號之5、1樓 | 負責人: 陳宗麟 | 統編: 78496463 | 歇業 - 獨資 |
一奕有限公司 登記地址: 新北市蘆洲區長安街46巷18號4樓 | 負責人: 陳宗麟 | 統編: 83092639 | 核准設立 |
[ 查詢所有 陳宗麟 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8335 | 所代表法人: | 金裕德貿易股份有限公司 | 統一編號: 00184302 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 協興隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00193409 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 活力交通有限公司 | 統一編號: 00196406 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺倫通運股份有限公司 | 統一編號: 00197708 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 154950 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8335 | 所代表法人: | 金裕德貿易股份有限公司 | 統一編號: 00184302 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 協興隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00193409 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 活力交通有限公司 | 統一編號: 00196406 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺倫通運股份有限公司 | 統一編號: 00197708 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 154950 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
|